今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2019-08-28 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-01-03 |
-- |
|
副总经理 |
2023-01-03 |
-- |
|
财务总监 |
2023-03-23 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2023-03-23 终止日期:2026-03-19
|
|||
非独立董事 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
董事长 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
非独立董事 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
非独立董事 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
独立董事 |
2023-03-20 |
2024-01-08 |
|
独立董事 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
独立董事 |
2023-03-20 |
2024-01-12 |
|
独立董事 |
2024-01-08 |
2026-03-19 |
|
第5届董事会 起始日期:2021-12-06 终止日期:2022-08-26
|
|||
非独立董事 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
董事长 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
非独立董事 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
非独立董事 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
独立董事 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
独立董事 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
独立董事 |
2020-11-17 |
2022-09-13 |
|
独立董事 |
2022-09-13 |
2023-03-19 |
|
第4届董事会 起始日期:2017-01-17 终止日期:2020-01-19
|
|||
名誉董事长 |
2018-05-18 |
2020-01-19 |
|
董事长 |
2017-01-17 |
2018-05-18 |
|
非独立董事 |
2017-01-17 |
2018-05-18 |
|
非独立董事 |
2017-01-17 |
2020-01-19 |
|
董事长 |
2018-05-18 |
2020-01-19 |
|
副董事长 |
2017-01-17 |
2019-08-28 |
|
非独立董事 |
2017-01-17 |
2020-01-19 |
|
非独立董事 |
2017-01-17 |
2018-05-18 |
|
非独立董事 |
2017-01-17 |
2018-05-18 |
|
非独立董事 |
2017-01-17 |
2020-01-19 |
|
独立董事 |
2017-01-17 |
2020-01-19 |
|
独立董事 |
2017-01-17 |
2018-05-18 |
|
独立董事 |
2017-01-17 |
2020-01-19 |
|
第3届董事会 起始日期:2014-01-18 终止日期:2016-06-17
|
|||
非独立董事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
董事长 |
2014-01-18 |
2017-01-17 |
|
副董事长 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
非独立董事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
非独立董事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
非独立董事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
非独立董事 |
2016-04-08 |
2017-01-16 |
|
非独立董事 |
2016-04-08 |
2017-01-16 |
|
独立董事 |
2014-06-25 |
2017-01-16 |
|
独立董事 |
2014-01-18 |
2014-06-25 |
|
独立董事 |
2014-01-18 |
2014-06-25 |
|
独立董事 |
2014-06-25 |
2016-05-20 |
|
独立董事 |
2016-05-20 |
2017-01-16 |
|
独立董事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
第2届董事会 起始日期:2011-01-26 终止日期:2014-01-17
|
|||
董事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
董事长 |
2011-03-26 |
2014-01-17 |
|
董事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
副董事长 |
2011-03-26 |
2014-01-17 |
|
董事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
董事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
独立董事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
独立董事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
独立董事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
第1届董事会 起始日期:2008-01-29 终止日期:2011-01-25
|
|||
董事长 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
董事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
独立董事 |
2010-09-10 |
2011-01-25 |
|
董事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
董事会秘书 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
董事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
独立董事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
独立董事 |
2008-09-20 |
2011-01-25 |
|
独立董事 |
2008-01-29 |
2010-09-10 |
|
董事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2023-03-20 终止日期:2026-03-19
|
|||
监事会主席 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
非职工代表监事 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
非职工代表监事 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
职工代表监事 |
2023-03-20 |
2026-03-19 |
|
第5届监事会 起始日期:2020-01-20 终止日期:2023-03-19
|
|||
监事会主席 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
非职工代表监事 |
2020-01-20 |
2023-03-19 |
|
非职工代表监事 |
2020-01-20 |
2021-05-18 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-18 |
2023-03-19 |
|
职工代表监事 |
2020-01-20 |
2021-10-14 |
|
职工代表监事 |
2021-10-14 |
2023-03-19 |
|
第4届监事会 起始日期:2017-01-17 终止日期:2018-06-08
|
|||
非职工代表监事 |
2017-01-17 |
2018-06-08 |
|
监事会主席 |
2017-01-17 |
2018-06-08 |
|
监事会主席 |
2018-07-08 |
2020-01-19 |
|
监事 |
2018-06-08 |
2020-01-19 |
|
非职工代表监事 |
2017-01-17 |
2020-01-19 |
|
职工代表监事 |
2019-08-08 |
2020-01-19 |
|
职工代表监事 |
2017-01-17 |
2019-08-08 |
|
第3届监事会 起始日期:2014-01-18 终止日期:2017-01-16
|
|||
非职工代表监事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
非职工代表监事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
职工代表监事 |
2014-01-18 |
2017-01-16 |
|
监事会主席 |
2014-01-18 |
2017-01-17 |
|
第2届监事会 起始日期:2011-01-26 终止日期:2014-01-17
|
|||
监事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
监事会主席 |
2011-03-26 |
2014-01-17 |
|
监事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
职工代表监事 |
2011-01-26 |
2014-01-17 |
|
第1届监事会 起始日期:2008-01-29 终止日期:2011-01-25
|
|||
职工监事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
监事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
职工监事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
监事会主席 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
监事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
|
职工监事 |
2008-01-29 |
2011-01-25 |
↑返回页顶↑ |