今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-02-23 |
-- |
|
副总经理 |
2021-10-26 |
-- |
|
副总经理 |
2024-03-13 |
-- |
|
代理董事会秘书 |
2024-09-05 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2023-02-27 终止日期:2026-01-09
|
|||
董事长 |
2023-01-10 |
2024-02-18 |
|
董事 |
2024-03-07 |
2026-01-09 |
|
董事长 |
2024-03-13 |
2026-01-09 |
|
非独立董事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
非独立董事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
非独立董事 |
2023-01-10 |
2024-09-11 |
|
非独立董事 |
2023-01-10 |
2024-09-05 |
|
非独立董事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
非独立董事 |
2023-01-10 |
2024-02-18 |
|
独立董事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
独立董事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
独立董事 |
2023-01-10 |
2024-01-30 |
|
独立董事 |
2024-01-30 |
2026-01-09 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-08-13 终止日期:2023-01-09
|
|||
董事长 |
2019-12-03 |
2021-05-11 |
|
董事 |
2021-05-31 |
2022-09-02 |
|
董事长 |
2021-05-31 |
2022-09-02 |
|
董事长 |
2022-09-06 |
2023-01-09 |
|
董事 |
2021-03-11 |
2023-01-09 |
|
董事 |
2019-12-03 |
2021-05-11 |
|
董事 |
2019-12-03 |
2020-04-02 |
|
董事 |
2019-12-03 |
2023-01-09 |
|
董事 |
2019-12-03 |
2021-03-11 |
|
董事 |
2019-12-03 |
2023-01-09 |
|
董事 |
2019-12-03 |
2023-01-09 |
|
董事 |
2020-05-20 |
2023-01-09 |
|
独立董事 |
2019-12-03 |
2021-05-20 |
|
独立董事 |
2019-12-03 |
2023-01-09 |
|
独立董事 |
2019-12-03 |
2021-08-17 |
|
独立董事 |
2021-05-20 |
2023-01-09 |
|
独立董事 |
2021-08-17 |
2023-01-09 |
|
第6届董事会 起始日期:2016-11-16 终止日期:2020-08-13
|
|||
董事长 |
2018-08-03 |
2019-12-02 |
|
董事 |
2018-08-03 |
2019-12-02 |
|
董事 |
2016-11-16 |
2018-07-17 |
|
董事长 |
2016-11-16 |
2018-07-17 |
|
董事 |
2016-11-16 |
2017-07-04 |
|
董事 |
2016-11-16 |
2018-07-17 |
|
董事 |
2016-11-16 |
2017-07-04 |
|
董事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
董事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
董事 |
2017-08-17 |
2019-12-02 |
|
董事 |
2017-08-17 |
2019-12-02 |
|
董事 |
2018-08-03 |
2019-12-02 |
|
独立董事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
独立董事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
独立董事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
第5届董事会 起始日期:2013-12-31 终止日期:2016-11-15
|
|||
董事长 |
2016-07-29 |
2016-11-15 |
|
董事 |
2016-01-15 |
2016-06-28 |
|
董事 |
2013-06-25 |
2016-01-15 |
|
董事 |
2016-07-29 |
2016-11-15 |
|
董事长 |
2013-06-25 |
2016-01-15 |
|
董事长 |
2016-01-15 |
2016-06-28 |
|
董事 |
2013-06-25 |
2016-01-15 |
|
董事 |
2013-06-25 |
2016-11-15 |
|
董事 |
2014-12-12 |
2016-11-15 |
|
董事 |
2013-06-25 |
2014-11-21 |
|
董事 |
2013-06-25 |
2016-11-15 |
|
董事 |
2013-06-25 |
2016-11-15 |
|
董事 |
2016-01-15 |
2016-11-15 |
|
独立董事 |
2013-06-25 |
2016-11-15 |
|
独立董事 |
2013-06-25 |
2016-11-15 |
|
独立董事 |
2013-09-17 |
2014-12-12 |
|
独立董事 |
2014-12-12 |
2016-11-15 |
|
第4届董事会 起始日期:2008-08-20 终止日期:2011-02-12
|
|||
董事长 |
2008-08-20 |
2011-02-12 |
|
董事会秘书 |
2009-01-22 |
2011-04-22 |
|
代理董事会秘书 |
2011-04-22 |
2011-06-03 |
|
董事 |
2008-08-20 |
2009-05-16 |
|
副董事长 |
2008-08-20 |
2011-04-22 |
|
董事 |
2008-08-20 |
2011-02-14 |
|
代理董事长 |
2011-02-12 |
2011-04-22 |
|
代理董事会秘书 |
2008-08-20 |
2009-01-22 |
|
董事 |
2008-08-20 |
2013-06-24 |
|
董事长 |
2011-04-22 |
2013-06-24 |
|
董事 |
2012-05-16 |
2013-06-24 |
|
董事 |
2008-08-20 |
2012-04-19 |
|
董事 |
2008-08-20 |
2013-06-24 |
|
董事 |
2008-08-20 |
2013-06-24 |
|
董事 |
2009-05-16 |
2013-06-24 |
|
独立董事 |
2008-08-20 |
2013-06-24 |
|
独立董事 |
2008-08-20 |
2013-06-24 |
|
独立董事 |
2009-02-12 |
2013-06-24 |
|
第3届董事会 起始日期:2007-09-28 终止日期:2008-08-19
|
|||
独立董事 |
2007-09-28 |
2008-08-19 |
|
独立董事 |
2006-04-17 |
2008-08-19 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2008-08-19 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2008-08-19 |
|
董事长 |
2005-07-11 |
2008-08-19 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2008-08-19 |
|
独立董事 |
2006-04-17 |
2008-08-19 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2008-08-19 |
|
独立董事 |
2006-04-17 |
2008-08-19 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2008-08-19 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2008-08-19 |
|
董事会秘书 |
2005-07-11 |
2008-08-19 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2023-01-10 终止日期:2026-01-09
|
|||
非职工代表监事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
监事会主席 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
非职工代表监事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
非职工代表监事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
职工代表监事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
职工代表监事 |
2023-01-10 |
2026-01-09 |
|
第7届监事会 起始日期:2021-05-31 终止日期:2023-01-09
|
|||
监事 |
2021-05-31 |
2023-01-09 |
|
监事会主席 |
2021-05-31 |
2023-01-09 |
|
股东监事 |
2019-12-03 |
2021-09-26 |
|
监事会副主席 |
2019-12-03 |
2021-09-26 |
|
股东监事 |
2019-12-03 |
2021-05-31 |
|
股东监事 |
2019-12-03 |
2023-01-09 |
|
职工代表监事 |
2019-12-03 |
2021-05-31 |
|
职工代表监事 |
2019-12-03 |
2023-01-09 |
|
职工代表监事 |
2021-05-31 |
2023-01-09 |
|
第6届监事会 起始日期:2018-10-30 终止日期:2019-12-02
|
|||
监事会主席 |
2018-10-30 |
2019-12-02 |
|
监事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
监事会副主席 |
2016-11-16 |
2018-10-30 |
|
监事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
监事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
职工代表监事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
职工代表监事 |
2016-11-16 |
2019-12-02 |
|
第5届监事会 起始日期:2013-06-25 终止日期:2015-12-25
|
|||
监事会主席 |
2013-06-25 |
2015-12-25 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-11-15 |
|
监事会副主席 |
2013-12-27 |
2016-11-15 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-01-15 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-11-15 |
|
职工代表监事 |
2013-12-27 |
2016-11-15 |
|
职工代表监事 |
2013-06-25 |
2013-12-27 |
|
职工代表监事 |
2013-12-27 |
2016-11-15 |
|
职工代表监事 |
2013-06-25 |
2013-12-27 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-04-23 终止日期:2013-06-24
|
|||
监事会主席 |
2010-04-23 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-04-22 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-04-22 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-04-22 |
2013-06-24 |
|
职工监事 |
2010-04-22 |
2013-06-24 |
|
职工监事 |
2010-04-22 |
2013-06-24 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-06-29 终止日期:2010-04-21
|
|||
监事 |
2005-06-29 |
2010-04-21 |
|
监事 |
2009-05-16 |
2010-04-21 |
|
监事会主席 |
2009-05-16 |
2010-04-21 |
|
监事会副主席 |
2005-07-11 |
2008-08-20 |
|
监事 |
2005-06-29 |
2008-08-20 |
|
监事会主席 |
2005-07-11 |
2009-05-16 |
|
监事 |
2005-06-29 |
2009-05-16 |
|
监事 |
2005-06-29 |
2010-04-21 |
|
监事会副主席 |
2008-08-20 |
2010-04-21 |
|
监事 |
2008-08-20 |
2010-04-21 |
|
监事 |
2007-09-27 |
2010-04-21 |
↑返回页顶↑ |