今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
行长 |
2024-06-26 |
-- |
|
副行长 |
2019-09-19 |
-- |
|
副行长 |
2020-07-03 |
-- |
|
副行长 |
2021-07-30 |
-- |
|
首席信息官 |
2022-10-28 |
-- |
|
副行长 |
2022-12-30 |
-- |
|
纪委书记 |
2018-07-27 |
-- |
|
业务总监(同业与市场业务) |
2018-09-25 |
-- |
|
业务总监(公司与机构业务) |
2023-06-01 |
-- |
|
业务总监(零售与私人业务) |
2023-06-01 |
-- |
|
首席风险官 |
2023-06-01 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-06-06 |
-- |
|
交行-汇丰战略合作顾问 |
2023-04-27 |
-- |
|
工会主席 |
2023-06-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2022-06-28 终止日期:2025-06-27
|
|||
董事长 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
副董事长 |
2024-08-16 |
2025-06-27 |
|
执行董事 |
2024-08-16 |
2025-06-27 |
|
副董事长 |
2022-06-28 |
2024-05-14 |
|
执行董事 |
2022-06-28 |
2024-05-14 |
|
执行董事 |
2024-02-08 |
2025-06-27 |
|
执行董事 |
2024-02-08 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-08-18 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
非执行董事 |
2022-08-18 |
2025-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2022-06-28 |
2023-10-16 |
|
独立非执行董事 |
2022-06-28 |
2024-09-10 |
|
独立非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2022-08-26 |
2025-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2023-10-16 |
2025-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2024-09-10 |
2025-06-27 |
|
第9届董事会 起始日期:2019-06-21 终止日期:2020-01-16
|
|||
副董事长 |
2019-06-21 |
2020-01-16 |
|
执行董事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
董事长 |
2020-01-16 |
2022-06-27 |
|
执行董事 |
2019-06-21 |
2020-04-27 |
|
副董事长 |
2020-08-05 |
2022-06-27 |
|
执行董事 |
2020-08-05 |
2022-06-27 |
|
执行董事 |
2019-06-21 |
2019-08-22 |
|
非执行董事 |
2019-06-21 |
2019-08-15 |
|
非执行董事 |
2019-10-17 |
2022-06-27 |
|
非执行董事 |
2019-08-09 |
2022-06-27 |
|
非执行董事 |
2019-08-05 |
2022-06-27 |
|
非执行董事 |
2019-06-21 |
2020-06-02 |
|
非执行董事 |
2019-06-21 |
2020-08-29 |
|
非执行董事 |
2019-06-21 |
2021-01-08 |
|
非执行董事 |
2020-06-02 |
2022-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-05-08 |
2022-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-01-08 |
2022-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-01-08 |
2022-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2019-06-21 |
2020-08-21 |
|
非执行董事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2019-06-21 |
2020-11-18 |
|
独立非执行董事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2019-12-25 |
2022-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2020-08-21 |
2022-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2020-11-18 |
2022-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
第8届董事会 起始日期:2016-06-27 终止日期:2018-02-01
|
|||
执行董事 |
2016-06-27 |
2018-02-01 |
|
董事长 |
2016-06-27 |
2018-02-01 |
|
执行董事 |
2018-08-06 |
2019-06-20 |
|
副董事长 |
2018-08-06 |
2019-06-20 |
|
代理董事长 |
2019-04-09 |
2020-01-16 |
|
副董事长 |
2016-06-27 |
2018-02-13 |
|
代理董事长 |
2017-08-02 |
2018-02-13 |
|
执行董事 |
2016-06-27 |
2019-04-09 |
|
董事长 |
2018-02-13 |
2019-04-09 |
|
非执行董事 |
2016-09-14 |
2019-06-20 |
|
副董事长 |
2016-09-14 |
2019-06-20 |
|
执行董事 |
2016-06-27 |
2018-06-01 |
|
执行董事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2016-06-27 |
2017-04-26 |
|
执行董事 |
2018-08-03 |
2018-10-23 |
|
执行董事 |
2019-01-31 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2016-06-27 |
2017-08-31 |
|
非执行董事 |
2016-08-19 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2016-09-05 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2016-10-20 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2016-09-05 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2017-08-31 |
2019-06-20 |
|
非执行董事 |
2017-08-31 |
2019-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2016-10-20 |
2019-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2017-11-27 |
2019-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2018-08-03 |
2019-06-20 |
|
第7届董事会 起始日期:2013-06-25 终止日期:2016-06-26
|
|||
董事长 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
执行董事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
执行董事 |
2013-11-20 |
2016-06-26 |
|
副董事长 |
2013-11-20 |
2016-06-26 |
|
执行董事 |
2013-06-25 |
2015-02-10 |
|
非执行董事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
副董事长 |
2016-04-28 |
2016-06-26 |
|
执行董事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
执行董事 |
2015-10-15 |
2016-06-26 |
|
非执行董事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
非执行董事 |
2013-06-25 |
2014-06-25 |
|
非执行董事 |
2013-08-19 |
2016-06-26 |
|
非执行董事 |
2014-09-30 |
2016-06-26 |
|
非执行董事 |
2013-06-25 |
2015-01-30 |
|
非执行董事 |
2015-06-29 |
2016-06-26 |
|
非执行董事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
非执行董事 |
2013-06-25 |
2015-12-10 |
|
非执行董事 |
2013-08-19 |
2016-06-26 |
|
独立非执行董事 |
2013-06-25 |
2014-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2013-06-25 |
2017-11-27 |
|
独立非执行董事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
独立非执行董事 |
2013-06-25 |
2018-08-03 |
|
独立非执行董事 |
2013-08-06 |
2014-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2013-08-19 |
2016-06-26 |
|
独立非执行董事 |
2014-10-27 |
2016-06-26 |
|
独立非执行董事 |
2014-09-28 |
2016-06-26 |
|
第6届董事会 起始日期:2010-08-19 终止日期:2011-04-04
|
|||
独立董事 |
2010-08-19 |
2011-04-04 |
|
非执行董事 |
2010-08-19 |
2011-04-27 |
|
非执行董事 |
2010-08-19 |
2011-04-29 |
|
非执行董事 |
2011-06-28 |
2013-06-24 |
|
执行董事 |
2010-08-19 |
2012-03-22 |
|
执行董事 |
2010-08-19 |
2013-04-15 |
|
董事长 |
2010-08-19 |
2013-04-15 |
|
执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
董事长 |
2013-06-03 |
2013-06-24 |
|
副董事长 |
2010-08-19 |
2013-06-03 |
|
执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
执行董事 |
2012-08-28 |
2013-06-24 |
|
非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
非执行董事 |
2011-06-28 |
2013-06-24 |
|
非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
非执行董事 |
2011-06-28 |
2013-06-24 |
|
非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
独立非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
独立非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
独立非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
独立非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
独立非执行董事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
独立非执行董事 |
2011-06-28 |
2013-06-24 |
|
第5届董事会 起始日期:2007-08-28 终止日期:2010-08-18
|
|||
独立董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
董事会秘书 |
2009-08-19 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2008-07-31 |
|
独立董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
董事长 |
2008-10-30 |
2010-08-18 |
|
执行董事 |
2009-05-08 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2009-03-05 |
2010-08-18 |
|
董事长 |
2007-08-28 |
2008-09-23 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2009-05-08 |
|
非执行董事 |
2009-05-08 |
2010-08-18 |
|
独立董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2009-12-29 |
|
副董事长 |
2007-08-28 |
2009-12-29 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2008-07-31 |
|
独立董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
执行董事 |
2010-02-11 |
2010-08-18 |
|
副董事长 |
2010-02-11 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2010-04-21 |
|
非执行董事 |
2009-05-08 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
执行董事 |
2010-04-29 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
独立董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
独立董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
董事会秘书 |
2007-08-28 |
2009-08-19 |
|
董事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
第4届董事会 起始日期:2005-04-05 终止日期:2007-08-27
|
|||
独立董事 |
2005-04-05 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
董事长 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
独立董事 |
2007-01-09 |
2007-08-27 |
|
执行董事 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
副董事长 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
独立董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
执行董事 |
2005-08-22 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2005-08-22 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2006-06-22 |
2007-08-27 |
|
非执行董事 |
2005-08-22 |
2007-08-27 |
|
独立董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
独立董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
执行董事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
董事会秘书 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2022-06-28 终止日期:2025-06-27
|
|||
股东监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
监事长 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
股东监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
外部监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
外部监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
外部监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
职工监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
职工监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
职工监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
职工监事 |
2022-06-28 |
2025-06-27 |
|
第9届监事会 起始日期:2021-10-28 终止日期:2022-06-27
|
|||
监事长 |
2021-10-28 |
2022-06-27 |
|
股东监事 |
2021-10-28 |
2022-06-27 |
|
监事会召集人 |
2019-06-21 |
2020-11-18 |
|
股东监事 |
2020-11-18 |
2021-03-22 |
|
监事长 |
2020-11-18 |
2021-03-22 |
|
股东监事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
股东监事 |
2020-03-10 |
2022-01-18 |
|
职工监事 |
2019-06-21 |
2020-09-01 |
|
职工监事 |
2019-06-21 |
2021-05-28 |
|
职工监事 |
2019-06-21 |
2020-12-22 |
|
职工监事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
股东监事 |
2019-06-21 |
2019-09-27 |
|
职工监事 |
2020-12-22 |
2022-06-27 |
|
外部监事 |
2019-06-21 |
2020-08-28 |
|
职工监事 |
2020-12-22 |
2022-06-27 |
|
职工监事 |
2021-11-11 |
2022-06-27 |
|
外部监事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
外部监事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
外部监事 |
2019-06-21 |
2022-06-27 |
|
外部监事 |
2020-06-30 |
2022-06-27 |
|
第8届监事会 起始日期:2016-06-27 终止日期:2019-01-07
|
|||
股东代表监事 |
2016-06-27 |
2019-01-07 |
|
监事长 |
2016-06-27 |
2019-01-07 |
|
股东代表监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
股东代表监事 |
2016-06-27 |
2017-03-13 |
|
股东代表监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
股东代表监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
股东代表监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
股东代表监事 |
2017-06-22 |
2019-06-20 |
|
外部监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
外部监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
外部监事 |
2017-10-27 |
2019-06-20 |
|
职工监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
职工监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
职工监事 |
2016-06-27 |
2018-08-01 |
|
职工监事 |
2016-06-27 |
2019-06-20 |
|
职工监事 |
2018-10-08 |
2019-06-20 |
|
第7届监事会 起始日期:2013-06-25 终止日期:2014-06-25
|
|||
监事长 |
2013-06-25 |
2014-06-25 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2014-06-25 |
|
外部监事 |
2013-06-25 |
2014-04-30 |
|
监事 |
2014-06-25 |
2016-06-26 |
|
监事长 |
2014-06-25 |
2016-06-26 |
|
外部监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
外部监事 |
2014-06-25 |
2016-06-26 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
职工监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
职工监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
职工监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
职工监事 |
2013-06-25 |
2016-06-26 |
|
第6届监事会 起始日期:2010-08-19 终止日期:2011-05-30
|
|||
监事 |
2010-08-19 |
2011-05-30 |
|
监事长 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
外部监事 |
2012-06-28 |
2013-06-24 |
|
外部监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
职工代表监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
职工代表监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
职工代表监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
职工代表监事 |
2010-08-19 |
2013-06-24 |
|
第5届监事会 起始日期:2007-08-28 终止日期:2010-08-18
|
|||
外部监事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
监事 |
2009-05-08 |
2010-08-18 |
|
职工监事 |
2008-08-21 |
2010-08-18 |
|
监事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
监事 |
2007-08-28 |
2009-05-08 |
|
监事长 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
监事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
监事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
外部监事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
监事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
监事 |
2007-08-28 |
2010-08-18 |
|
第4届监事会 起始日期:2004-09-23 终止日期:2007-08-27
|
|||
监事长 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
职工监事 |
2004-11-05 |
2007-08-27 |
|
股东代表监事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
股东代表监事 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
职工监事 |
2004-11-05 |
2007-08-27 |
|
股东代表监事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
职工监事 |
2005-11-03 |
2007-08-27 |
|
股东代表监事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
|
外部监事 |
2004-06-20 |
2007-08-27 |
|
外部监事 |
2004-09-23 |
2007-08-27 |
↑返回页顶↑ |