今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
副总经理 |
2011-10-27 |
-- |
|
董事会秘书 |
2018-06-22 |
-- |
|
副总经理 |
2018-06-22 |
-- |
|
副总经理 |
2018-06-22 |
-- |
|
总工程师 |
2011-10-27 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2024-02-27 终止日期:
|
|||
董事 |
2015-12-28 |
2021-06-16 |
|
董事长 |
2015-12-28 |
2021-06-16 |
|
董事 |
2015-12-28 |
2018-12-27 |
|
董事长 |
2022-12-13 |
||
董事 |
2015-12-28 |
2018-06-22 |
|
董事 |
2015-12-28 |
2024-09-05 |
|
董事 |
2015-12-28 |
2019-05-30 |
|
董事 |
2015-12-28 |
2018-12-10 |
|
董事 |
2018-09-14 |
2018-12-27 |
|
非独立董事 |
2023-03-17 |
||
非独立董事 |
2023-03-17 |
||
非独立董事 |
2023-03-17 |
||
独立董事 |
2015-12-28 |
2023-03-17 |
|
独立董事 |
2015-12-28 |
2023-03-17 |
|
独立董事 |
2015-12-28 |
2023-03-17 |
|
独立董事 |
2023-03-17 |
||
独立董事 |
2023-03-17 |
||
独立董事 |
2023-03-17 |
||
第4届董事会 起始日期:2012-03-23 终止日期:2015-12-27
|
|||
董事长 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
董事 |
2014-06-18 |
2015-12-27 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2014-05-21 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
独立董事 |
2012-03-23 |
2015-06-25 |
|
独立董事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
独立董事 |
2013-05-10 |
2015-12-27 |
|
独立董事 |
2015-06-25 |
2015-12-27 |
|
独立董事 |
2012-03-23 |
2013-03-28 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
董事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
第3届董事会 起始日期:2009-01-21 终止日期:2011-01-24
|
|||
董事长 |
2009-01-21 |
2011-01-24 |
|
董事 |
2009-01-20 |
2011-01-24 |
|
副董事长 |
2009-01-21 |
2011-01-24 |
|
董事会秘书 |
2009-01-22 |
2011-02-18 |
|
董事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
独立董事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
独立董事 |
2009-02-20 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
董事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
独立董事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
董事长 |
2011-01-24 |
2012-03-22 |
|
第2届董事会 起始日期:2002-09-13 终止日期:2009-01-19
|
|||
副董事长 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
董事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
董事会秘书 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
董事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
董事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
独立董事 |
2002-09-13 |
2005-04-28 |
|
董事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
董事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
独立董事 |
2005-04-28 |
2009-01-19 |
|
独立董事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
董事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
独立董事 |
2003-04-11 |
2009-01-19 |
|
董事长 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2015-12-28 终止日期:2018-12-05
|
|||
监事会召集人 |
2015-12-28 |
2018-12-05 |
|
职工监事 |
2015-12-28 |
2018-12-27 |
|
监事会召集人 |
2019-03-27 |
||
监事 |
2015-12-28 |
2018-12-05 |
|
监事 |
2015-12-28 |
2019-05-30 |
|
职工监事 |
2015-12-28 |
2018-12-27 |
|
职工监事 |
2018-08-20 |
2018-12-27 |
|
职工监事 |
2015-12-28 |
2017-08-22 |
|
职工监事 |
2017-08-23 |
2018-08-20 |
|
第4届监事会 起始日期:2012-03-23 终止日期:2015-01-14
|
|||
非职工监事 |
2012-03-23 |
2015-01-14 |
|
监事会召集人 |
2012-03-23 |
2015-01-14 |
|
职工监事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
监事会召集人 |
2015-03-27 |
2015-12-27 |
|
非职工监事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
监事 |
2014-06-18 |
2015-12-27 |
|
职工监事 |
2012-03-23 |
2014-05-21 |
|
职工监事 |
2012-03-23 |
2015-12-27 |
|
职工监事 |
2015-05-25 |
2015-12-27 |
|
第3届监事会 起始日期:2009-01-20 终止日期:2009-06-10
|
|||
监事 |
2009-01-20 |
2009-06-10 |
|
监事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
监事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
职工监事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
职工代表监事 |
2010-02-26 |
2012-03-22 |
|
职工监事 |
2009-01-20 |
2012-03-22 |
|
监事会召集人 |
2009-01-21 |
2012-03-22 |
|
第2届监事会 起始日期:2006-04-28 终止日期:2009-01-19
|
|||
监事 |
2006-04-28 |
2009-01-19 |
|
监事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
监事 |
2002-09-13 |
2005-04-28 |
|
监事会召集人 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
监事 |
2002-09-13 |
2009-01-19 |
|
监事 |
2005-04-28 |
2009-01-19 |
↑返回页顶↑ |