今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2019-08-27 |
-- |
|
执行副总经理 |
2019-08-27 |
-- |
|
副总经理 |
2019-08-27 |
-- |
|
副总经理 |
2022-05-23 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-23 |
-- |
|
副总经理 |
2024-08-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-08-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-08-21 |
-- |
|
财务总监 |
2023-04-27 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-04-27 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2022-05-23 终止日期:2025-05-22
|
|||
非独立董事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
董事长 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
非独立董事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
非独立董事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
非独立董事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
非独立董事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
非独立董事 |
2022-05-23 |
2023-05-22 |
|
非独立董事 |
2023-05-22 |
2025-05-22 |
|
独立董事 |
2022-05-23 |
2024-05-16 |
|
独立董事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
独立董事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
独立董事 |
2024-05-16 |
2025-05-22 |
|
第4届董事会 起始日期:2021-07-20 终止日期:2022-05-22
|
|||
董事长 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
非独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
非独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
非独立董事 |
2019-05-22 |
2020-07-09 |
|
非独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
非独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
非独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
非独立董事 |
2020-08-21 |
2022-05-22 |
|
独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
独立董事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
第3届董事会 起始日期:2016-08-09 终止日期:2019-08-27
|
|||
非独立董事 |
2016-05-11 |
2019-05-21 |
|
董事长 |
2016-05-11 |
2019-05-10 |
|
非独立董事 |
2016-05-11 |
2019-05-21 |
|
非独立董事 |
2016-05-11 |
2017-02-23 |
|
非独立董事 |
2016-05-11 |
2019-05-21 |
|
非独立董事 |
2016-05-11 |
2019-05-21 |
|
董事 |
2017-06-02 |
2019-05-21 |
|
非独立董事 |
2016-05-11 |
2017-04-23 |
|
董事 |
2017-06-02 |
2019-04-16 |
|
独立董事 |
2016-05-11 |
2017-06-02 |
|
独立董事 |
2016-05-11 |
2019-05-21 |
|
独立董事 |
2016-05-11 |
2018-11-07 |
|
独立董事 |
2017-06-02 |
2019-05-21 |
|
独立董事 |
2018-11-07 |
2019-05-21 |
|
第2届董事会 起始日期:2013-03-26 终止日期:2016-05-10
|
|||
董事长 |
2013-03-26 |
2016-05-10 |
|
非独立董事 |
2013-01-29 |
2016-05-10 |
|
非独立董事 |
2013-01-29 |
2016-05-10 |
|
非独立董事 |
2013-01-29 |
2016-05-10 |
|
董事 |
2015-03-02 |
2016-05-10 |
|
董事 |
2015-03-02 |
2016-05-10 |
|
非独立董事 |
2013-01-29 |
2014-01-30 |
|
非独立董事 |
2013-01-29 |
2015-02-03 |
|
非独立董事 |
2013-01-29 |
2015-02-03 |
|
董事 |
2014-06-10 |
2016-05-10 |
|
独立董事 |
2013-01-29 |
2016-05-10 |
|
独立董事 |
2013-01-29 |
2016-05-10 |
|
独立董事 |
2013-01-29 |
2016-05-10 |
|
第1届董事会 起始日期:2012-08-16 终止日期:2016-07-12
|
|||
董事 |
2009-10-28 |
2011-12-31 |
|
董事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
董事长 |
2009-10-28 |
2013-03-26 |
|
董事 |
2012-03-30 |
2013-01-28 |
|
董事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
董事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
董事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
董事 |
2012-09-04 |
2013-01-28 |
|
董事 |
2009-12-30 |
2012-08-16 |
|
独立董事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
独立董事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
独立董事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2022-05-23 终止日期:2024-05-16
|
|||
非职工监事 |
2022-05-23 |
2024-05-16 |
|
监事会主席 |
2022-05-23 |
2024-05-16 |
|
非职工代表监事 |
2024-05-16 |
2025-05-22 |
|
监事会主席 |
2024-08-21 |
2025-05-22 |
|
非职工监事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
职工代表监事 |
2022-05-23 |
2025-05-22 |
|
第4届监事会 起始日期:2020-10-21 终止日期:2022-05-22
|
|||
监事会主席 |
2020-10-21 |
2022-05-22 |
|
非职工监事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
非职工监事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
职工代表监事 |
2019-05-22 |
2022-05-22 |
|
第3届监事会 起始日期:2016-05-11 终止日期:2019-05-21
|
|||
监事会主席 |
2016-05-11 |
2019-05-21 |
|
监事 |
2016-05-11 |
2019-05-21 |
|
监事 |
2016-05-11 |
2017-06-02 |
|
监事 |
2017-06-02 |
2019-05-21 |
|
职工监事 |
2016-07-01 |
2019-05-21 |
|
第2届监事会 起始日期:2013-05-28 终止日期:2016-05-10
|
|||
监事 |
2013-05-28 |
2016-05-10 |
|
监事会主席 |
2013-05-28 |
2016-05-10 |
|
股东代表监事 |
2013-01-29 |
2013-05-28 |
|
股东代表监事 |
2013-01-29 |
2016-05-10 |
|
职工监事 |
2013-01-29 |
2016-07-01 |
|
第1届监事会 起始日期:2009-10-28 终止日期:2013-01-28
|
|||
监事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
监事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
|
监事会主席 |
2009-10-28 |
2013-05-28 |
|
职工监事 |
2009-10-28 |
2013-01-28 |
↑返回页顶↑ |