今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2021-08-30 |
-- |
|
规划设计事业部总经理 |
2012-11-15 |
-- |
|
副总裁 |
2010-08-02 |
-- |
|
副总裁 |
2018-04-04 |
-- |
|
副总裁 |
2021-09-29 |
-- |
|
董事会秘书 |
2019-05-20 |
-- |
|
副总裁 |
2019-05-20 |
-- |
|
副总裁 |
2022-12-21 |
-- |
|
财务总监 |
2020-01-13 |
-- |
|
总工程师 |
2010-08-05 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2024-06-21 终止日期:2025-06-26
|
|||
董事长 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
非独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
非独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
副董事长 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
非独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
非独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
非独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
非独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
独立董事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
第4届董事会 起始日期:2019-12-30 终止日期:2021-11-06
|
|||
非独立董事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
董事长 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
非独立董事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
副董事长 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
非独立董事 |
2019-07-26 |
2021-09-15 |
|
非独立董事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
非独立董事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
非独立董事 |
2019-07-26 |
2021-04-01 |
|
非独立董事 |
2021-04-01 |
2022-06-26 |
|
非独立董事 |
2021-09-15 |
2022-06-26 |
|
独立董事 |
2019-07-26 |
2021-01-25 |
|
独立董事 |
2019-07-26 |
2021-04-01 |
|
独立董事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
独立董事 |
2021-01-25 |
2022-06-26 |
|
独立董事 |
2021-04-01 |
2022-06-26 |
|
第3届董事会 起始日期:2018-01-01 终止日期:2019-05-20
|
|||
非独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
董事长 |
2016-07-27 |
2019-07-25 |
|
非独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
副董事长 |
2016-07-27 |
2019-07-25 |
|
非独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
非独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
非独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
非独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
独立董事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
第2届董事会 起始日期:2013-08-07 终止日期:2016-07-27
|
|||
董事长 |
2013-08-07 |
2016-07-27 |
|
非独立董事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
副董事长 |
2013-08-07 |
2016-07-25 |
|
非独立董事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
非独立董事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
非独立董事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
非独立董事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
非独立董事 |
2013-08-02 |
2015-11-27 |
|
董事 |
2015-11-27 |
2016-07-25 |
|
独立董事 |
2015-01-20 |
2016-07-25 |
|
独立董事 |
2013-08-02 |
2015-01-20 |
|
独立董事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
独立董事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
第1届董事会 起始日期:2012-12-31 终止日期:2017-12-22
|
|||
董事长 |
2010-08-02 |
2013-08-07 |
|
董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
副董事长 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
独立董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
独立董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
独立董事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2022-06-27 终止日期:2025-06-26
|
|||
监事会主席 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
职工代表监事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
职工代表监事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
股东代表监事 |
2022-06-27 |
2025-06-26 |
|
第4届监事会 起始日期:2019-07-26 终止日期:2022-06-26
|
|||
股东代表监事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
监事会主席 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
职工代表监事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
职工代表监事 |
2019-07-26 |
2022-06-26 |
|
第3届监事会 起始日期:2016-07-27 终止日期:2019-07-25
|
|||
监事会主席 |
2016-07-27 |
2019-07-25 |
|
股东代表监事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
职工代表监事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
职工代表监事 |
2016-07-26 |
2019-07-25 |
|
第2届监事会 起始日期:2013-08-02 终止日期:2016-07-25
|
|||
股东代表监事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
监事会主席 |
2013-08-07 |
2016-07-27 |
|
股东代表监事 |
2015-11-27 |
2016-07-25 |
|
职工代表监事 |
2013-08-02 |
2016-07-25 |
|
外部监事 |
2013-08-02 |
2014-06-11 |
|
股东代表监事 |
2014-06-11 |
2015-11-27 |
|
第1届监事会 起始日期:2010-08-02 终止日期:2013-08-07
|
|||
监事会主席 |
2010-08-02 |
2013-08-07 |
|
职工代表监事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
监事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
|
监事 |
2010-08-02 |
2013-08-01 |
↑返回页顶↑ |