今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-05-22 |
-- |
|
代理财务负责人 |
2024-07-30 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-05-22 |
-- |
|
副总经理 |
2013-09-27 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2021-06-30 终止日期:2024-05-20
|
|||
代理证券事务代表 |
2021-06-30 |
2024-05-20 |
|
董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
董事长 |
2021-05-22 |
2024-05-20 |
|
董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
董事 |
2022-11-15 |
2024-05-20 |
|
董事 |
2022-11-15 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2021-05-21 |
2022-11-15 |
|
独立董事 |
2021-05-21 |
2022-11-15 |
|
独立董事 |
2021-05-21 |
2022-11-15 |
|
第7届董事会 起始日期:2018-12-31 终止日期:2021-06-30
|
|||
代理证券事务代表 |
2018-12-31 |
2021-06-30 |
|
董事长 |
2018-05-31 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2018-05-31 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2018-05-31 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2018-05-31 |
2018-08-24 |
|
董事 |
2018-05-31 |
2021-01-08 |
|
董事 |
2021-01-08 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2021-01-08 |
2021-05-20 |
|
独立董事 |
2018-05-31 |
2021-01-08 |
|
独立董事 |
2018-05-31 |
2021-01-08 |
|
独立董事 |
2018-05-31 |
2021-01-08 |
|
独立董事 |
2021-01-08 |
2021-05-20 |
|
独立董事 |
2021-01-08 |
2021-05-20 |
|
独立董事 |
2021-01-08 |
2021-05-20 |
|
第6届董事会 起始日期:2014-12-31 终止日期:2018-08-24
|
|||
董事长 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
董事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
董事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
董事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
董事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
独立董事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
独立董事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
独立董事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
第5届董事会 起始日期:2011-09-26 终止日期:2014-09-24
|
|||
董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
董事长 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
独立董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
独立董事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
独立董事 |
2012-04-26 |
2014-09-24 |
|
独立董事 |
2011-09-26 |
2012-04-26 |
|
第4届董事会 起始日期:2008-08-27 终止日期:2010-08-20
|
|||
董事 |
2008-08-27 |
2010-08-20 |
|
董事 |
2008-08-27 |
2010-07-14 |
|
董事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
董事会秘书 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
独立董事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
独立董事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
董事长 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
董事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
独立董事 |
2008-09-26 |
2011-09-25 |
|
副董事长 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
董事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
董事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
第3届董事会 起始日期:2005-08-29 终止日期:2008-08-26
|
|||
董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
独立董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
董事 |
2005-08-29 |
2007-05-31 |
|
代理董事会秘书 |
2007-04-27 |
2007-05-31 |
|
董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
董事长 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
独立董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
董事会秘书 |
2005-08-29 |
2007-04-26 |
|
独立董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
董事 |
2007-05-31 |
2008-08-26 |
|
董事会秘书 |
2007-05-31 |
2008-08-26 |
|
董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
副董事长 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
董事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
第2届董事会 起始日期:2002-06-29 终止日期:2005-08-28
|
|||
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
副董事长 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事长 |
2005-07-01 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-12-21 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事会秘书 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事长 |
2002-06-29 |
2005-07-01 |
|
独立董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
独立董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
独立董事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
董事 |
2002-12-21 |
2005-08-28 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2021-05-22 终止日期:2024-05-20
|
|||
监事会主席 |
2021-05-22 |
2024-05-20 |
|
监事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
监事 |
2021-05-21 |
2022-11-15 |
|
监事 |
2022-11-15 |
2024-05-20 |
|
职工监事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-05-31 终止日期:2021-05-20
|
|||
监事会主席 |
2018-05-31 |
2021-05-20 |
|
监事 |
2018-05-31 |
2021-05-20 |
|
监事 |
2018-05-31 |
2021-05-20 |
|
职工监事 |
2018-05-31 |
2021-05-20 |
|
第6届监事会 起始日期:2014-09-25 终止日期:2018-05-30
|
|||
监事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
监事会召集人 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
监事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
职工监事 |
2014-09-25 |
2018-05-30 |
|
第5届监事会 起始日期:2011-09-26 终止日期:2014-09-24
|
|||
监事会召集人 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
监事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
监事 |
2011-09-26 |
2014-09-24 |
|
职工监事 |
2011-09-26 |
2013-11-08 |
|
职工代表监事 |
2013-11-08 |
2014-09-24 |
|
第4届监事会 起始日期:2008-08-27 终止日期:2009-08-26
|
|||
监事 |
2008-08-27 |
2009-08-26 |
|
监事 |
2010-06-09 |
2011-09-25 |
|
监事会主席 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
监事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
职工监事 |
2008-08-27 |
2011-09-25 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-08-29 终止日期:2007-08-29
|
|||
职工监事 |
2005-08-29 |
2007-08-29 |
|
监事会召集人 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
职工监事 |
2007-08-29 |
2008-08-26 |
|
监事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
监事 |
2005-08-29 |
2008-08-26 |
|
第2届监事会 起始日期:2002-06-29 终止日期:2005-08-28
|
|||
职工监事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
监事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
监事会召集人 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
监事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
|
职工监事 |
2002-06-29 |
2005-08-28 |
↑返回页顶↑ |