今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
代理财务总监 |
2024-09-19 |
-- |
|
总经理 |
2023-04-26 |
-- |
|
董事会秘书 |
2018-04-09 |
-- |
|
副总经理 |
2019-12-26 |
-- |
|
副总经理 |
2023-04-26 |
-- |
|
副总经理 |
2023-12-08 |
-- |
|
质量总监 |
2021-12-31 |
-- |
|
安全总监 |
2023-12-08 |
-- |
|
运行总监 |
2023-12-08 |
-- |
|
装备总监 |
2023-12-08 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2023-12-08 终止日期:2026-12-07
|
|||
董事长 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
非独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
非独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
副董事长 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
非独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
非独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
非独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
独立董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
职工代表董事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
第9届董事会 起始日期:2020-12-11 终止日期:2023-12-07
|
|||
董事长 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
非独立董事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
副董事长 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
非独立董事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
非独立董事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
非独立董事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
非独立董事 |
2021-12-15 |
2023-12-07 |
|
非独立董事 |
2021-12-15 |
2023-12-07 |
|
独立董事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
独立董事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
独立董事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
第8届董事会 起始日期:2020-03-06 终止日期:2020-12-10
|
|||
董事长 |
2017-12-12 |
2020-12-10 |
|
董事 |
2017-12-12 |
2020-12-10 |
|
副董事长 |
2017-12-12 |
2020-04-26 |
|
董事 |
2017-12-12 |
2020-04-26 |
|
董事 |
2017-12-12 |
2020-12-10 |
|
副董事长 |
2020-04-28 |
2020-12-10 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2020-12-10 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2020-12-10 |
|
独立董事 |
2017-12-12 |
2020-12-10 |
|
独立董事 |
2017-12-12 |
2020-12-10 |
|
独立董事 |
2017-12-12 |
2020-12-10 |
|
第7届董事会 起始日期:2014-11-18 终止日期:2019-06-30
|
|||
董事长 |
2014-11-18 |
2015-03-02 |
|
董事 |
2016-08-16 |
2017-12-11 |
|
董事长 |
2016-08-16 |
2017-12-11 |
|
董事 |
2015-07-29 |
2016-07-28 |
|
董事长 |
2015-07-29 |
2016-07-28 |
|
代理董事长 |
2015-03-02 |
2015-07-29 |
|
非独立董事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
副董事长 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
非独立董事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
非独立董事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
非独立董事 |
2014-11-18 |
2015-07-09 |
|
独立董事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
独立董事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
独立董事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
第6届董事会 起始日期:2012-12-31 终止日期:2014-11-18
|
|||
董事 |
2011-11-18 |
2014-11-17 |
|
董事长 |
2014-04-02 |
2014-11-18 |
|
董事 |
2011-11-18 |
2014-04-02 |
|
董事长 |
2011-11-18 |
2014-04-02 |
|
董事 |
2011-11-18 |
2014-04-08 |
|
副董事长 |
2011-11-18 |
2014-04-08 |
|
董事 |
2011-11-18 |
2014-05-08 |
|
董事 |
2014-05-08 |
2014-11-17 |
|
副董事长 |
2014-05-08 |
2014-11-17 |
|
独立董事 |
2011-11-18 |
2013-05-09 |
|
董事 |
2014-05-08 |
2014-11-17 |
|
董事 |
2014-05-08 |
2014-11-17 |
|
独立董事 |
2011-11-18 |
2014-11-17 |
|
独立董事 |
2011-11-18 |
2014-11-17 |
|
独立董事 |
2013-05-09 |
2014-11-17 |
|
第5届董事会 起始日期:2008-10-30 终止日期:2009-06-02
|
|||
董事 |
2008-10-30 |
2009-06-02 |
|
董事 |
2010-05-11 |
2011-11-17 |
|
董事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
独立董事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
董事长 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
董事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
副董事长 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
董事会秘书 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
董事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
独立董事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
独立董事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
第4届董事会 起始日期:2005-09-28 终止日期:2008-10-29
|
|||
董事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
独立董事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
董事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
董事长 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
董事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
副董事长 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
董事会秘书 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
独立董事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
董事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
董事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
第3届董事会 起始日期:2002-09-06 终止日期:2005-09-27
|
|||
独立董事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
独立董事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
董事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
董事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
董事长 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
董事 |
2002-09-06 |
2003-08-18 |
|
董事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
副董事长 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
董事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2023-12-08 终止日期:2026-12-07
|
|||
监事会主席 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
股东代表监事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
股东代表监事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
职工代表监事 |
2023-12-08 |
2026-12-07 |
|
第9届监事会 起始日期:2020-12-11 终止日期:2023-12-07
|
|||
职工代表监事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
监事会主席 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
职工代表监事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
股东代表监事 |
2020-12-11 |
2023-12-07 |
|
第8届监事会 起始日期:2017-12-12 终止日期:2018-03-27
|
|||
监事会主席 |
2017-12-12 |
2018-03-27 |
|
职工代表监事 |
2017-12-12 |
2020-08-07 |
|
监事会主席 |
2018-04-09 |
2020-08-07 |
|
监事 |
2017-12-12 |
2018-03-27 |
|
职工代表监事 |
2020-08-07 |
2020-12-10 |
|
监事会主席 |
2020-08-07 |
2020-12-10 |
|
职工代表监事 |
2020-04-08 |
2020-12-10 |
|
监事 |
2017-12-12 |
2020-12-10 |
|
职工代表监事 |
2018-03-27 |
2020-04-08 |
|
第7届监事会 起始日期:2014-11-18 终止日期:2017-12-11
|
|||
监事会主席 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
股东代表监事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
股东代表监事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
职工代表监事 |
2014-11-18 |
2017-12-11 |
|
第6届监事会 起始日期:2011-11-18 终止日期:2014-11-18
|
|||
监事会主席 |
2011-11-18 |
2014-11-18 |
|
职工监事 |
2011-11-18 |
2014-11-17 |
|
监事 |
2011-11-18 |
2014-11-17 |
|
监事 |
2011-11-18 |
2014-11-17 |
|
第5届监事会 起始日期:2008-10-30 终止日期:2009-02-05
|
|||
监事会主席 |
2008-10-30 |
2009-02-05 |
|
职工监事 |
2008-10-30 |
2009-02-05 |
|
监事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
监事 |
2008-10-30 |
2011-11-17 |
|
职工监事 |
2009-02-05 |
2011-11-17 |
|
监事会主席 |
2009-02-05 |
2011-11-17 |
|
第4届监事会 起始日期:2005-09-28 终止日期:2008-10-29
|
|||
监事会主席 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
监事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
职工监事 |
2005-08-23 |
2008-10-29 |
|
监事 |
2005-09-28 |
2008-10-29 |
|
第3届监事会 起始日期:2002-09-06 终止日期:2005-09-27
|
|||
监事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
监事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
职工监事 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
|
监事会主席 |
2002-09-06 |
2005-09-27 |
↑返回页顶↑ |