今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2023-04-28 |
-- |
|
董事会秘书 |
2016-11-18 |
-- |
|
总工程师 |
2015-10-23 |
-- |
|
总会计师(财务负责人) |
2021-10-28 |
-- |
|
总法律顾问 |
2022-01-19 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2023-06-16 终止日期:2026-06-15
|
|||
非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
董事长 |
2023-06-19 |
2026-06-15 |
|
执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2023-06-16 |
2024-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-27 |
2026-06-15 |
|
第10届董事会 起始日期:2020-06-09 终止日期:2023-06-15
|
|||
执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
董事长 |
2023-04-28 |
2023-06-19 |
|
执行董事 |
2020-06-09 |
2023-04-28 |
|
董事长 |
2020-06-10 |
2023-04-28 |
|
执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
非执行董事 |
2020-06-09 |
2021-10-28 |
|
非执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
非执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
非执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
非执行董事 |
2022-02-24 |
2023-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
独立非执行董事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
第9届董事会 起始日期:2017-06-26 终止日期:2020-06-08
|
|||
执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
董事长 |
2017-06-27 |
2020-06-10 |
|
执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
非执行董事 |
2017-06-26 |
2019-07-22 |
|
非执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
非执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
非执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
非执行董事 |
2019-09-09 |
2020-06-08 |
|
独立非执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
独立非执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
独立非执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
独立非执行董事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
第8届董事会 起始日期:2015-08-11 终止日期:2017-06-25
|
|||
执行董事 |
2014-06-26 |
2015-10-14 |
|
董事长 |
2014-06-26 |
2015-10-14 |
|
执行董事 |
2015-12-10 |
2017-06-25 |
|
董事长 |
2015-12-11 |
2017-06-27 |
|
执行董事 |
2015-12-10 |
2017-04-25 |
|
代理董事长 |
2015-10-14 |
2015-12-11 |
|
执行董事 |
2014-06-26 |
2017-06-25 |
|
执行董事 |
2015-06-09 |
2015-10-23 |
|
非执行董事 |
2014-06-26 |
2015-04-22 |
|
非执行董事 |
2014-06-26 |
2015-04-22 |
|
执行董事 |
2015-12-10 |
2017-06-25 |
|
执行董事 |
2014-06-26 |
2015-10-23 |
|
非执行董事 |
2014-06-26 |
2017-06-25 |
|
非执行董事 |
2015-06-09 |
2017-06-25 |
|
执行董事 |
2014-06-26 |
2014-12-08 |
|
非执行董事 |
2015-06-09 |
2017-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2014-06-26 |
2017-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2014-06-26 |
2017-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2014-06-26 |
2017-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2014-06-26 |
2017-06-25 |
|
第7届董事会 起始日期:2011-06-30 终止日期:2015-04-08
|
|||
执行董事 |
2011-05-18 |
2011-09-27 |
|
非执行董事 |
2011-05-18 |
2011-09-27 |
|
执行董事 |
2011-05-18 |
2012-01-12 |
|
董事长 |
2011-05-18 |
2012-01-12 |
|
非执行董事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
董事长 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
执行董事 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
董事长 |
2012-01-12 |
2013-12-16 |
|
执行董事 |
2012-05-29 |
2013-12-16 |
|
执行董事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
副董事长 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
非执行董事 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
执行董事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
非执行董事 |
2012-05-29 |
2014-06-25 |
|
非执行董事 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
非执行董事 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
独立非执行董事 |
2011-05-18 |
2012-05-29 |
|
执行董事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
执行董事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
执行董事 |
2012-05-29 |
2014-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2012-05-29 |
2014-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2011-05-18 |
2014-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2011-05-18 |
2014-06-25 |
|
独立非执行董事 |
2011-05-18 |
2014-06-25 |
|
第6届董事会 起始日期:2008-06-18 终止日期:2010-09-21
|
|||
董事 |
2008-06-18 |
2010-09-21 |
|
代理董事长 |
2008-11-20 |
2009-01-08 |
|
董事 |
2008-06-18 |
2009-07-20 |
|
副董事长 |
2008-06-18 |
2009-07-20 |
|
董事 |
2009-01-08 |
2011-05-17 |
|
董事 |
2008-06-18 |
2009-01-08 |
|
董事会秘书 |
2008-06-18 |
2011-05-17 |
|
非执行董事 |
2010-09-21 |
2011-05-17 |
|
董事长 |
2009-01-08 |
2010-06-02 |
|
董事 |
2009-01-08 |
2011-05-17 |
|
独立董事 |
2008-06-18 |
2011-05-17 |
|
董事长 |
2008-06-18 |
2008-11-20 |
|
董事 |
2008-06-18 |
2009-01-08 |
|
独立董事 |
2008-06-18 |
2011-05-17 |
|
独立董事 |
2008-06-18 |
2011-05-17 |
|
独立董事 |
2008-06-18 |
2011-05-17 |
|
董事 |
2008-06-18 |
2010-09-21 |
|
董事 |
2008-06-18 |
2009-11-03 |
|
董事 |
2008-06-18 |
2011-05-17 |
|
副董事长 |
2009-11-03 |
2010-06-02 |
|
非执行董事 |
2009-11-03 |
2011-05-17 |
|
董事长 |
2010-06-02 |
2011-05-17 |
|
第5届董事会 起始日期:2005-06-08 终止日期:2008-06-17
|
|||
董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
独立董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事会秘书 |
2007-03-01 |
2008-06-17 |
|
独立董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
副董事长 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事会秘书 |
2005-06-08 |
2007-03-01 |
|
独立董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事长 |
2006-08-24 |
2008-06-17 |
|
独立董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
董事 |
2007-06-18 |
2008-06-17 |
|
董事长 |
2005-06-08 |
2006-08-24 |
|
董事 |
2005-06-08 |
2007-06-18 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2023-06-16 终止日期:2026-06-15
|
|||
监事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
监事会主席 |
2023-06-19 |
2026-06-15 |
|
监事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
职工监事 |
2023-06-16 |
2026-06-15 |
|
第10届监事会 起始日期:2020-06-10 终止日期:2020-10-28
|
|||
监事会主席 |
2020-06-10 |
2020-10-28 |
|
监事 |
2020-06-09 |
2020-10-28 |
|
监事会主席 |
2020-10-29 |
2023-06-19 |
|
监事 |
2020-10-28 |
2023-06-15 |
|
监事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
职工监事 |
2020-06-09 |
2023-06-15 |
|
第9届监事会 起始日期:2017-06-27 终止日期:2019-03-04
|
|||
监事长 |
2017-06-27 |
2019-03-04 |
|
监事 |
2017-06-26 |
2019-03-04 |
|
监事长 |
2019-03-05 |
2020-06-10 |
|
监事 |
2019-03-04 |
2020-06-08 |
|
监事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
职工监事 |
2017-06-26 |
2020-06-08 |
|
第8届监事会 起始日期:2014-06-26 终止日期:2015-06-09
|
|||
监事 |
2014-06-26 |
2015-06-09 |
|
监事长 |
2014-06-26 |
2015-06-09 |
|
监事 |
2014-06-26 |
2015-06-09 |
|
监事 |
2015-06-09 |
2017-06-25 |
|
监事长 |
2015-06-10 |
2017-06-25 |
|
监事 |
2015-06-09 |
2015-12-10 |
|
监事 |
2015-12-10 |
2017-06-25 |
|
职工监事 |
2014-06-26 |
2015-01-04 |
|
职工监事 |
2015-01-04 |
2017-06-25 |
|
第7届监事会 起始日期:2011-05-18 终止日期:2013-12-16
|
|||
职工代表监事 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
监事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
监事长 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
监事长 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
监事 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
监事 |
2011-05-18 |
2013-12-16 |
|
监事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
职工监事 |
2013-12-16 |
2014-06-25 |
|
第6届监事会 起始日期:2008-06-18 终止日期:2010-11-16
|
|||
职工监事 |
2008-06-18 |
2010-11-16 |
|
监事 |
2009-11-03 |
2011-05-17 |
|
监事 |
2008-06-18 |
2009-11-03 |
|
监事 |
2008-06-18 |
2011-05-17 |
|
监事长 |
2008-06-18 |
2009-09-11 |
|
监事会主席 |
2009-11-03 |
2011-05-17 |
|
第5届监事会 起始日期:2005-06-08 终止日期:2008-06-17
|
|||
监事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
监事会主席 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
职工监事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
|
监事 |
2005-06-08 |
2008-06-17 |
↑返回页顶↑ |