今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-04-01 |
-- |
|
党委委员 |
2020-01-06 |
-- |
|
副总经理 |
2021-06-02 |
-- |
|
纪委书记 |
2021-06-02 |
-- |
|
工会主席 |
2021-06-02 |
-- |
|
党委副书记 |
2021-06-02 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-01-24 |
-- |
|
副总经理 |
2023-07-31 |
-- |
|
党委书记 |
2021-09-01 |
-- |
|
党委副书记 |
2023-12-31 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2024-08-30 终止日期:2027-08-29
|
|||
非独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
董事长 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
非独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
非独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
非独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
非独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
非独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
独立董事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
第8届董事会 起始日期:2022-03-25 终止日期:2024-08-31
|
|||
非独立董事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
董事长 |
2023-07-31 |
2024-08-29 |
|
董事长 |
2021-09-01 |
2023-07-24 |
|
非独立董事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
非独立董事 |
2021-09-01 |
2022-07-25 |
|
非独立董事 |
2021-09-01 |
2022-01-17 |
|
非独立董事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
非独立董事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
董事 |
2022-02-17 |
2024-08-29 |
|
董事 |
2022-07-25 |
2024-08-29 |
|
独立董事 |
2021-09-01 |
2022-06-27 |
|
独立董事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
独立董事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
独立董事 |
2022-06-27 |
2024-08-29 |
|
第7届董事会 起始日期:2018-09-13 终止日期:2021-08-30
|
|||
董事长 |
2018-09-13 |
2021-08-30 |
|
董事 |
2018-09-13 |
2021-08-30 |
|
董事 |
2018-09-13 |
2020-12-24 |
|
董事 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
董事 |
2018-09-13 |
2019-01-09 |
|
董事 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
董事 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
董事 |
2020-10-13 |
2021-08-31 |
|
董事 |
2021-01-15 |
2021-08-03 |
|
董事 |
2019-04-23 |
2020-08-03 |
|
独立董事 |
2018-09-13 |
2020-10-13 |
|
独立董事 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
独立董事 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
独立董事 |
2020-10-13 |
2021-08-31 |
|
第6届董事会 起始日期:2018-08-16 终止日期:2018-09-12
|
|||
董事 |
2018-08-16 |
2018-09-12 |
|
董事长 |
2018-08-16 |
2018-09-12 |
|
董事长 |
2014-10-15 |
2018-08-16 |
|
董事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
董事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
董事 |
2014-10-15 |
2016-08-05 |
|
董事 |
2016-06-29 |
2018-09-12 |
|
董事 |
2014-10-15 |
2016-03-10 |
|
董事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
董事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
独立董事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
独立董事 |
2014-10-15 |
2016-06-29 |
|
独立董事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
独立董事 |
2016-06-29 |
2018-09-12 |
|
第5届董事会 起始日期:2011-06-30 终止日期:2022-03-25
|
|||
董事 |
2011-04-18 |
2014-03-13 |
|
代理董事长 |
2013-12-30 |
2014-03-13 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2013-12-22 |
|
董事长 |
2011-04-18 |
2013-12-22 |
|
董事 |
2014-03-10 |
2014-10-14 |
|
代理董事长 |
2014-03-18 |
2014-10-14 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
董事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
董事 |
2014-04-03 |
2014-10-14 |
|
独立董事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
独立董事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
独立董事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
第4届董事会 起始日期:2008-05-31 终止日期:2011-04-17
|
|||
董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
独立董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
董事会秘书 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
独立董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
董事长 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
独立董事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
第3届董事会 起始日期:2005-05-21 终止日期:2008-05-30
|
|||
董事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
董事 |
2005-05-21 |
2006-05-20 |
|
董事长 |
2005-05-21 |
2006-05-20 |
|
董事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
董事 |
2007-06-25 |
2008-05-30 |
|
董事 |
2005-05-21 |
2007-06-25 |
|
董事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
独立董事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
董事会秘书 |
2005-08-03 |
2008-05-30 |
|
董事 |
2007-06-25 |
2008-05-30 |
|
董事 |
2005-05-21 |
2007-06-25 |
|
独立董事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
董事 |
2006-05-20 |
2008-05-30 |
|
董事长 |
2006-05-20 |
2008-05-30 |
|
独立董事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
代理董事会秘书 |
2005-05-21 |
2005-08-03 |
|
第2届董事会 起始日期:2002-05-22 终止日期:2004-05-17
|
|||
董事 |
2002-05-22 |
2004-05-17 |
|
董事长 |
2002-05-22 |
2004-05-17 |
|
董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
独立董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
董事 |
2004-05-17 |
2005-05-20 |
|
董事长 |
2004-05-17 |
2005-05-20 |
|
董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
独立董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
独立董事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2024-08-30 终止日期:2027-08-29
|
|||
监事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
监事会主席 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
监事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
职工监事 |
2024-08-30 |
2027-08-29 |
|
第8届监事会 起始日期:2021-09-01 终止日期:2024-08-29
|
|||
监事会主席 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
监事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
监事 |
2021-09-01 |
2024-08-29 |
|
职工代表监事 |
2023-12-11 |
2024-08-29 |
|
职工代表监事 |
2021-09-01 |
2023-12-11 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-09-13 终止日期:2021-08-31
|
|||
监事会主席 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
监事 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
监事 |
2018-09-13 |
2020-06-29 |
|
监事 |
2020-06-29 |
2020-09-03 |
|
监事 |
2020-09-03 |
2021-08-31 |
|
职工代表监事 |
2018-09-13 |
2021-08-31 |
|
第6届监事会 起始日期:2018-08-16 终止日期:2018-09-12
|
|||
监事 |
2018-08-16 |
2018-09-12 |
|
监事会主席 |
2018-08-16 |
2018-09-12 |
|
监事会主席 |
2014-10-15 |
2018-08-16 |
|
监事 |
2014-10-15 |
2018-08-16 |
|
监事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
职工监事 |
2014-10-15 |
2018-09-12 |
|
第5届监事会 起始日期:2011-04-18 终止日期:2014-10-14
|
|||
监事会主席 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
监事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
监事 |
2011-04-18 |
2012-05-18 |
|
职工代表监事 |
2011-04-18 |
2014-10-14 |
|
监事 |
2012-05-19 |
2014-10-14 |
|
第4届监事会 起始日期:2008-05-31 终止日期:2011-04-17
|
|||
职工监事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
监事会主席 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
监事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
监事 |
2008-05-31 |
2011-04-17 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-05-21 终止日期:2008-05-30
|
|||
职工代表监事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
监事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
监事会主席 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
监事 |
2005-05-21 |
2008-05-30 |
|
第2届监事会 起始日期:2002-05-22 终止日期:2005-05-20
|
|||
监事会主席 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
监事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
职工代表监事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
|
监事 |
2002-05-22 |
2005-05-20 |
↑返回页顶↑ |