今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2020-01-08 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-10-11 |
-- |
|
总会计师 |
2021-10-11 |
-- |
|
副总经理 |
2021-01-15 |
-- |
|
副总经理 |
2021-03-08 |
-- |
|
副总经理 |
2021-03-08 |
-- |
|
副总经理 |
2024-06-27 |
-- |
|
总工程师 |
2007-03-17 |
-- |
|
总法律顾问 |
2023-01-13 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2023-01-13 终止日期:2026-01-12
|
|||
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
董事长 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
非独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
独立董事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
第6届董事会 起始日期:2021-07-09 终止日期:2023-02-10
|
|||
非独立董事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
董事长 |
2020-02-12 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
非独立董事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
独立董事 |
2020-02-11 |
2020-09-10 |
|
独立董事 |
2020-02-11 |
2020-09-10 |
|
独立董事 |
2020-02-11 |
2020-09-10 |
|
独立董事 |
2020-09-10 |
2023-01-12 |
|
独立董事 |
2020-09-10 |
2023-01-12 |
|
独立董事 |
2020-09-10 |
2023-01-12 |
|
第5届董事会 起始日期:2016-09-23 终止日期:2020-02-10
|
|||
董事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
董事长 |
2016-09-23 |
2020-02-12 |
|
非独立董事 |
2016-09-23 |
2017-08-23 |
|
非独立董事 |
2016-09-23 |
2017-08-23 |
|
非独立董事 |
2016-09-23 |
2017-08-23 |
|
董事 |
2016-09-23 |
2018-12-11 |
|
董事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
董事 |
2017-10-12 |
2018-08-23 |
|
董事 |
2017-10-12 |
2019-12-31 |
|
董事 |
2017-10-12 |
2020-02-10 |
|
董事 |
2018-10-25 |
2020-02-10 |
|
董事 |
2019-01-09 |
2020-02-10 |
|
独立董事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
独立董事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
独立董事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
第4届董事会 起始日期:2013-06-13 终止日期:2016-09-22
|
|||
非独立董事 |
2013-06-13 |
2016-09-22 |
|
董事长 |
2013-06-13 |
2016-09-22 |
|
非独立董事 |
2013-06-13 |
2015-07-07 |
|
非独立董事 |
2013-06-13 |
2016-09-22 |
|
非独立董事 |
2013-06-13 |
2016-09-22 |
|
非独立董事 |
2013-06-13 |
2016-09-22 |
|
非独立董事 |
2013-06-13 |
2016-09-22 |
|
董事 |
2015-08-24 |
2016-09-22 |
|
独立董事 |
2013-06-13 |
2014-10-28 |
|
独立董事 |
2013-06-13 |
2015-02-13 |
|
独立董事 |
2013-06-13 |
2015-02-13 |
|
独立董事 |
2014-10-28 |
2016-09-22 |
|
独立董事 |
2015-02-13 |
2016-09-22 |
|
独立董事 |
2015-02-13 |
2016-09-22 |
|
第3届董事会 起始日期:2010-05-18 终止日期:2011-06-20
|
|||
董事 |
2010-05-18 |
2011-06-20 |
|
董事长 |
2010-08-16 |
2011-06-02 |
|
董事 |
2010-05-18 |
2011-06-20 |
|
董事 |
2010-05-18 |
2011-06-20 |
|
代理董事会秘书 |
2011-06-22 |
2011-08-30 |
|
董事 |
2011-06-20 |
2013-06-12 |
|
董事长 |
2011-06-20 |
2013-06-12 |
|
董事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
董事 |
2011-06-20 |
2013-06-12 |
|
董事 |
2011-06-20 |
2013-06-12 |
|
董事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
董事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
独立董事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
独立董事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
独立董事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
第2届董事会 起始日期:2007-12-25 终止日期:2010-05-17
|
|||
董事 |
2007-12-25 |
2010-05-17 |
|
董事 |
2007-12-25 |
2010-05-17 |
|
独立董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
董事长 |
2007-03-17 |
2007-12-01 |
|
董事长 |
2007-12-01 |
2010-05-17 |
|
董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
董事会秘书 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
独立董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
董事 |
2007-03-17 |
2007-12-25 |
|
独立董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
董事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2023-01-13 终止日期:2024-08-26
|
|||
监事会主席 |
2023-01-13 |
2024-08-26 |
|
股东代表监事 |
2023-01-13 |
2024-08-26 |
|
监事会主席 |
2024-09-13 |
2026-01-12 |
|
监事 |
2024-09-13 |
2026-01-12 |
|
股东代表监事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
股东代表监事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
职工代表监事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
职工代表监事 |
2023-01-13 |
2026-01-12 |
|
第6届监事会 起始日期:2020-02-11 终止日期:2023-01-12
|
|||
监事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
监事会主席 |
2020-02-12 |
2023-01-12 |
|
监事 |
2020-02-11 |
2021-04-06 |
|
监事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
监事 |
2021-04-21 |
2023-01-12 |
|
职工代表监事 |
2020-02-11 |
2023-01-12 |
|
职工代表监事 |
2020-02-11 |
2022-04-27 |
|
职工代表监事 |
2022-04-27 |
2023-01-12 |
|
第5届监事会 起始日期:2016-09-23 终止日期:2020-02-10
|
|||
监事会主席 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
监事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
监事 |
2016-09-23 |
2017-08-23 |
|
监事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
监事 |
2017-10-12 |
2018-08-23 |
|
监事 |
2018-10-25 |
2020-02-10 |
|
职工代表监事 |
2016-09-23 |
2019-04-11 |
|
职工代表监事 |
2016-09-23 |
2020-02-10 |
|
职工代表监事 |
2019-04-11 |
2020-02-10 |
|
第4届监事会 起始日期:2015-08-24 终止日期:2016-09-22
|
|||
监事 |
2015-08-24 |
2016-09-22 |
|
监事 |
2013-06-13 |
2015-07-08 |
|
监事会主席 |
2015-08-25 |
2016-09-22 |
|
监事会主席 |
2013-06-13 |
2015-07-08 |
|
监事 |
2013-06-13 |
2015-07-08 |
|
监事 |
2013-06-13 |
2013-09-17 |
|
监事 |
2013-11-13 |
2016-09-22 |
|
监事 |
2015-08-24 |
2016-09-22 |
|
职工代表监事 |
2013-06-13 |
2016-09-22 |
|
职工代表监事 |
2013-06-13 |
2016-07-05 |
|
第3届监事会 起始日期:2010-05-18 终止日期:2013-06-12
|
|||
监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
监事会主席 |
2010-08-16 |
2013-06-12 |
|
监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
职工监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
职工监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
职工监事 |
2010-05-18 |
2013-06-12 |
|
第2届监事会 起始日期:2007-03-17 终止日期:2010-05-17
|
|||
监事会主席 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
监事 |
2007-03-17 |
2009-02-20 |
|
监事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
监事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
监事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
监事 |
2007-03-17 |
2010-05-17 |
|
监事 |
2009-04-15 |
2010-05-17 |
↑返回页顶↑ |