今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2010-12-07 |
-- |
|
副总经理 |
2019-05-14 |
-- |
|
第三事业群总经理 |
2022-12-06 |
-- |
|
第一事业群总经理 |
2022-12-06 |
-- |
|
副总经理 |
2023-03-28 |
-- |
|
第二事业群总经理 |
2022-12-06 |
-- |
|
副总经理 |
2023-03-28 |
-- |
|
财务总监 |
2010-12-07 |
-- |
|
董事会秘书 |
2010-12-07 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2022-12-06 终止日期:2025-08-29
|
|||
董事长 |
2022-12-06 |
2025-08-29 |
|
非独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
非独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
非独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
非独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
非独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
非独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
独立董事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
第4届董事会 起始日期:2019-12-06 终止日期:2022-12-06
|
|||
董事长 |
2019-12-06 |
2022-12-06 |
|
非独立董事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
非独立董事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
非独立董事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
非独立董事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
非独立董事 |
2021-06-08 |
2022-08-29 |
|
非独立董事 |
2021-06-08 |
2022-08-29 |
|
独立董事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
独立董事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
独立董事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
第3届董事会 起始日期:2016-12-08 终止日期:2019-12-06
|
|||
非独立董事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
董事长 |
2016-12-08 |
2019-12-06 |
|
非独立董事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
非独立董事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
非独立董事 |
2016-11-09 |
2018-03-28 |
|
非独立董事 |
2018-06-12 |
2019-11-19 |
|
独立董事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
独立董事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
独立董事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
第2届董事会 起始日期:2013-12-08 终止日期:2016-12-08
|
|||
董事长 |
2013-12-08 |
2016-12-08 |
|
非独立董事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
非独立董事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
非独立董事 |
2013-12-08 |
2016-07-13 |
|
非独立董事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
独立董事 |
2013-12-08 |
2016-06-17 |
|
独立董事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
独立董事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
独立董事 |
2016-06-17 |
2016-11-08 |
|
第1届董事会 起始日期:2012-12-31 终止日期:2013-12-07
|
|||
董事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
董事长 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
董事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
董事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
董事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
独立董事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
独立董事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
独立董事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2022-12-06 终止日期:2025-08-29
|
|||
监事会主席 |
2022-12-06 |
2025-08-29 |
|
职工代表监事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
非职工代表监事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
非职工代表监事 |
2022-08-30 |
2025-08-29 |
|
第4届监事会 起始日期:2019-11-20 终止日期:2022-08-29
|
|||
职工代表监事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
非职工代表监事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
监事会主席 |
2019-12-06 |
2022-12-06 |
|
非职工代表监事 |
2019-11-20 |
2022-08-29 |
|
第3届监事会 起始日期:2016-12-08 终止日期:2019-12-06
|
|||
监事长 |
2016-12-08 |
2019-12-06 |
|
职工代表监事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
非职工代表监事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
非职工代表监事 |
2016-11-09 |
2019-11-19 |
|
第2届监事会 起始日期:2013-12-08 终止日期:2016-12-08
|
|||
监事会主席 |
2013-12-08 |
2016-12-08 |
|
职工代表监事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
非职工代表监事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
非职工代表监事 |
2013-12-08 |
2016-11-08 |
|
第1届监事会 起始日期:2010-12-07 终止日期:2013-12-07
|
|||
职工代表监事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
监事会主席 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
监事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
|
监事 |
2010-12-07 |
2013-12-07 |
↑返回页顶↑ |