今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2018-05-30 |
-- |
|
财务总监 |
2017-03-31 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-09-04 |
-- |
|
副总经理 |
2023-08-24 |
-- |
|
副总经理 |
2017-09-18 |
-- |
|
副总经理 |
2023-08-24 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2022-02-17 终止日期:2025-02-16
|
|||
非独立董事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
董事长 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
非独立董事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
非独立董事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
非独立董事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
独立董事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
独立董事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
独立董事 |
2022-03-14 |
2025-02-16 |
|
第4届董事会 起始日期:2020-11-20 终止日期:2022-02-16
|
|||
董事 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
董事长 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
董事 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
董事 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
董事 |
2020-09-24 |
2022-02-16 |
|
董事 |
2019-01-28 |
2020-09-04 |
|
独立董事 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
独立董事 |
2019-01-28 |
2020-07-09 |
|
独立董事 |
2019-01-28 |
2021-09-29 |
|
独立董事 |
2020-07-09 |
2022-02-16 |
|
独立董事 |
2021-10-18 |
2022-02-16 |
|
第3届董事会 起始日期:2015-10-15 终止日期:2017-04-08
|
|||
董事 |
2016-08-10 |
2019-01-27 |
|
董事长 |
2018-05-30 |
2019-01-27 |
|
代理董事长 |
2018-01-24 |
2018-05-30 |
|
董事长 |
2015-10-15 |
2016-07-23 |
|
非独立董事 |
2015-10-15 |
2016-07-23 |
|
董事长 |
2017-08-09 |
2018-01-24 |
|
董事长 |
2016-12-30 |
2017-08-09 |
|
董事 |
2015-10-15 |
2019-01-27 |
|
代理董事长 |
2016-07-25 |
2016-12-30 |
|
董事 |
2017-08-09 |
2019-01-27 |
|
董事 |
2015-10-15 |
2017-07-24 |
|
董事 |
2015-10-15 |
2019-01-27 |
|
独立董事 |
2015-10-15 |
2019-01-27 |
|
独立董事 |
2015-10-15 |
2016-12-30 |
|
独立董事 |
2015-10-15 |
2019-01-27 |
|
独立董事 |
2016-12-30 |
2019-01-27 |
|
第2届董事会 起始日期:2012-12-31 终止日期:2015-10-15
|
|||
董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
董事长 |
2012-11-27 |
2015-10-15 |
|
非独立董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
非独立董事 |
2012-11-27 |
2015-05-24 |
|
非独立董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
非独立董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
非独立董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
独立董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
独立董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
独立董事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
第1届董事会 起始日期:2012-04-07 终止日期:2012-11-26
|
|||
董事长 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
董事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
董事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
董事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
董事 |
2009-12-30 |
2012-11-26 |
|
董事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
董事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
独立董事 |
2009-12-30 |
2012-11-26 |
|
独立董事 |
2009-12-30 |
2012-11-26 |
|
独立董事 |
2009-12-30 |
2012-11-26 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2022-02-17 终止日期:2025-02-16
|
|||
股东代表监事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
监事会主席 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
股东代表监事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
职工代表监事 |
2022-02-17 |
2025-02-16 |
|
第4届监事会 起始日期:2019-01-28 终止日期:2022-02-16
|
|||
监事会主席 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
股东代表监事 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
股东代表监事 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
职工代表监事 |
2019-01-28 |
2022-02-16 |
|
第3届监事会 起始日期:2015-10-15 终止日期:2019-01-27
|
|||
监事 |
2015-10-15 |
2019-01-27 |
|
监事会主席 |
2015-10-15 |
2019-01-27 |
|
监事 |
2017-08-09 |
2019-01-27 |
|
监事 |
2015-10-15 |
2017-08-09 |
|
职工代表监事 |
2015-10-15 |
2019-01-27 |
|
第2届监事会 起始日期:2012-11-27 终止日期:2015-10-14
|
|||
监事会主席 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
股东代表监事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
股东代表监事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
职工代表监事 |
2012-11-27 |
2015-10-14 |
|
第1届监事会 起始日期:2009-11-28 终止日期:2012-11-26
|
|||
监事会主席 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
监事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
监事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
|
职工监事 |
2009-11-28 |
2012-11-26 |
↑返回页顶↑ |