今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-03-25 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-03-18 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-08 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-08 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-08 |
-- |
|
财务总监 |
2024-07-16 |
2025-01-09 |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届董事会 起始日期:2024-03-18 终止日期:2025-01-09
|
|||
董事长 |
2023-09-21 |
2025-01-09 |
|
董事长 |
2022-01-10 |
2023-09-21 |
|
非独立董事 |
2022-01-10 |
2025-01-09 |
|
非独立董事 |
2022-01-10 |
2023-10-30 |
|
非独立董事 |
2022-01-10 |
2023-10-30 |
|
非独立董事 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
非独立董事 |
2022-01-10 |
2023-10-30 |
|
非独立董事 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
非独立董事 |
2022-01-10 |
2023-10-30 |
|
非独立董事 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
非独立董事 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
非独立董事 |
2023-05-11 |
2023-10-30 |
|
非独立董事 |
2022-01-10 |
2023-04-10 |
|
非独立董事 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
独立董事 |
2022-01-10 |
2025-01-09 |
|
独立董事 |
2022-01-10 |
2025-01-09 |
|
独立董事 |
2022-01-10 |
2025-01-09 |
|
第3届董事会 起始日期:2018-12-21 终止日期:2022-01-09
|
|||
董事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
董事长 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
董事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
董事 |
2018-12-21 |
2020-04-26 |
|
董事 |
2018-12-21 |
2019-04-02 |
|
董事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
董事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
非独立董事 |
2019-04-30 |
2022-01-09 |
|
非独立董事 |
2020-05-28 |
2022-01-09 |
|
独立董事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
独立董事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
独立董事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
第2届董事会 起始日期:2018-02-07 终止日期:2018-12-20
|
|||
董事长 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
董事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
董事 |
2015-12-18 |
2018-01-11 |
|
董事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
董事 |
2016-07-10 |
2018-12-20 |
|
董事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
董事 |
2018-02-07 |
2018-12-20 |
|
董事 |
2015-12-18 |
2018-01-11 |
|
董事 |
2018-02-07 |
2018-12-20 |
|
独立董事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
独立董事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
独立董事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2022-01-10 终止日期:2023-09-21
|
|||
监事会主席 |
2022-01-10 |
2023-09-21 |
|
股东代表监事 |
2022-01-10 |
2023-09-21 |
|
代理监事会主席 |
2023-09-21 |
2023-10-30 |
|
监事会主席 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
股东代表监事 |
2022-01-10 |
2023-09-21 |
|
股东代表监事 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
职工监事 |
2022-01-10 |
2023-03-02 |
|
股东代表监事 |
2023-10-30 |
2025-01-09 |
|
职工监事 |
2022-01-10 |
2023-09-19 |
|
股东代表监事 |
2024-08-02 |
2025-01-09 |
|
股东代表监事 |
2022-01-10 |
2024-06-24 |
|
职工代表监事 |
2023-03-02 |
2025-01-09 |
|
职工代表监事 |
2023-09-20 |
2025-01-09 |
|
第3届监事会 起始日期:2018-12-21 终止日期:2021-04-07
|
|||
监事 |
2018-12-21 |
2021-04-07 |
|
监事会主席 |
2018-12-21 |
2021-04-07 |
|
监事会临时召集人 |
2021-04-07 |
2021-05-07 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-07 |
2022-01-09 |
|
监事会主席 |
2021-05-07 |
2022-01-09 |
|
监事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
监事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
职工监事 |
2018-12-21 |
2019-04-12 |
|
职工监事 |
2018-12-21 |
2022-01-09 |
|
职工代表监事 |
2019-04-12 |
2022-01-09 |
|
第2届监事会 起始日期:2018-02-07 终止日期:2018-12-20
|
|||
监事会主席 |
2018-02-07 |
2018-12-20 |
|
监事 |
2015-12-18 |
2018-01-11 |
|
监事会主席 |
2015-12-18 |
2018-01-11 |
|
监事 |
2018-02-07 |
2018-12-20 |
|
监事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
监事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
职工监事 |
2015-12-18 |
2018-12-20 |
|
职工监事 |
2016-06-15 |
2018-12-20 |
↑返回页顶↑ |