今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2008-05-18 |
-- |
|
副总裁 |
2017-02-20 |
-- |
|
副总裁 |
2008-05-18 |
-- |
|
董事会秘书 |
2011-08-06 |
-- |
|
副总裁 |
2014-08-22 |
-- |
|
副总裁 |
2017-11-16 |
-- |
|
副总裁 |
2017-11-16 |
-- |
|
副总裁 |
2017-11-16 |
-- |
|
财务总监 |
2008-05-18 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2024-05-17 终止日期:2027-05-16
|
|||
董事长 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
独立董事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
第5届董事会 起始日期:2021-05-24 终止日期:2022-10-25
|
|||
非独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
董事长 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
非独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
非独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
非独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
非独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
非独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
独立董事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
第4届董事会 起始日期:2017-11-16 终止日期:2021-05-24
|
|||
董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
董事长 |
2017-11-16 |
2021-05-24 |
|
董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
独立董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
独立董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
独立董事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
第3届董事会 起始日期:2014-08-22 终止日期:2017-11-16
|
|||
非独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
董事长 |
2014-08-22 |
2017-11-16 |
|
非独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
非独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
非独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
非独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
非独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
独立董事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
第2届董事会 起始日期:2011-10-21 终止日期:2014-08-22
|
|||
董事长 |
2011-08-06 |
2014-08-22 |
|
董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
独立董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
独立董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
独立董事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
第1届董事会 起始日期:2008-05-18 终止日期:2011-06-16
|
|||
董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
独立董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
独立董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
独立董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
董事会秘书 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
董事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
董事长 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2024-05-17 终止日期:2027-05-16
|
|||
监事会主席 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非职工代表监事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
非职工代表监事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
职工代表监事 |
2024-05-17 |
2027-05-16 |
|
第5届监事会 起始日期:2021-05-24 终止日期:2024-05-16
|
|||
监事会主席 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
职工代表监事 |
2021-05-24 |
2024-05-16 |
|
第4届监事会 起始日期:2017-11-16 终止日期:2021-05-24
|
|||
监事会主席 |
2017-11-16 |
2021-05-24 |
|
监事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
监事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
职工代表监事 |
2017-11-16 |
2021-05-23 |
|
第3届监事会 起始日期:2014-08-22 终止日期:2017-11-16
|
|||
监事会主席 |
2014-08-22 |
2017-11-16 |
|
非职工监事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
非职工监事 |
2014-08-22 |
2017-11-15 |
|
职工代表监事 |
2014-08-22 |
2016-08-15 |
|
职工代表监事 |
2016-08-18 |
2017-11-15 |
|
第2届监事会 起始日期:2011-08-06 终止日期:2014-08-22
|
|||
监事会主席 |
2011-08-06 |
2014-08-22 |
|
监事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
监事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
职工监事 |
2011-06-17 |
2014-08-21 |
|
第1届监事会 起始日期:2008-05-18 终止日期:2011-06-16
|
|||
监事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
监事会主席 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
职工代表监事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
|
监事 |
2008-05-18 |
2011-06-16 |
↑返回页顶↑ |