今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2023-11-17 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-07-20 |
-- |
|
财务总监 |
2021-07-19 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2024-08-15 终止日期:2027-08-14
|
|||
董事长 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
非独立董事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
非独立董事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
非独立董事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
独立董事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
独立董事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
第5届董事会 起始日期:2022-01-05 终止日期:2024-07-05
|
|||
董事长 |
2023-08-21 |
2024-08-14 |
|
非独立董事 |
2023-08-21 |
2024-08-14 |
|
非独立董事 |
2021-07-19 |
2023-08-21 |
|
董事长 |
2021-07-19 |
2023-08-21 |
|
非独立董事 |
2021-07-19 |
2024-08-14 |
|
非独立董事 |
2021-07-19 |
2023-08-21 |
|
非独立董事 |
2023-08-21 |
2024-08-14 |
|
独立董事 |
2021-07-19 |
2024-08-14 |
|
独立董事 |
2021-07-19 |
2024-08-14 |
|
第4届董事会 起始日期:2018-05-14 终止日期:2019-03-28
|
|||
董事长 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
非独立董事 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
董事 |
2018-12-27 |
2020-06-19 |
|
董事长 |
2020-03-24 |
2020-06-19 |
|
董事长 |
2018-05-14 |
2020-03-24 |
|
董事 |
2018-05-14 |
2021-07-18 |
|
董事 |
2018-05-14 |
2018-12-27 |
|
董事 |
2018-05-14 |
2018-12-27 |
|
董事 |
2018-05-14 |
2018-12-27 |
|
董事 |
2018-12-27 |
2020-06-19 |
|
非独立董事 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
独立董事 |
2018-05-14 |
2020-06-19 |
|
独立董事 |
2018-05-14 |
2018-12-27 |
|
独立董事 |
2018-12-27 |
2020-06-19 |
|
独立董事 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
独立董事 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
第3届董事会 起始日期:2015-05-18 终止日期:2018-05-13
|
|||
董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
董事长 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
非独立董事 |
2015-05-18 |
2017-08-21 |
|
董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
独立董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
独立董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
独立董事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
第2届董事会 起始日期:2012-03-28 终止日期:2015-05-17
|
|||
董事长 |
2011-08-09 |
2015-05-17 |
|
董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
董事 |
2013-05-10 |
2014-06-23 |
|
董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
董事 |
2011-07-09 |
2013-05-10 |
|
董事 |
2011-07-09 |
2014-09-03 |
|
董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
独立董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
独立董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
独立董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
独立董事 |
2011-07-09 |
2015-05-17 |
|
第1届董事会 起始日期:2010-03-08 终止日期:2011-07-08
|
|||
董事会秘书 |
2011-04-10 |
2011-07-08 |
|
董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
独立董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
董事会秘书 |
2008-05-29 |
2011-04-10 |
|
董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
董事 |
2008-05-29 |
2011-01-08 |
|
董事长 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
独立董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
独立董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
|
董事 |
2008-05-29 |
2011-07-08 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2024-08-15 终止日期:2027-08-14
|
|||
非职工代表监事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
监事会主席 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
非职工代表监事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
职工代表监事 |
2024-08-15 |
2027-08-14 |
|
第5届监事会 起始日期:2022-02-10 终止日期:2023-08-21
|
|||
非职工代表监事 |
2022-02-10 |
2023-08-21 |
|
监事会主席 |
2021-07-19 |
2022-02-10 |
|
监事会主席 |
2022-02-10 |
2023-08-21 |
|
非职工代表监事 |
2021-07-19 |
2022-02-10 |
|
非职工代表监事 |
2021-07-19 |
2024-01-04 |
|
非职工代表监事 |
2024-01-04 |
2024-08-14 |
|
监事会主席 |
2024-01-04 |
2024-08-14 |
|
非职工代表监事 |
2023-08-21 |
2024-08-14 |
|
职工监事 |
2021-07-19 |
2021-08-20 |
|
职工代表监事 |
2023-12-22 |
2024-08-14 |
|
职工监事 |
2021-08-20 |
2023-12-22 |
|
第4届监事会 起始日期:2018-05-14 终止日期:2019-08-15
|
|||
监事会主席 |
2018-05-14 |
2019-08-15 |
|
职工监事 |
2018-05-14 |
2019-08-15 |
|
监事 |
2018-05-14 |
2018-12-27 |
|
监事 |
2018-05-14 |
2018-12-27 |
|
监事会主席 |
2019-08-26 |
2020-06-19 |
|
监事 |
2018-12-27 |
2020-06-19 |
|
监事 |
2018-12-27 |
2020-06-19 |
|
非职工代表监事 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
监事会主席 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
非职工代表监事 |
2020-06-19 |
2021-07-18 |
|
职工监事 |
2019-08-15 |
2020-06-10 |
|
职工监事 |
2020-06-10 |
2021-07-18 |
|
第3届监事会 起始日期:2015-05-18 终止日期:2016-03-09
|
|||
监事会主席 |
2015-05-18 |
2016-03-09 |
|
职工代表监事 |
2015-05-18 |
2016-03-09 |
|
监事会主席 |
2016-03-14 |
2018-05-13 |
|
职工代表监事 |
2016-03-09 |
2018-05-13 |
|
监事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
监事 |
2015-05-18 |
2018-05-13 |
|
第2届监事会 起始日期:2011-04-10 终止日期:2015-05-17
|
|||
职工代表监事 |
2011-04-10 |
2015-05-17 |
|
监事会主席 |
2011-08-09 |
2015-05-17 |
|
职工代表监事 |
2011-04-10 |
2015-05-17 |
|
监事 |
2011-05-05 |
2015-05-17 |
|
第1届监事会 起始日期:2008-05-29 终止日期:2011-05-04
|
|||
职工代表监事 |
2008-05-29 |
2011-05-04 |
|
监事 |
2008-05-29 |
2011-05-04 |
|
监事 |
2008-05-29 |
2011-05-04 |
|
监事会主席 |
2008-05-29 |
2011-05-04 |
↑返回页顶↑ |