今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2019-11-29 |
-- |
|
代理财务负责人 |
2021-12-20 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-11-13 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2020-12-29 终止日期:2022-11-28
|
|||
董事 |
2019-11-29 |
2020-01-03 |
|
董事长 |
2019-11-29 |
2020-01-03 |
|
董事 |
2019-11-29 |
2022-11-28 |
|
代理董事长 |
2020-01-08 |
2022-11-28 |
|
董事 |
2019-11-29 |
2022-06-17 |
|
董事 |
2019-11-29 |
2022-06-17 |
|
非独立董事 |
2021-02-26 |
2022-11-28 |
|
独立董事 |
2019-11-29 |
2022-11-30 |
|
独立董事 |
2019-11-29 |
2022-03-21 |
|
独立董事 |
2019-11-29 |
2021-01-15 |
|
独立董事 |
2021-01-15 |
2022-11-28 |
|
独立董事 |
2022-03-21 |
2022-11-28 |
|
独立董事 |
2022-11-30 |
2024-04-08 |
|
独立董事 |
2024-04-08 |
||
第7届董事会 起始日期:2017-04-24 终止日期:2020-12-29
|
|||
董事长 |
2016-11-23 |
2017-09-29 |
|
董事 |
2016-11-23 |
2017-09-29 |
|
董事 |
2017-10-16 |
2019-11-28 |
|
董事长 |
2017-10-16 |
2019-11-28 |
|
代理董事长 |
2017-09-29 |
2017-10-16 |
|
董事 |
2016-11-23 |
2018-09-04 |
|
董事 |
2016-11-23 |
2019-11-28 |
|
董事 |
2016-11-23 |
2019-11-28 |
|
董事 |
2018-09-20 |
2019-11-28 |
|
独立董事 |
2016-11-23 |
2019-11-28 |
|
独立董事 |
2016-11-23 |
2019-11-28 |
|
独立董事 |
2016-11-23 |
2019-11-28 |
|
第6届董事会 起始日期:2014-04-24 终止日期:2017-04-24
|
|||
非独立董事 |
2013-09-09 |
2015-02-05 |
|
董事长 |
2013-09-09 |
2015-02-05 |
|
董事 |
2015-02-05 |
2016-11-22 |
|
董事长 |
2015-02-05 |
2016-11-22 |
|
非独立董事 |
2013-09-09 |
2016-03-03 |
|
非独立董事 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
非独立董事 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
董事 |
2016-03-03 |
2016-11-22 |
|
独立董事 |
2014-09-23 |
2016-11-22 |
|
独立董事 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
独立董事 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
独立董事 |
2013-09-09 |
2014-05-26 |
|
第5届董事会 起始日期:2010-05-10 终止日期:2011-05-11
|
|||
董事会秘书 |
2010-05-10 |
2011-05-11 |
|
董事 |
2010-05-10 |
2011-08-23 |
|
董事长 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
董事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
副董事长 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
董事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
董事 |
2012-07-10 |
2013-09-08 |
|
董事 |
2010-05-10 |
2012-06-20 |
|
董事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
董事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
董事 |
2012-05-18 |
2013-09-08 |
|
独立董事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
独立董事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
独立董事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
第4届董事会 起始日期:2007-04-20 终止日期:2010-05-09
|
|||
董事会秘书 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
副董事长 |
2009-02-04 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
独立董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
独立董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2009-03-06 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
副董事长 |
2007-04-20 |
2009-02-04 |
|
独立董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
董事长 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2007-04-20 |
2008-04-02 |
|
第3届董事会 起始日期:2007-01-31 终止日期:2007-04-19
|
|||
副董事长 |
2007-01-31 |
2007-04-19 |
|
董事 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
董事 |
2006-04-24 |
2007-04-19 |
|
董事 |
2005-05-09 |
2007-04-19 |
|
独立董事 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
独立董事 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
董事会秘书 |
2005-04-08 |
2007-04-19 |
|
独立董事 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
董事会秘书 |
2004-04-02 |
2005-04-08 |
|
董事 |
2005-05-09 |
2007-04-19 |
|
董事 |
2004-04-02 |
2006-04-24 |
|
董事 |
2005-05-09 |
2007-04-19 |
|
董事长 |
2004-04-02 |
2005-05-09 |
|
董事 |
2004-04-02 |
2005-05-09 |
|
董事 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
董事长 |
2005-05-09 |
2007-04-19 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2019-11-29 终止日期:2022-11-28
|
|||
职工监事 |
2019-11-29 |
2022-11-28 |
|
监事会主席 |
2019-11-29 |
2022-11-28 |
|
监事 |
2019-11-29 |
2022-03-21 |
|
监事 |
2019-11-29 |
2022-07-06 |
|
监事 |
2022-03-21 |
2022-11-28 |
|
监事 |
2022-07-06 |
2022-11-28 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-09-20 终止日期:2019-11-28
|
|||
监事会主席 |
2018-09-20 |
2019-11-28 |
|
职工代表监事 |
2016-11-23 |
2018-09-20 |
|
职工代表监事 |
2018-09-20 |
2019-11-28 |
|
监事会主席 |
2016-11-23 |
2018-09-20 |
|
监事 |
2016-11-23 |
2019-11-28 |
|
监事 |
2016-11-23 |
2019-11-28 |
|
第6届监事会 起始日期:2013-09-09 终止日期:2016-11-22
|
|||
监事会主席 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
职工监事 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
监事 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
监事 |
2013-09-09 |
2016-11-22 |
|
第5届监事会 起始日期:2010-05-10 终止日期:2013-09-08
|
|||
职工监事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
监事会主席 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
监事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
监事 |
2010-05-10 |
2013-09-08 |
|
第4届监事会 起始日期:2007-03-27 终止日期:2010-05-09
|
|||
职工监事 |
2007-03-27 |
2010-05-09 |
|
监事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
监事 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
监事会召集人 |
2007-04-20 |
2010-05-09 |
|
第3届监事会 起始日期:2004-04-02 终止日期:2007-04-19
|
|||
职工监事 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
监事会召集人 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
监事 |
2004-04-02 |
2007-04-19 |
|
监事 |
2006-04-24 |
2007-04-19 |
|
监事 |
2004-04-02 |
2006-04-24 |
↑返回页顶↑ |