今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2017-12-11 |
-- |
|
副总经理 |
2017-05-17 |
-- |
|
副总经理 |
2010-04-16 |
-- |
|
副总经理 |
2017-05-17 |
-- |
|
副总经理 |
2017-05-17 |
-- |
|
副总经理 |
2011-04-13 |
-- |
|
董事会秘书 |
2011-04-13 |
-- |
|
财务负责人 |
2022-05-13 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2022-05-13 终止日期:2025-05-12
|
|||
非独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
董事长 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
非独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
副董事长 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
非独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
非独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
非独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
非独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
独立董事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
第7届董事会 起始日期:2021-10-25 终止日期:2022-05-12
|
|||
非独立董事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
董事长 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
非独立董事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
副董事长 |
2021-04-01 |
2022-05-12 |
|
非独立董事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
非独立董事 |
2019-05-09 |
2021-04-01 |
|
非独立董事 |
2019-05-09 |
2021-04-01 |
|
非独立董事 |
2021-04-01 |
2022-05-12 |
|
非独立董事 |
2021-04-01 |
2022-05-12 |
|
非独立董事 |
2021-04-01 |
2022-05-12 |
|
独立董事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
独立董事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
独立董事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
第6届董事会 起始日期:2017-12-25 终止日期:2019-05-08
|
|||
董事长 |
2016-04-15 |
2019-05-08 |
|
董事 |
2016-04-15 |
2019-05-08 |
|
非独立董事 |
2016-04-15 |
2017-12-11 |
|
董事 |
2016-04-15 |
2019-05-08 |
|
董事 |
2016-04-15 |
2019-05-08 |
|
董事 |
2016-04-15 |
2019-05-08 |
|
非独立董事 |
2016-04-15 |
2017-12-11 |
|
董事 |
2017-12-27 |
2019-05-08 |
|
独立董事 |
2016-04-15 |
2018-09-19 |
|
独立董事 |
2016-04-15 |
2018-09-19 |
|
独立董事 |
2016-04-15 |
2018-09-19 |
|
独立董事 |
2018-09-19 |
2019-05-08 |
|
独立董事 |
2018-09-19 |
2019-05-08 |
|
独立董事 |
2018-09-19 |
2019-05-08 |
|
第5届董事会 起始日期:2015-07-22 终止日期:2016-04-15
|
|||
董事长 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
副董事长 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
非独立董事 |
2013-04-23 |
2015-04-02 |
|
董事 |
2015-04-29 |
2016-04-14 |
|
独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
独立董事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
第4届董事会 起始日期:2013-01-29 终止日期:2013-04-23
|
|||
董事会秘书 |
2010-04-16 |
2011-04-13 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2011-07-21 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
董事长 |
2010-04-16 |
2013-04-23 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
副董事长 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
董事 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
董事 |
2012-01-09 |
2013-04-22 |
|
独立董事 |
2012-09-17 |
2013-04-22 |
|
独立董事 |
2010-04-16 |
2012-08-31 |
|
独立董事 |
2012-05-08 |
2013-04-22 |
|
独立董事 |
2010-04-16 |
2012-05-08 |
|
独立董事 |
2010-04-16 |
2012-08-31 |
|
独立董事 |
2012-09-17 |
2013-04-22 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2022-05-13 终止日期:2025-05-12
|
|||
监事会主席 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
非职工代表监事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
非职工代表监事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
职工代表监事 |
2022-05-13 |
2025-05-12 |
|
第7届监事会 起始日期:2019-05-09 终止日期:2022-05-12
|
|||
非职工代表监事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
监事会主席 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
非职工代表监事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
职工代表监事 |
2019-05-09 |
2022-05-12 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-04-15 终止日期:2018-06-28
|
|||
监事会主席 |
2016-04-15 |
2018-06-28 |
|
非职工代表监事 |
2016-04-15 |
2018-06-28 |
|
监事 |
2018-06-28 |
2019-05-08 |
|
监事会主席 |
2018-06-28 |
2019-05-08 |
|
非职工代表监事 |
2016-04-15 |
2019-05-08 |
|
职工代表监事 |
2016-04-15 |
2018-06-11 |
|
职工代表监事 |
2018-06-11 |
2019-05-08 |
|
第5届监事会 起始日期:2013-04-23 终止日期:2016-04-14
|
|||
非职工代表监事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
监事会主席 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
非职工代表监事 |
2013-04-23 |
2016-04-14 |
|
职工代表监事 |
2013-04-23 |
2015-04-29 |
|
职工代表监事 |
2015-04-29 |
2016-04-14 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-04-16 终止日期:2011-04-13
|
|||
职工代表监事 |
2010-04-16 |
2011-04-13 |
|
监事会主席 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
监事 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
监事 |
2010-04-16 |
2013-04-22 |
|
职工代表监事 |
2011-04-13 |
2013-04-22 |
↑返回页顶↑ |