今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2023-11-14 |
-- |
|
(常务)副总经理 |
2024-03-21 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-10-29 |
-- |
|
财务总监 |
2023-02-10 |
-- |
|
副总经理 |
2024-03-21 |
-- |
|
总经理助理 |
2021-07-02 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2022-05-17 终止日期:2025-05-16
|
|||
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事长 |
2023-02-17 |
2025-05-16 |
|
董事长 |
2022-05-17 |
2023-02-17 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2023-11-14 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
董事 |
2023-11-30 |
2025-05-16 |
|
独立董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
独立董事 |
2022-05-17 |
2023-11-30 |
|
独立董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
独立董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
独立董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
独立董事 |
2023-11-30 |
2025-05-16 |
|
职工代表董事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
第7届董事会 起始日期:2021-08-13 终止日期:2022-05-16
|
|||
董事 |
2019-07-22 |
2020-01-02 |
|
董事长 |
2019-07-30 |
2020-01-02 |
|
董事长 |
2019-05-27 |
2019-06-29 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2019-06-29 |
|
董事 |
2020-01-20 |
2022-05-16 |
|
董事长 |
2020-01-20 |
2022-05-16 |
|
代理董事长 |
2019-06-29 |
2019-07-30 |
|
代理董事长 |
2020-01-02 |
2020-01-20 |
|
副董事长 |
2019-05-27 |
2021-09-07 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2021-09-07 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2021-10-27 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2019-06-29 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2021-10-27 |
|
董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
董事 |
2019-07-22 |
2022-05-16 |
|
董事 |
2021-10-27 |
2022-05-16 |
|
董事 |
2021-10-27 |
2022-05-16 |
|
董事 |
2021-10-27 |
2022-05-16 |
|
独立董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
独立董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
独立董事 |
2019-05-27 |
2020-09-14 |
|
独立董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
独立董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
独立董事 |
2020-09-14 |
2022-05-16 |
|
职工代表董事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
第6届董事会 起始日期:2016-04-28 终止日期:2019-05-26
|
|||
董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
董事长 |
2017-08-04 |
2019-05-26 |
|
董事长 |
2016-04-28 |
2017-08-04 |
|
董事 |
2016-04-28 |
2018-02-07 |
|
董事 |
2018-04-25 |
2019-05-26 |
|
副董事长 |
2018-05-03 |
2019-05-26 |
|
董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
董事 |
2017-12-07 |
2019-05-26 |
|
董事 |
2017-12-07 |
2019-05-26 |
|
董事 |
2018-03-06 |
2018-09-11 |
|
董事 |
2018-04-25 |
2019-05-26 |
|
董事 |
2018-09-27 |
2019-05-26 |
|
独立董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
独立董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
独立董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
独立董事 |
2017-12-07 |
2019-05-26 |
|
独立董事 |
2017-12-07 |
2019-05-26 |
|
职工代表董事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
第5届董事会 起始日期:2013-05-02 终止日期:2016-04-27
|
|||
董事长 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
独立董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
独立董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
独立董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
独立董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
职工代表董事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-04-30 终止日期:2010-11-08
|
|||
董事 |
2010-04-30 |
2010-11-08 |
|
职工代表董事 |
2010-04-30 |
2010-12-09 |
|
副董事长 |
2010-04-30 |
2012-02-02 |
|
董事 |
2010-04-30 |
2012-02-20 |
|
董事 |
2010-04-30 |
2012-02-20 |
|
董事 |
2010-11-08 |
2012-02-20 |
|
董事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
董事长 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
董事 |
2010-04-30 |
2013-01-24 |
|
副董事长 |
2010-04-30 |
2013-01-24 |
|
董事 |
2012-02-20 |
2013-05-01 |
|
董事 |
2012-02-20 |
2013-05-01 |
|
董事 |
2012-02-20 |
2013-05-01 |
|
董事 |
2010-04-30 |
2013-01-24 |
|
独立董事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
独立董事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
独立董事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
独立董事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
职工代表董事 |
2011-06-14 |
2013-05-01 |
|
第3届董事会 起始日期:2006-03-30 终止日期:2010-04-29
|
|||
独立董事 |
2006-03-30 |
2010-04-29 |
|
董事 |
2007-02-05 |
2010-04-29 |
|
副董事长 |
2006-03-30 |
2007-01-17 |
|
董事长 |
2007-01-17 |
2008-02-04 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2008-02-21 |
|
董事 |
2008-02-21 |
2010-04-29 |
|
副董事长 |
2008-02-21 |
2010-04-29 |
|
独立董事 |
2006-03-30 |
2010-04-29 |
|
副董事长 |
2007-07-12 |
2008-02-04 |
|
董事 |
2007-05-14 |
2008-02-21 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
董事长 |
2006-03-30 |
2007-01-17 |
|
副董事长 |
2007-01-17 |
2008-02-04 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2008-02-21 |
|
独立董事 |
2006-03-30 |
2010-04-29 |
|
董事 |
2007-05-14 |
2010-04-29 |
|
董事 |
2008-02-21 |
2008-07-02 |
|
副董事长 |
2008-02-21 |
2008-07-02 |
|
副董事长 |
2007-02-05 |
2008-02-04 |
|
董事 |
2007-02-05 |
2008-02-21 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
董事会秘书 |
2006-03-30 |
2010-04-29 |
|
董事 |
2008-02-21 |
2010-04-29 |
|
副董事长 |
2008-02-21 |
2010-04-29 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
独立董事 |
2006-03-30 |
2010-04-29 |
|
职工代表董事 |
2008-07-11 |
2010-04-29 |
|
董事 |
2007-02-05 |
2009-12-02 |
|
董事 |
2008-02-21 |
2010-04-29 |
|
董事长 |
2008-02-21 |
2010-04-29 |
|
董事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-04-01 终止日期:2004-05-10
|
|||
董事 |
2003-04-01 |
2004-05-10 |
|
董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
副董事长 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
独立董事 |
2003-09-28 |
2005-03-24 |
|
独立董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
独立董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
董事 |
2004-05-10 |
2006-03-29 |
|
董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
董事长 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
独立董事 |
2005-04-28 |
2006-03-29 |
|
董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
董事会秘书 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
独立董事 |
2003-09-28 |
2006-03-29 |
|
董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
董事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2022-05-17 终止日期:2025-05-16
|
|||
监事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
监事会主席 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
监事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
监事 |
2022-05-17 |
2023-11-14 |
|
监事 |
2023-11-30 |
2025-05-16 |
|
职工代表监事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
职工代表监事 |
2022-05-17 |
2025-05-16 |
|
第7届监事会 起始日期:2019-05-27 终止日期:2022-05-16
|
|||
监事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
监事会主席 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
监事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
监事 |
2019-05-27 |
2021-04-09 |
|
职工代表监事 |
2019-05-27 |
2020-05-20 |
|
监事 |
2021-04-09 |
2022-05-16 |
|
职工代表监事 |
2019-05-27 |
2022-05-16 |
|
职工代表监事 |
2020-05-20 |
2022-05-16 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-04-28 终止日期:2019-05-26
|
|||
监事会主席 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
监事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
监事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
监事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
职工监事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
职工监事 |
2016-04-28 |
2019-05-26 |
|
第5届监事会 起始日期:2013-05-02 终止日期:2016-04-27
|
|||
监事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
监事会主席 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
监事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
监事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
职工代表监事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
职工代表监事 |
2013-05-02 |
2016-04-27 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-04-30 终止日期:2013-05-01
|
|||
监事会主席 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
监事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
监事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
监事 |
2010-04-30 |
2013-01-24 |
|
监事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
职工监事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
职工监事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
职工监事 |
2010-04-30 |
2013-05-01 |
|
第3届监事会 起始日期:2006-03-30 终止日期:2007-02-05
|
|||
监事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
职工代表监事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
职工代表监事 |
2007-02-05 |
2010-04-29 |
|
监事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
监事 |
2007-05-14 |
2010-04-29 |
|
监事会主席 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
监事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
监事 |
2007-02-05 |
2009-12-02 |
|
监事会主席 |
2008-02-04 |
2009-12-02 |
|
职工代表监事 |
2006-03-30 |
2007-02-05 |
|
职工代表监事 |
2007-02-05 |
2009-04-28 |
|
职工代表监事 |
2007-02-05 |
2010-04-29 |
|
监事会主席 |
2007-02-05 |
2008-02-04 |
|
监事 |
2007-02-05 |
2008-02-21 |
|
监事 |
2007-02-05 |
2009-12-02 |
|
监事 |
2007-02-05 |
2010-04-29 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-04-01 终止日期:2006-03-29
|
|||
监事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
监事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
监事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
监事会召集人 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
职工代表监事 |
2004-04-05 |
2006-03-29 |
|
监事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
|
监事 |
2003-04-01 |
2006-03-29 |
↑返回页顶↑ |