今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-06-12 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-11-19 |
-- |
|
副总经理 |
2021-11-19 |
-- |
|
副总经理 |
2020-08-04 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-25 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-25 |
-- |
|
财务总监 |
2021-08-20 |
-- |
|
审计部负责人 |
2024-06-12 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2024-05-23 终止日期:2027-05-22
|
|||
非独立董事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
董事长 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
非独立董事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
副董事长 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
非独立董事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
非独立董事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
独立董事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
独立董事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
独立董事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
第4届董事会 起始日期:2021-02-01 终止日期:2024-05-22
|
|||
非独立董事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
董事长 |
2021-03-02 |
2024-05-22 |
|
非独立董事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
副董事长 |
2021-03-02 |
2024-05-22 |
|
非独立董事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
非独立董事 |
2021-02-01 |
2021-08-20 |
|
非独立董事 |
2021-09-22 |
2024-05-22 |
|
独立董事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
独立董事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
独立董事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
第3届董事会 起始日期:2017-11-13 终止日期:2021-03-02
|
|||
董事长 |
2017-11-13 |
2021-03-02 |
|
董事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
副董事长 |
2017-11-13 |
2021-01-31 |
|
董事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
董事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
董事 |
2018-12-24 |
2021-01-31 |
|
董事 |
2017-11-09 |
2018-12-05 |
|
独立董事 |
2017-11-09 |
2018-05-16 |
|
独立董事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
独立董事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
独立董事 |
2018-05-16 |
2021-01-31 |
|
第2届董事会 起始日期:2016-12-31 终止日期:2022-06-30
|
|||
董事长 |
2014-10-31 |
2017-11-13 |
|
董事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
副董事长 |
2017-01-09 |
2017-11-08 |
|
董事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
董事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
董事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
独立董事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
独立董事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
独立董事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2024-05-23 终止日期:2027-05-22
|
|||
监事会主席 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
职工代表监事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
职工代表监事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
股东代表监事 |
2024-05-23 |
2027-05-22 |
|
第4届监事会 起始日期:2021-03-02 终止日期:2024-05-22
|
|||
监事会主席 |
2021-03-02 |
2024-05-22 |
|
职工代表监事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
职工代表监事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
股东代表监事 |
2021-02-01 |
2024-05-22 |
|
第3届监事会 起始日期:2017-11-13 终止日期:2021-01-31
|
|||
监事会主席 |
2017-11-13 |
2021-01-31 |
|
监事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
监事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
职工代表监事 |
2017-11-09 |
2021-01-31 |
|
第2届监事会 起始日期:2014-10-31 终止日期:2017-11-13
|
|||
监事会主席 |
2014-10-31 |
2017-11-13 |
|
监事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
监事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
|
职工监事 |
2014-10-31 |
2017-11-08 |
↑返回页顶↑ |