今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2018-05-08 |
-- |
|
副总经理 |
2009-05-08 |
-- |
|
副总经理 |
2020-04-16 |
-- |
|
财务总监 |
2011-06-17 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-05-20 |
-- |
|
内审负责人 |
2024-05-10 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2024-05-10 终止日期:2027-05-09
|
|||
董事长 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
非独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
副董事长 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
非独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
非独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
非独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
非独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
非独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
独立董事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
第6届董事会 起始日期:2021-05-20 终止日期:2024-05-09
|
|||
非独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
董事长 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
非独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
副董事长 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
非独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
非独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
非独立董事 |
2021-05-20 |
2021-11-05 |
|
非独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
董事 |
2021-12-14 |
2024-05-09 |
|
独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
独立董事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
第5届董事会 起始日期:2018-05-08 终止日期:2021-05-19
|
|||
董事长 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
副董事长 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2020-09-03 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-01-19 |
|
董事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
独立董事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
独立董事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
独立董事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
第4届董事会 起始日期:2015-05-08 终止日期:2018-05-07
|
|||
非独立董事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
董事长 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2015-05-08 |
2017-05-23 |
|
非独立董事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
非独立董事 |
2015-05-08 |
2015-11-09 |
|
董事 |
2016-05-11 |
2017-04-11 |
|
独立董事 |
2015-05-08 |
2017-01-04 |
|
独立董事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
独立董事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
独立董事 |
2017-01-04 |
2018-05-07 |
|
第3届董事会 起始日期:2012-05-12 终止日期:2015-05-07
|
|||
非独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
董事长 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
非独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
非独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
非独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
非独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
非独立董事 |
2012-05-12 |
2014-04-24 |
|
非独立董事 |
2014-05-16 |
2015-05-07 |
|
独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
独立董事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
第2届董事会 起始日期:2009-05-08 终止日期:2010-09-26
|
|||
独立董事 |
2009-05-08 |
2010-09-26 |
|
董事长 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
独立董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
独立董事 |
2010-09-26 |
2012-05-11 |
|
独立董事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
第1届董事会 起始日期:2007-04-20 终止日期:2009-05-07
|
|||
独立董事 |
2007-04-20 |
2009-05-07 |
|
董事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
董事会秘书 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
董事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
独立董事 |
2007-04-20 |
2009-05-07 |
|
独立董事 |
2007-04-20 |
2009-05-07 |
|
董事长 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
董事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
董事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
董事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2024-05-10 终止日期:2027-05-09
|
|||
股东代表监事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
监事会主席 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
股东代表监事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
职工代表监事 |
2024-05-10 |
2027-05-09 |
|
第6届监事会 起始日期:2021-05-20 终止日期:2024-05-09
|
|||
监事会主席 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
股东代表监事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
股东代表监事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
职工代表监事 |
2021-05-20 |
2024-05-09 |
|
第5届监事会 起始日期:2018-05-08 终止日期:2021-05-19
|
|||
监事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
监事会主席 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
监事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
监事 |
2018-05-08 |
2019-12-24 |
|
职工代表监事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
职工代表监事 |
2018-05-08 |
2021-05-19 |
|
第4届监事会 起始日期:2015-05-08 终止日期:2016-01-07
|
|||
股东代表监事 |
2015-05-08 |
2016-01-07 |
|
监事会主席 |
2015-05-08 |
2016-01-07 |
|
股东代表监事 |
2015-05-08 |
2016-01-07 |
|
监事会主席 |
2016-05-11 |
2018-05-07 |
|
监事 |
2016-05-11 |
2018-05-07 |
|
监事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
监事 |
2016-05-11 |
2018-05-07 |
|
职工代表监事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
职工代表监事 |
2015-05-08 |
2018-05-07 |
|
第3届监事会 起始日期:2012-05-12 终止日期:2015-05-07
|
|||
监事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
监事会主席 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
监事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
职工代表监事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
职工代表监事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
职工代表监事 |
2012-05-12 |
2015-05-07 |
|
第2届监事会 起始日期:2009-05-08 终止日期:2012-05-11
|
|||
监事会主席 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
监事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
职工监事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
职工监事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
监事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
监事 |
2009-05-08 |
2012-05-11 |
|
第1届监事会 起始日期:2006-06-29 终止日期:2009-05-07
|
|||
职工代表监事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
监事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
职工代表监事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
监事 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
|
监事会主席 |
2006-06-29 |
2009-05-07 |
↑返回页顶↑ |