今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-05-31 |
-- |
|
副总经理 |
2008-01-31 |
-- |
|
副总经理 |
2008-01-31 |
-- |
|
总工程师 |
2008-01-31 |
-- |
|
财务总监 |
2021-05-31 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-07-13 |
-- |
|
内部审计部门负责人 |
2024-05-21 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2024-05-21 终止日期:2027-05-20
|
|||
董事长 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
副董事长 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
第5届董事会 起始日期:2021-05-31 终止日期:2024-05-20
|
|||
非独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
董事长 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
副董事长 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
第4届董事会 起始日期:2018-05-08 终止日期:2021-05-30
|
|||
董事长 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
副董事长 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
独立董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
独立董事 |
2018-05-08 |
2021-02-23 |
|
独立董事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
独立董事 |
2021-02-23 |
2021-05-30 |
|
第3届董事会 起始日期:2016-06-07 终止日期:2018-05-07
|
|||
董事长 |
2016-06-07 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2016-06-07 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2018-05-07 |
|
董事长 |
2014-04-24 |
2016-06-07 |
|
副董事长 |
2014-04-24 |
2016-06-07 |
|
副董事长 |
2016-10-29 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2016-01-08 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2014-12-30 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2018-05-07 |
|
独立董事 |
2014-04-24 |
2015-05-07 |
|
董事 |
2016-11-18 |
2018-05-07 |
|
独立董事 |
2014-04-24 |
2018-05-07 |
|
独立董事 |
2014-04-24 |
2015-05-07 |
|
独立董事 |
2015-05-07 |
2018-05-07 |
|
独立董事 |
2015-05-07 |
2018-05-07 |
|
第2届董事会 起始日期:2011-04-18 终止日期:2018-05-07
|
|||
董事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
董事长 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
副董事长 |
2011-04-18 |
2013-02-15 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2013-02-15 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2012-05-10 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2013-04-23 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2012-04-17 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
独立董事 |
2011-04-18 |
2012-09-28 |
|
独立董事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
独立董事 |
2012-09-28 |
2014-04-23 |
|
独立董事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
第1届董事会 起始日期:2008-01-31 终止日期:2011-04-17
|
|||
独立董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事长 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
独立董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事会秘书 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
独立董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
副董事长 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2024-05-21 终止日期:2027-05-20
|
|||
监事会主席 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
股东代表监事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
股东代表监事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
职工代表监事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
第5届监事会 起始日期:2021-05-31 终止日期:2024-05-20
|
|||
监事会主席 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
职工代表监事 |
2021-05-31 |
2024-05-20 |
|
第4届监事会 起始日期:2018-05-08 终止日期:2021-05-30
|
|||
监事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
监事会主席 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
监事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
职工代表监事 |
2018-05-08 |
2021-05-30 |
|
第3届监事会 起始日期:2014-04-24 终止日期:2016-01-08
|
|||
监事会主席 |
2014-04-24 |
2016-01-08 |
|
非职工代表监事 |
2014-04-24 |
2016-01-08 |
|
监事会主席 |
2016-01-08 |
2018-05-07 |
|
非职工代表监事 |
2016-01-08 |
2018-05-07 |
|
非职工代表监事 |
2014-04-24 |
2018-05-07 |
|
职工代表监事 |
2014-04-24 |
2018-05-07 |
|
第2届监事会 起始日期:2011-04-18 终止日期:2014-04-23
|
|||
监事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
监事会主席 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
监事 |
2011-04-18 |
2014-04-23 |
|
职工代表监事 |
2011-03-25 |
2014-04-23 |
|
第1届监事会 起始日期:2008-01-31 终止日期:2011-04-17
|
|||
职工代表监事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
监事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
监事 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
|
监事会主席 |
2008-01-31 |
2011-04-17 |
↑返回页顶↑ |