今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-01-25 |
-- |
|
常务副总经理 |
2021-01-25 |
-- |
|
副总经理 |
2010-04-15 |
-- |
|
副总经理 |
2015-05-20 |
-- |
|
副总经理 |
2020-02-20 |
-- |
|
财务负责人 |
2019-06-28 |
-- |
|
财务总监 |
2019-06-28 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-02-20 |
-- |
|
内部审计负责人 |
2024-06-17 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2024-06-17 终止日期:2027-06-16
|
|||
非独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
董事长 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
副董事长 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
独立董事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
第8届董事会 起始日期:2021-06-10 终止日期:2024-06-16
|
|||
董事长 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
副董事长 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
独立董事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
第7届董事会 起始日期:2018-05-15 终止日期:2022-06-30
|
|||
董事长 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
副董事长 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2020-05-21 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2020-05-21 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2020-05-21 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
非独立董事 |
2020-05-21 |
2021-06-09 |
|
非独立董事 |
2020-05-21 |
2021-06-09 |
|
非独立董事 |
2020-05-21 |
2021-06-09 |
|
独立董事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
独立董事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
独立董事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
第6届董事会 起始日期:2015-05-20 终止日期:2018-05-14
|
|||
董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
董事长 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
副董事长 |
2015-05-20 |
2017-01-22 |
|
董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
独立董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
独立董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
独立董事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
第5届董事会 起始日期:2012-03-23 终止日期:2015-05-19
|
|||
董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
董事长 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
副董事长 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
独立董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
独立董事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
独立董事 |
2012-03-23 |
2014-09-15 |
|
独立董事 |
2014-09-15 |
2015-05-19 |
|
第4届董事会 起始日期:2009-05-15 终止日期:2010-05-09
|
|||
董事 |
2009-05-15 |
2010-05-09 |
|
董事 |
2010-05-10 |
2011-04-28 |
|
董事会秘书 |
2009-05-15 |
2011-04-28 |
|
代理董事会秘书 |
2011-04-28 |
2011-07-26 |
|
董事长 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
副董事长 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
独立董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
独立董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
独立董事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
第2届董事会 起始日期:2006-05-27 终止日期:2009-05-14
|
|||
董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
独立董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
副董事长 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
独立董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
独立董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
董事长 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
董事 |
2008-04-02 |
2009-05-14 |
|
董事会秘书 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
董事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2024-06-17 终止日期:2027-06-16
|
|||
监事会主席 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非职工代表监事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非职工代表监事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
非职工代表监事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
职工代表监事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
职工代表监事 |
2024-06-17 |
2027-06-16 |
|
第8届监事会 起始日期:2021-06-10 终止日期:2024-06-16
|
|||
监事会主席 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非职工代表监事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非职工代表监事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
非职工代表监事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
职工监事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
职工监事 |
2021-06-10 |
2024-06-16 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-05-15 终止日期:2021-06-09
|
|||
监事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
监事会主席 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
监事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
监事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
职工监事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
职工监事 |
2018-05-15 |
2021-06-09 |
|
第6届监事会 起始日期:2017-05-18 终止日期:2018-05-14
|
|||
监事会主席 |
2017-05-18 |
2018-05-14 |
|
监事 |
2017-05-18 |
2018-05-14 |
|
非职工监事 |
2015-05-20 |
2017-05-18 |
|
监事会主席 |
2015-05-20 |
2017-05-18 |
|
非职工监事 |
2015-05-20 |
2017-05-18 |
|
监事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
监事 |
2017-05-18 |
2018-05-14 |
|
职工监事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
职工监事 |
2015-05-20 |
2018-05-14 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-03-23 终止日期:2015-05-19
|
|||
监事会主席 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
监事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
监事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
监事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
职工监事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
职工监事 |
2012-03-23 |
2015-05-19 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-05-15 终止日期:2012-03-22
|
|||
股东监事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
监事会主席 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
股东监事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
股东监事 |
2009-05-15 |
2012-03-22 |
|
职工代表监事 |
2009-05-06 |
2012-03-22 |
|
职工代表监事 |
2009-05-06 |
2012-03-22 |
|
第2届监事会 起始日期:2006-05-27 终止日期:2009-05-14
|
|||
监事会召集人 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
监事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
监事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
监事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
|
职工监事 |
2008-02-23 |
2009-05-14 |
|
职工监事 |
2006-05-27 |
2008-02-23 |
|
监事 |
2006-05-27 |
2009-05-14 |
↑返回页顶↑ |