今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2016-01-06 |
-- |
|
副总裁 |
2005-12-19 |
-- |
|
副总裁 |
2013-09-22 |
-- |
|
董事会秘书 |
2013-01-10 |
-- |
|
副总裁 |
2018-07-30 |
-- |
|
财务总监 |
2021-09-10 |
-- |
|
副总裁 |
2021-09-10 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2024-05-20 终止日期:2027-05-14
|
|||
董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
董事长 |
2024-05-20 |
2027-05-14 |
|
董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
副董事长 |
2024-05-20 |
2027-05-14 |
|
董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
独立董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
独立董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
独立董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
独立董事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
第10届董事会 起始日期:2021-05-14 终止日期:2022-05-20
|
|||
董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
董事长 |
2021-05-14 |
2024-05-20 |
|
董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
副董事长 |
2021-05-14 |
2024-05-14 |
|
董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
独立董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
独立董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
独立董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
独立董事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
第9届董事会 起始日期:2020-04-28 终止日期:2021-05-14
|
|||
董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
董事长 |
2018-05-18 |
2021-05-14 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
副董事长 |
2018-05-18 |
2021-05-10 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
董事 |
2020-07-14 |
2021-05-10 |
|
董事 |
2018-05-15 |
2020-06-24 |
|
独立董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
独立董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
独立董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
独立董事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
第8届董事会 起始日期:2016-04-18 终止日期:2021-05-14
|
|||
董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
董事长 |
2015-07-03 |
2018-05-18 |
|
董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
副董事长 |
2016-01-06 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-06-10 |
2016-01-06 |
|
副董事长 |
2015-07-03 |
2016-01-06 |
|
董事 |
2016-01-25 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-06-10 |
2016-01-06 |
|
董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
董事 |
2016-01-25 |
2018-05-14 |
|
独立董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
独立董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
独立董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
独立董事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
第7届董事会 起始日期:2013-08-26 终止日期:2015-07-27
|
|||
董事 |
2012-06-18 |
2014-04-23 |
|
名誉董事长 |
2012-06-19 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
董事长 |
2012-06-19 |
2015-07-03 |
|
董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
副董事长 |
2012-06-19 |
2015-06-09 |
|
董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
董事 |
2012-06-18 |
2012-10-29 |
|
董事 |
2013-02-26 |
2015-06-09 |
|
董事 |
2014-06-05 |
2015-06-09 |
|
独立董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
独立董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
独立董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
独立董事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
第6届董事会 起始日期:2009-07-10 终止日期:2010-04-23
|
|||
董事长 |
2009-07-10 |
2010-04-23 |
|
副董事长 |
2009-07-10 |
2010-04-22 |
|
董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
名誉董事长 |
2010-04-22 |
2012-06-17 |
|
董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
董事长 |
2010-04-22 |
2012-06-17 |
|
董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
副董事长 |
2010-04-22 |
2012-06-17 |
|
董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
独立董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
独立董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
独立董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
独立董事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
第5届董事会 起始日期:2006-06-23 终止日期:2009-06-24
|
|||
董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
董事长 |
2006-06-30 |
2010-04-22 |
|
董事 |
2008-06-20 |
2009-06-24 |
|
董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
董事会秘书 |
2006-06-30 |
2009-06-24 |
|
董事 |
2006-06-23 |
2008-06-20 |
|
董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
副董事长 |
2006-06-30 |
2009-06-24 |
|
独立董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
独立董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
独立董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
独立董事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
第4届董事会 起始日期:2003-05-29 终止日期:2006-06-22
|
|||
董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
|
董事长 |
2003-06-09 |
2006-06-22 |
|
董事 |
2004-05-30 |
2006-06-22 |
|
独立董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
|
董事会秘书 |
2003-06-09 |
2006-06-22 |
|
董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
|
董事 |
2003-05-29 |
2004-05-30 |
|
副董事长 |
2003-06-09 |
2004-05-30 |
|
董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
|
董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
|
独立董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
|
董事 |
2004-05-30 |
2006-06-22 |
|
副董事长 |
2004-08-06 |
2006-06-22 |
|
董事 |
2004-05-30 |
2006-06-22 |
|
独立董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
|
董事 |
2003-05-29 |
2004-05-30 |
|
董事 |
2003-05-29 |
2004-05-30 |
|
独立董事 |
2003-05-29 |
2006-06-22 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2024-05-20 终止日期:2027-05-14
|
|||
监事会主席 |
2024-05-20 |
2027-05-14 |
|
职工监事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
监事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
监事 |
2024-05-15 |
2027-05-14 |
|
第10届监事会 起始日期:2021-05-14 终止日期:2024-05-20
|
|||
监事会主席 |
2021-05-14 |
2024-05-20 |
|
职工监事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
监事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
监事 |
2021-05-11 |
2024-05-14 |
|
第9届监事会 起始日期:2018-05-15 终止日期:2021-05-10
|
|||
职工监事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
监事会主席 |
2018-05-18 |
2018-08-27 |
|
监事会主席 |
2018-08-29 |
2021-05-14 |
|
监事 |
2018-05-15 |
2018-08-27 |
|
监事 |
2018-05-15 |
2021-05-10 |
|
监事 |
2018-08-27 |
2021-05-10 |
|
第8届监事会 起始日期:2015-06-10 终止日期:2018-05-14
|
|||
监事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
监事会主席 |
2015-07-03 |
2018-05-18 |
|
监事 |
2015-06-10 |
2018-05-14 |
|
职工监事 |
2017-09-25 |
2018-05-14 |
|
职工监事 |
2017-01-11 |
2017-09-25 |
|
职工监事 |
2015-06-10 |
2017-01-11 |
|
第7届监事会 起始日期:2012-06-19 终止日期:2012-08-27
|
|||
监事会主席 |
2012-06-19 |
2012-08-27 |
|
监事 |
2012-06-18 |
2012-08-27 |
|
监事会主席 |
2012-08-27 |
2015-06-09 |
|
监事 |
2012-08-27 |
2015-06-09 |
|
监事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
职工监事 |
2012-06-18 |
2015-06-09 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-06-25 终止日期:2010-08-19
|
|||
监事 |
2009-06-25 |
2010-08-19 |
|
监事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
监事会主席 |
2009-07-10 |
2012-06-17 |
|
职工监事 |
2009-06-25 |
2012-06-17 |
|
监事 |
2011-06-21 |
2012-06-17 |
|
第5届监事会 起始日期:2006-06-30 终止日期:2009-06-24
|
|||
监事会主席 |
2006-06-30 |
2009-06-24 |
|
职工代表监事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
监事 |
2006-06-23 |
2009-06-25 |
|
监事 |
2007-06-15 |
2009-06-24 |
|
监事 |
2006-06-23 |
2009-06-24 |
|
第4届监事会 起始日期:2004-05-30 终止日期:2006-06-22
|
|||
职工监事 |
2004-05-30 |
2006-06-22 |
|
职工监事 |
2003-05-29 |
2004-05-30 |
|
监事会主席 |
2004-08-06 |
2006-06-22 |
|
监事会主席 |
2003-06-09 |
2004-05-30 |
|
监事 |
2004-05-30 |
2006-06-22 |
|
监事 |
2003-05-29 |
2004-05-30 |
|
监事 |
2004-05-30 |
2006-06-22 |
|
监事 |
2003-05-29 |
2004-05-30 |
↑返回页顶↑ |