今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2018-10-30 |
-- |
|
副总经理 |
2016-08-08 |
-- |
|
董事会秘书 |
2019-04-26 |
-- |
|
副总经理 |
2018-12-24 |
-- |
|
副总经理 |
2019-03-19 |
-- |
|
副总经理 |
2021-06-07 |
-- |
|
副总经理 |
2021-09-27 |
-- |
|
副总经理 |
2021-10-29 |
-- |
|
财务总监 |
2022-04-08 |
-- |
|
总法律顾问 |
2022-06-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2022-12-07 终止日期:2025-08-14
|
|||
董事长 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
非独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
非独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
非独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
非独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
非独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
非独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
独立董事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
独立董事 |
2022-08-15 |
2023-07-24 |
|
独立董事 |
2023-07-24 |
2025-08-14 |
|
第7届董事会 起始日期:2019-06-11 终止日期:2022-08-14
|
|||
董事长 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
董事 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
董事 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
董事 |
2019-06-11 |
2021-10-29 |
|
董事 |
2019-06-11 |
2021-03-30 |
|
董事 |
2019-06-11 |
2022-03-30 |
|
董事 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
董事 |
2021-06-28 |
2022-08-14 |
|
董事 |
2022-05-06 |
2022-08-14 |
|
董事 |
2022-05-06 |
2022-08-14 |
|
独立董事 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
独立董事 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
独立董事 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
第6届董事会 起始日期:2019-04-23 终止日期:2019-06-10
|
|||
董事 |
2019-04-23 |
2019-06-10 |
|
董事长 |
2019-04-26 |
2019-06-10 |
|
董事长 |
2016-03-15 |
2018-09-17 |
|
董事 |
2016-03-15 |
2018-09-17 |
|
副董事长 |
2016-03-15 |
2018-09-17 |
|
董事 |
2016-03-15 |
2019-04-23 |
|
董事长 |
2018-09-17 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-03-15 |
2017-08-30 |
|
董事 |
2016-03-15 |
2018-06-29 |
|
董事 |
2016-03-15 |
2019-06-10 |
|
董事 |
2016-03-15 |
2019-06-10 |
|
董事 |
2017-09-22 |
2018-09-30 |
|
董事 |
2018-11-27 |
2019-06-10 |
|
董事 |
2018-11-27 |
2019-06-10 |
|
董事 |
2018-11-27 |
2019-06-10 |
|
独立董事 |
2016-03-15 |
2019-06-10 |
|
独立董事 |
2016-03-15 |
2019-06-10 |
|
独立董事 |
2016-03-15 |
2019-06-10 |
|
第5届董事会 起始日期:2013-08-21 终止日期:2016-03-14
|
|||
董事 |
2013-08-21 |
2016-03-14 |
|
董事长 |
2013-08-21 |
2016-03-14 |
|
董事 |
2012-12-20 |
2013-08-05 |
|
董事长 |
2012-12-20 |
2013-08-05 |
|
董事 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
副董事长 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
董事 |
2012-12-20 |
2015-06-29 |
|
董事 |
2012-12-20 |
2014-03-13 |
|
董事 |
2012-12-20 |
2014-03-13 |
|
董事 |
2012-12-20 |
2014-03-13 |
|
董事 |
2014-04-17 |
2015-04-08 |
|
董事 |
2014-04-17 |
2016-03-14 |
|
董事 |
2014-04-17 |
2016-03-14 |
|
董事 |
2015-04-29 |
2016-03-14 |
|
独立董事 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
独立董事 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
独立董事 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-12-31 终止日期:2022-12-07
|
|||
董事 |
2009-12-23 |
2011-04-26 |
|
董事 |
2009-12-23 |
2010-04-28 |
|
董事长 |
2009-12-23 |
2011-09-14 |
|
董事 |
2009-12-23 |
2011-09-30 |
|
代理董事长 |
2011-09-14 |
2011-09-30 |
|
独立董事 |
2009-12-23 |
2011-04-26 |
|
董事 |
2011-09-30 |
2012-12-19 |
|
董事长 |
2011-09-30 |
2012-12-19 |
|
董事 |
2009-12-23 |
2012-03-20 |
|
副董事长 |
2009-12-23 |
2012-03-20 |
|
董事 |
2012-04-26 |
2012-12-19 |
|
副董事长 |
2012-04-26 |
2012-12-19 |
|
董事 |
2009-12-23 |
2012-12-19 |
|
董事 |
2009-12-23 |
2012-03-20 |
|
董事 |
2010-04-28 |
2012-12-19 |
|
董事 |
2011-04-26 |
2012-12-19 |
|
董事 |
2012-04-26 |
2012-12-19 |
|
独立董事 |
2009-12-23 |
2012-12-19 |
|
独立董事 |
2009-12-23 |
2012-12-19 |
|
独立董事 |
2011-06-17 |
2012-12-19 |
|
第3届董事会 起始日期:2008-11-12 终止日期:2009-12-22
|
|||
董事 |
2008-11-12 |
2009-12-22 |
|
董事长 |
2008-11-12 |
2009-12-22 |
|
董事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
董事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
独立董事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
独立董事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
董事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
董事 |
2008-11-12 |
2009-12-22 |
|
董事会秘书 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
独立董事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
董事长 |
2006-12-25 |
2008-10-23 |
|
董事 |
2006-12-25 |
2008-11-12 |
|
董事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
副董事长 |
2006-12-25 |
2008-10-23 |
|
董事 |
2006-12-25 |
2008-11-12 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-09-30 终止日期:2006-12-24
|
|||
董事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
董事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
董事 |
2003-09-30 |
2004-04-16 |
|
董事 |
2005-04-26 |
2006-12-24 |
|
独立董事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
董事 |
2003-09-30 |
2005-04-26 |
|
独立董事 |
2004-04-16 |
2006-12-24 |
|
董事 |
2005-04-26 |
2006-12-24 |
|
董事会秘书 |
2006-12-07 |
2006-12-24 |
|
独立董事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
董事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
董事长 |
2003-10-24 |
2006-12-24 |
|
董事 |
2003-09-30 |
2005-04-26 |
|
董事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
副董事长 |
2003-10-24 |
2006-12-24 |
|
董事会秘书 |
2003-10-24 |
2006-12-07 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2022-08-15 终止日期:2025-08-14
|
|||
股东代表监事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
监事会主席 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
股东代表监事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
职工代表监事 |
2022-08-15 |
2025-08-14 |
|
第7届监事会 起始日期:2021-06-28 终止日期:2022-08-14
|
|||
监事 |
2021-06-28 |
2022-08-14 |
|
监事 |
2019-06-11 |
2021-06-28 |
|
监事会主席 |
2019-06-11 |
2021-06-28 |
|
监事会主席 |
2021-07-23 |
2022-08-14 |
|
监事 |
2019-06-11 |
2022-08-14 |
|
职工代表监事 |
2019-06-17 |
2021-02-04 |
|
职工代表监事 |
2021-02-04 |
2022-08-14 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-03-15 终止日期:2018-11-27
|
|||
监事 |
2016-03-15 |
2018-11-27 |
|
监事会主席 |
2016-03-15 |
2018-11-27 |
|
监事 |
2016-03-15 |
2016-12-19 |
|
监事 |
2016-12-19 |
2019-06-10 |
|
监事 |
2018-11-27 |
2019-06-10 |
|
职工代表监事 |
2016-03-15 |
2019-06-17 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-12-20 终止日期:2016-03-14
|
|||
监事 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
监事会主席 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
职工代表监事 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
监事 |
2012-12-20 |
2016-03-14 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-12-23 终止日期:2010-07-30
|
|||
监事会主席 |
2009-12-23 |
2010-07-30 |
|
监事 |
2009-12-23 |
2011-04-26 |
|
监事 |
2009-12-23 |
2010-08-25 |
|
监事 |
2010-08-25 |
2012-12-19 |
|
监事会主席 |
2010-08-25 |
2012-12-19 |
|
职工代表监事 |
2009-12-23 |
2012-12-19 |
|
监事 |
2011-04-26 |
2012-12-19 |
|
第3届监事会 起始日期:2008-11-12 终止日期:2009-12-22
|
|||
监事 |
2008-11-12 |
2009-12-22 |
|
监事会主席 |
2008-11-12 |
2009-12-22 |
|
监事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
监事会主席 |
2006-12-25 |
2008-11-12 |
|
监事 |
2006-12-25 |
2008-11-12 |
|
职工代表监事 |
2006-12-25 |
2009-12-22 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-09-30 终止日期:2006-12-24
|
|||
监事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
监事会召集人 |
2003-10-24 |
2006-12-24 |
|
监事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
|
职工代表监事 |
2003-09-30 |
2006-12-24 |
↑返回页顶↑ |