今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2022-08-08 |
-- |
|
副总经理 |
2018-12-18 |
-- |
|
董事会秘书 |
2018-12-18 |
-- |
|
副总经理 |
2021-10-07 |
-- |
|
首席合规官 |
2023-04-19 |
-- |
|
总法律顾问 |
2022-08-08 |
-- |
|
财务总监 |
2022-09-13 |
-- |
|
科技质量部副经理 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
研发中心总工程师 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
智慧城市事业部总工程师 |
2018-12-18 |
-- |
|
智慧城市事业部副总经理 |
2018-12-18 |
-- |
|
智慧城市事业部智慧城市研究院副院长 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
智慧城市事业部智慧城市研究院副院长 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2018-12-18 |
-- |
|
智慧城市事业部智慧城市研究院副院长 |
2018-12-18 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第2届董事会 起始日期:2022-08-25 终止日期:2023-08-24
|
|||
非独立董事 |
2022-08-24 |
2024-02-26 |
|
董事长 |
2022-08-25 |
2024-02-26 |
|
非独立董事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
董事长 |
2024-05-07 |
2025-08-23 |
|
代理董事长 |
2024-02-26 |
2024-05-07 |
|
非独立董事 |
2022-08-24 |
2024-08-13 |
|
非独立董事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
非独立董事 |
2022-08-24 |
2023-12-20 |
|
董事 |
2023-12-20 |
2025-08-23 |
|
非独立董事 |
2022-08-24 |
2023-10-30 |
|
独立董事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
独立董事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
独立董事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
第1届董事会 起始日期:2021-09-29 终止日期:2022-08-25
|
|||
董事 |
2018-12-18 |
2022-08-23 |
|
董事长 |
2018-12-18 |
2022-08-25 |
|
董事 |
2018-12-18 |
2022-08-23 |
|
董事 |
2018-12-18 |
2022-08-23 |
|
董事 |
2018-12-18 |
2022-08-23 |
|
董事 |
2019-09-16 |
2021-11-04 |
|
董事 |
2019-04-15 |
2022-08-23 |
|
董事 |
2021-11-26 |
2022-08-23 |
|
独立董事 |
2019-04-15 |
2022-08-23 |
|
独立董事 |
2019-04-15 |
2022-08-23 |
|
独立董事 |
2019-04-15 |
2022-08-23 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第2届监事会 起始日期:2022-08-24 终止日期:2025-08-23
|
|||
股东代表监事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
监事会主席 |
2022-08-25 |
2025-08-23 |
|
股东代表监事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
职工代表监事 |
2022-08-24 |
2025-08-23 |
|
第1届监事会 起始日期:2018-12-18 终止日期:2022-08-23
|
|||
监事会主席 |
2018-12-18 |
2022-08-23 |
|
股东代表监事 |
2018-12-18 |
2022-08-23 |
|
股东代表监事 |
2018-12-18 |
2022-08-23 |
|
职工监事 |
2018-12-18 |
2021-05-24 |
|
职工监事 |
2021-05-24 |
2022-08-23 |
↑返回页顶↑ |