今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2019-07-02 |
-- |
|
副总经理 |
2022-06-08 |
-- |
|
副总经理 |
2022-07-12 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-08-11 |
-- |
|
副总经理 |
2024-01-30 |
-- |
|
总会计师 |
2019-07-02 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2022-01-20 终止日期:2025-01-19
|
|||
代理董事长 |
2023-07-25 |
2023-08-09 |
|
董事长 |
2022-01-20 |
2023-07-25 |
|
非独立董事 |
2022-01-20 |
2023-07-25 |
|
董事 |
2023-08-09 |
2025-01-19 |
|
董事长 |
2023-08-09 |
2025-01-19 |
|
非独立董事 |
2022-01-20 |
2025-01-19 |
|
非独立董事 |
2022-01-20 |
2022-06-08 |
|
非独立董事 |
2022-01-20 |
2025-01-19 |
|
董事 |
2022-06-30 |
2022-12-15 |
|
非独立董事 |
2022-01-20 |
2022-06-08 |
|
董事 |
2022-06-30 |
2023-06-10 |
|
董事 |
2022-12-30 |
2025-01-19 |
|
非独立董事 |
2024-05-20 |
2025-01-19 |
|
独立董事 |
2022-01-20 |
2023-06-15 |
|
独立董事 |
2022-01-20 |
2023-06-15 |
|
独立董事 |
2022-01-20 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2022-01-20 |
2025-01-19 |
|
独立董事 |
2023-06-15 |
2025-01-19 |
|
独立董事 |
2023-06-15 |
2025-01-19 |
|
独立董事 |
2024-05-20 |
2025-01-19 |
|
第6届董事会 起始日期:2017-09-25 终止日期:2017-11-22
|
|||
董事 |
2021-12-09 |
2022-01-19 |
|
董事长 |
2021-12-09 |
2022-01-19 |
|
董事长 |
2017-09-25 |
2021-04-07 |
|
董事 |
2017-09-25 |
2021-04-07 |
|
董事 |
2021-04-07 |
2021-12-09 |
|
董事长 |
2021-04-07 |
2021-12-09 |
|
董事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
董事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
董事 |
2017-09-25 |
2020-10-09 |
|
董事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
董事 |
2017-09-25 |
2019-07-02 |
|
董事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
独立董事 |
2017-09-25 |
2018-03-29 |
|
独立董事 |
2017-09-25 |
2020-05-19 |
|
独立董事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
独立董事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
独立董事 |
2018-03-29 |
2022-01-19 |
|
独立董事 |
2020-05-19 |
2022-01-19 |
|
第5届董事会 起始日期:2016-07-11 终止日期:2017-03-03
|
|||
董事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
董事长 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
董事 |
2014-03-05 |
2014-12-18 |
|
董事 |
2014-03-05 |
2016-03-21 |
|
董事 |
2014-03-05 |
2017-07-15 |
|
董事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
董事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
董事 |
2016-04-18 |
2017-09-24 |
|
董事 |
2014-03-05 |
2016-03-21 |
|
董事 |
2016-04-18 |
2017-09-24 |
|
独立董事 |
2014-03-05 |
2014-06-16 |
|
董事 |
2016-04-18 |
2017-09-24 |
|
独立董事 |
2014-03-05 |
2014-06-16 |
|
独立董事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
独立董事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
独立董事 |
2017-08-01 |
2017-09-24 |
|
独立董事 |
2014-06-16 |
2017-08-01 |
|
独立董事 |
2017-08-01 |
2017-09-24 |
|
独立董事 |
2014-06-16 |
2017-08-01 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-01-21 终止日期:2013-10-28
|
|||
董事会秘书 |
2009-04-24 |
2010-01-21 |
|
董事 |
2009-04-24 |
2011-11-01 |
|
独立董事 |
2009-04-24 |
2012-03-21 |
|
董事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
董事长 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
董事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
董事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
董事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
董事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
董事 |
2011-11-28 |
2014-03-04 |
|
独立董事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
独立董事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
独立董事 |
2012-03-21 |
2014-03-04 |
|
第3届董事会 起始日期:2006-04-14 终止日期:2008-08-21
|
|||
独立董事 |
2006-04-14 |
2008-08-21 |
|
董事长 |
2006-09-09 |
2009-04-23 |
|
董事 |
2006-09-09 |
2009-04-23 |
|
董事 |
2006-04-14 |
2006-09-09 |
|
董事长 |
2006-04-14 |
2006-09-09 |
|
董事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
董事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
独立董事 |
2006-04-14 |
2008-08-21 |
|
独立董事 |
2008-08-21 |
2009-04-23 |
|
独立董事 |
2008-08-21 |
2009-04-23 |
|
董事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
独立董事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
董事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
董事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
董事会秘书 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-03-01 终止日期:2006-04-13
|
|||
独立董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事长 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
独立董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
独立董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
董事会秘书 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2022-01-20 终止日期:2022-06-30
|
|||
监事会主席 |
2022-01-20 |
2022-06-30 |
|
监事 |
2022-06-30 |
2024-01-19 |
|
监事会主席 |
2022-06-30 |
2024-01-19 |
|
监事 |
2022-01-20 |
2022-06-30 |
|
监事会主席 |
2024-02-29 |
2025-01-19 |
|
监事 |
2024-02-29 |
2025-01-19 |
|
监事 |
2022-06-30 |
2025-01-19 |
|
监事 |
2022-01-20 |
2022-06-30 |
|
监事 |
2022-06-30 |
2025-01-19 |
|
监事 |
2022-01-20 |
2022-06-30 |
|
职工监事 |
2022-01-20 |
2025-01-19 |
|
代理监事会主席 |
2024-01-19 |
2024-02-29 |
|
职工监事 |
2022-01-20 |
2025-01-19 |
|
第6届监事会 起始日期:2017-09-25 终止日期:2020-10-09
|
|||
监事 |
2017-09-25 |
2020-10-09 |
|
监事会主席 |
2017-09-25 |
2020-10-09 |
|
监事会主席 |
2020-10-27 |
2022-01-19 |
|
监事 |
2020-10-27 |
2022-01-19 |
|
监事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
监事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
职工监事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
职工监事 |
2017-09-25 |
2022-01-19 |
|
第5届监事会 起始日期:2014-03-05 终止日期:2016-03-09
|
|||
监事会主席 |
2014-03-05 |
2016-03-09 |
|
监事会主席 |
2016-04-01 |
2017-09-24 |
|
监事 |
2016-04-01 |
2017-09-24 |
|
监事 |
2014-03-05 |
2016-03-09 |
|
监事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
监事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
职工监事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
职工监事 |
2014-03-05 |
2017-09-24 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-04-24 终止日期:2014-03-04
|
|||
监事会召集人 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
监事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
监事 |
2009-04-24 |
2014-03-04 |
|
职工监事 |
2009-04-24 |
2014-03-05 |
|
第3届监事会 起始日期:2006-04-14 终止日期:2009-04-23
|
|||
监事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
监事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
监事会召集人 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
职工监事 |
2006-04-14 |
2009-04-23 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-03-01 终止日期:2006-04-13
|
|||
监事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
监事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
监事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
监事会召集人 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
|
监事 |
2003-03-01 |
2006-04-13 |
↑返回页顶↑ |