今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2007-10-15 |
-- |
|
常务副总裁 |
2022-06-21 |
-- |
|
副总裁 |
2007-10-15 |
-- |
|
副总裁 |
2012-11-16 |
-- |
|
副总裁 |
2012-11-16 |
-- |
|
董事会秘书 |
2010-12-03 |
-- |
|
副总裁 |
2010-12-03 |
-- |
|
副总裁 |
2014-01-20 |
-- |
|
副总裁 |
2024-01-15 |
-- |
|
财务总监 |
2024-01-15 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2022-12-28 终止日期:2025-12-27
|
|||
董事长 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
非独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
副董事长 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
非独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
非独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
非独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
非独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
非独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
独立董事 |
2022-12-28 |
2024-01-06 |
|
独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
独立董事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
独立董事 |
2024-02-01 |
2025-12-27 |
|
第5届董事会 起始日期:2019-12-31 终止日期:2022-12-27
|
|||
董事长 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
非独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
副董事长 |
2022-06-21 |
2022-12-27 |
|
非独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
副董事长 |
2019-12-31 |
2022-06-21 |
|
非独立董事 |
2019-12-31 |
2022-06-21 |
|
非独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
非独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
非独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
独立董事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
第4届董事会 起始日期:2016-12-30 终止日期:2019-12-30
|
|||
董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
董事长 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
副董事长 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
独立董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
独立董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
独立董事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
第3届董事会 起始日期:2013-12-16 终止日期:2016-12-29
|
|||
非独立董事 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
董事长 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
非独立董事 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
副董事长 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
非独立董事 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
非独立董事 |
2013-12-16 |
2015-08-19 |
|
非独立董事 |
2013-12-16 |
2015-01-16 |
|
非独立董事 |
2013-12-16 |
2016-05-05 |
|
董事 |
2015-04-28 |
2016-12-29 |
|
独立董事 |
2013-12-16 |
2014-11-20 |
|
董事 |
2016-04-28 |
2016-12-29 |
|
独立董事 |
2013-12-16 |
2014-11-20 |
|
独立董事 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
独立董事 |
2014-11-20 |
2016-12-29 |
|
独立董事 |
2014-11-20 |
2016-12-29 |
|
第2届董事会 起始日期:2010-12-03 终止日期:2013-12-15
|
|||
董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
董事长 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
副董事长 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
独立董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
独立董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
独立董事 |
2010-12-03 |
2013-12-15 |
|
第1届董事会 起始日期:2007-10-15 终止日期:2010-12-02
|
|||
董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
董事长 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
独立董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
独立董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
副董事长 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
独立董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
董事 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
|
董事会秘书 |
2007-10-15 |
2010-12-02 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2022-12-28 终止日期:2025-12-27
|
|||
监事会主席 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
股东代表监事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
股东代表监事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
职工代表监事 |
2022-12-28 |
2025-12-27 |
|
第5届监事会 起始日期:2019-12-31 终止日期:2022-12-27
|
|||
监事会主席 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
股东代表监事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
股东代表监事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
职工代表监事 |
2019-12-31 |
2022-12-27 |
|
第4届监事会 起始日期:2016-12-30 终止日期:2019-12-30
|
|||
职工代表监事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
监事会主席 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
监事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
监事 |
2016-12-30 |
2019-12-30 |
|
第3届监事会 起始日期:2013-12-16 终止日期:2016-12-29
|
|||
职工代表监事 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
监事会主席 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
股东代表监事 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
股东代表监事 |
2013-12-16 |
2016-12-29 |
|
第2届监事会 起始日期:2010-10-20 终止日期:2013-12-15
|
|||
职工代表监事 |
2010-10-20 |
2013-12-15 |
|
监事会主席 |
2010-10-20 |
2013-12-15 |
|
监事 |
2010-10-20 |
2013-12-15 |
|
监事 |
2010-10-20 |
2013-12-15 |
|
第1届监事会 起始日期:2007-10-15 终止日期:2010-10-19
|
|||
监事会主席 |
2007-10-15 |
2010-10-19 |
|
职工监事 |
2007-10-15 |
2010-10-19 |
|
监事 |
2007-10-15 |
2010-10-19 |
|
监事 |
2007-10-15 |
2010-10-19 |
↑返回页顶↑ |