今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2023-06-08 |
-- |
|
副总经理 |
2020-06-10 |
-- |
|
副总经理 |
2023-06-08 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-10-13 |
-- |
|
副总经理 |
2023-06-08 |
-- |
|
财务总监 |
2022-03-03 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2023-06-08 终止日期:2026-06-07
|
|||
董事长 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2023-08-25 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非独立董事 |
2023-06-08 |
2023-08-25 |
|
独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
独立董事 |
2023-06-08 |
2024-05-15 |
|
独立董事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
独立董事 |
2024-05-15 |
2026-06-07 |
|
第4届董事会 起始日期:2020-06-08 终止日期:2022-01-25
|
|||
董事长 |
2020-06-08 |
2022-01-25 |
|
非独立董事 |
2020-12-28 |
2023-06-07 |
|
董事长 |
2022-01-25 |
2023-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-06-08 |
2023-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-06-08 |
2021-09-28 |
|
非独立董事 |
2020-06-08 |
2023-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-06-08 |
2023-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-06-08 |
2023-06-07 |
|
非独立董事 |
2020-06-08 |
2020-12-10 |
|
董事 |
2021-10-12 |
2023-06-07 |
|
独立董事 |
2020-06-08 |
2022-01-27 |
|
独立董事 |
2020-06-08 |
2023-06-07 |
|
独立董事 |
2020-06-08 |
2022-01-27 |
|
独立董事 |
2022-01-27 |
2023-06-07 |
|
独立董事 |
2022-01-27 |
2023-06-07 |
|
第3届董事会 起始日期:2017-01-03 终止日期:2017-10-26
|
|||
董事长 |
2017-01-03 |
2019-09-05 |
|
董事 |
2016-12-21 |
2019-09-05 |
|
董事长 |
2019-09-05 |
2020-06-07 |
|
非独立董事 |
2019-09-05 |
2020-06-07 |
|
副董事长 |
2017-01-03 |
2017-01-17 |
|
董事 |
2016-12-21 |
2017-01-17 |
|
董事 |
2016-12-21 |
2017-04-25 |
|
董事 |
2016-12-21 |
2017-08-21 |
|
董事 |
2016-12-21 |
2019-09-05 |
|
董事 |
2016-12-21 |
2020-06-07 |
|
董事 |
2017-05-25 |
2019-09-05 |
|
董事 |
2017-09-15 |
2019-09-05 |
|
非独立董事 |
2019-09-05 |
2020-06-07 |
|
非独立董事 |
2019-09-05 |
2020-06-07 |
|
独立董事 |
2016-12-21 |
2018-05-08 |
|
非独立董事 |
2019-09-05 |
2020-06-07 |
|
非独立董事 |
2019-09-05 |
2020-06-07 |
|
独立董事 |
2016-12-21 |
2020-06-07 |
|
独立董事 |
2016-12-21 |
2020-06-07 |
|
独立董事 |
2018-05-08 |
2020-06-07 |
|
第2届董事会 起始日期:2015-10-23 终止日期:2017-01-03
|
|||
董事 |
2013-10-15 |
2016-12-20 |
|
董事长 |
2013-10-25 |
2017-01-03 |
|
副董事长 |
2013-10-25 |
2016-12-20 |
|
董事 |
2013-10-15 |
2016-12-20 |
|
董事 |
2013-10-15 |
2016-07-25 |
|
董事 |
2013-10-15 |
2016-07-25 |
|
非独立董事 |
2016-01-25 |
2016-12-20 |
|
董事 |
2013-10-15 |
2016-01-08 |
|
董事 |
2013-10-15 |
2016-01-08 |
|
非独立董事 |
2016-01-25 |
2016-12-20 |
|
独立董事 |
2013-10-15 |
2016-05-27 |
|
独立董事 |
2013-10-15 |
2016-12-20 |
|
独立董事 |
2013-10-15 |
2016-12-20 |
|
独立董事 |
2016-05-27 |
2016-12-20 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2023-06-08 终止日期:2026-06-07
|
|||
监事会主席 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非职工监事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
非职工监事 |
2023-06-08 |
2026-06-07 |
|
职工代表监事 |
2023-06-08 |
2024-03-13 |
|
职工代表监事 |
2024-03-13 |
2026-06-07 |
|
第4届监事会 起始日期:2020-06-08 终止日期:2023-06-07
|
|||
监事 |
2020-06-08 |
2023-06-07 |
|
监事会主席 |
2020-06-08 |
2023-06-07 |
|
监事 |
2020-06-08 |
2021-07-08 |
|
非职工代表监事 |
2021-07-08 |
2023-06-07 |
|
职工代表监事 |
2020-06-08 |
2020-12-03 |
|
职工代表监事 |
2020-12-03 |
2023-06-07 |
|
第3届监事会 起始日期:2017-01-03 终止日期:2020-06-07
|
|||
监事会主席 |
2017-01-03 |
2020-06-07 |
|
监事 |
2016-12-21 |
2020-06-07 |
|
监事 |
2016-12-21 |
2019-09-05 |
|
非职工代表监事 |
2019-09-05 |
2020-06-07 |
|
职工代表监事 |
2017-04-24 |
2020-06-07 |
|
职工监事 |
2016-12-26 |
2017-04-24 |
|
第2届监事会 起始日期:2013-10-25 终止日期:2017-01-03
|
|||
监事会主席 |
2013-10-25 |
2017-01-03 |
|
监事 |
2013-10-15 |
2016-12-20 |
|
监事 |
2016-09-14 |
2016-12-20 |
|
监事 |
2013-10-15 |
2016-07-25 |
|
职工监事 |
2013-10-15 |
2016-12-26 |
↑返回页顶↑ |