今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
代理总经理 |
2024-05-31 |
-- |
|
副总经理 |
2018-06-27 |
-- |
|
副总经理 |
2023-10-12 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-29 |
-- |
|
财务总监 |
2022-05-06 |
-- |
|
总法律顾问 |
2022-12-12 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-11-24 |
-- |
|
总经理助理 |
2023-11-24 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2023-11-24 终止日期:2024-12-26
|
|||
董事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
董事长 |
2024-05-31 |
2024-12-26 |
|
董事长 |
2021-12-27 |
2024-05-31 |
|
董事 |
2021-12-27 |
2024-05-31 |
|
董事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
董事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
董事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
董事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
独立董事 |
2021-12-27 |
2024-09-19 |
|
独立董事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
独立董事 |
2021-12-27 |
2023-08-30 |
|
独立董事 |
2023-08-30 |
2024-12-26 |
|
独立董事 |
2024-09-19 |
2024-12-26 |
|
第8届董事会 起始日期:2018-09-18 终止日期:2021-12-26
|
|||
董事 |
2018-09-17 |
2020-04-07 |
|
董事长 |
2018-09-18 |
2020-04-07 |
|
董事 |
2020-04-27 |
2021-12-26 |
|
董事长 |
2020-04-27 |
2021-12-26 |
|
董事 |
2018-09-17 |
2019-10-15 |
|
代理董事长 |
2020-04-07 |
2020-04-27 |
|
董事 |
2019-12-09 |
2021-12-26 |
|
董事 |
2018-09-17 |
2019-03-22 |
|
董事 |
2018-09-17 |
2019-12-13 |
|
董事 |
2019-04-26 |
2021-12-26 |
|
董事 |
2020-04-27 |
2021-12-26 |
|
独立董事 |
2018-09-17 |
2020-04-27 |
|
独立董事 |
2018-09-17 |
2021-12-26 |
|
独立董事 |
2018-09-17 |
2021-12-26 |
|
独立董事 |
2020-04-27 |
2021-12-26 |
|
第7届董事会 起始日期:2018-02-13 终止日期:2018-09-18
|
|||
董事长 |
2018-02-13 |
2018-09-18 |
|
董事 |
2017-05-17 |
2018-02-09 |
|
董事长 |
2017-05-17 |
2018-02-09 |
|
董事长 |
2015-04-29 |
2017-03-21 |
|
非独立董事 |
2015-04-29 |
2017-03-21 |
|
代理董事长 |
2017-03-21 |
2017-05-17 |
|
代理董事长 |
2018-02-09 |
2018-02-13 |
|
董事 |
2015-12-31 |
2018-09-16 |
|
非独立董事 |
2015-04-29 |
2015-12-31 |
|
非独立董事 |
2015-04-29 |
2016-07-06 |
|
非独立董事 |
2015-04-29 |
2015-12-31 |
|
非独立董事 |
2015-04-29 |
2015-12-31 |
|
非独立董事 |
2015-04-29 |
2015-12-31 |
|
董事 |
2015-12-31 |
2018-09-16 |
|
董事 |
2016-12-05 |
2018-09-16 |
|
董事 |
2015-12-31 |
2016-10-13 |
|
董事 |
2016-12-05 |
2018-09-16 |
|
董事 |
2016-12-05 |
2018-09-16 |
|
独立董事 |
2015-04-29 |
2018-09-16 |
|
独立董事 |
2015-04-29 |
2016-04-28 |
|
独立董事 |
2015-04-29 |
2015-12-31 |
|
独立董事 |
2015-12-31 |
2018-09-16 |
|
独立董事 |
2016-04-28 |
2018-09-16 |
|
第6届董事会 起始日期:2012-04-24 终止日期:2015-04-28
|
|||
董事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
董事长 |
2014-03-28 |
2015-04-28 |
|
董事长 |
2012-04-24 |
2014-03-28 |
|
董事 |
2012-04-24 |
2014-03-28 |
|
董事 |
2012-04-24 |
2013-08-29 |
|
副董事长 |
2012-04-24 |
2013-08-29 |
|
副董事长 |
2013-08-29 |
2014-03-28 |
|
独立董事 |
2012-04-24 |
2014-04-29 |
|
独立董事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
独立董事 |
2012-04-24 |
2014-06-27 |
|
独立董事 |
2014-04-29 |
2015-04-28 |
|
独立董事 |
2014-06-27 |
2015-04-28 |
|
董事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
董事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
董事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
董事 |
2013-09-18 |
2015-04-28 |
|
董事 |
2014-04-29 |
2015-04-28 |
|
第5届董事会 起始日期:2009-04-22 终止日期:2012-04-23
|
|||
董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
董事长 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
独立董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
副董事长 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
独立董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
独立董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
董事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
第4届董事会 起始日期:2008-04-22 终止日期:2009-04-21
|
|||
独立董事 |
2008-04-22 |
2009-04-21 |
|
董事会秘书 |
2006-07-17 |
2009-04-21 |
|
独立董事 |
2006-06-09 |
2008-04-22 |
|
董事 |
2006-06-09 |
2007-04-27 |
|
独立董事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
董事 |
2006-06-09 |
2007-04-27 |
|
董事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
董事 |
2007-04-27 |
2009-04-21 |
|
董事 |
2007-04-27 |
2009-04-21 |
|
独立董事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
董事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
副董事长 |
2006-06-12 |
2009-04-21 |
|
董事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
董事长 |
2006-06-12 |
2009-04-21 |
|
董事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
第3届董事会 起始日期:2003-06-30 终止日期:2006-06-08
|
|||
独立董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
董事会秘书 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
董事 |
2003-06-30 |
2005-03-07 |
|
董事长 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
独立董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
副董事长 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
代理董事长 |
2005-02-01 |
2006-06-08 |
|
独立董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
董事长 |
2005-03-07 |
2006-06-08 |
|
董事 |
2005-03-07 |
2006-06-08 |
|
董事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2021-12-27 终止日期:2024-12-26
|
|||
监事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
监事会主席 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
股东代表监事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
股东代表监事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
职工代表监事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
职工代表监事 |
2021-12-27 |
2024-12-26 |
|
第8届监事会 起始日期:2018-09-17 终止日期:2021-12-26
|
|||
监事 |
2018-09-17 |
2021-12-26 |
|
监事会主席 |
2018-09-18 |
2021-12-26 |
|
监事 |
2018-09-17 |
2021-12-26 |
|
监事 |
2018-09-17 |
2021-12-26 |
|
职工代表监事 |
2018-09-17 |
2018-11-30 |
|
职工代表监事 |
2018-09-17 |
2021-12-26 |
|
职工代表监事 |
2018-11-30 |
2021-12-26 |
|
第7届监事会 起始日期:2015-04-29 终止日期:2018-09-16
|
|||
监事 |
2015-04-29 |
2018-09-16 |
|
监事 |
2015-04-29 |
2016-04-28 |
|
监事会主席 |
2016-04-28 |
2018-09-16 |
|
监事会主席 |
2015-04-29 |
2016-04-28 |
|
监事 |
2015-04-29 |
2017-08-04 |
|
监事 |
2015-04-29 |
2016-04-28 |
|
监事 |
2016-04-28 |
2018-09-16 |
|
监事 |
2016-04-28 |
2016-10-28 |
|
职工监事 |
2015-04-29 |
2018-09-16 |
|
职工监事 |
2015-04-29 |
2018-09-16 |
|
第6届监事会 起始日期:2012-04-24 终止日期:2015-04-28
|
|||
监事会主席 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
监事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
监事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
监事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
监事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
职工监事 |
2012-04-24 |
2013-12-12 |
|
职工监事 |
2012-04-24 |
2015-04-28 |
|
职工监事 |
2013-12-12 |
2015-04-28 |
|
第5届监事会 起始日期:2009-04-22 终止日期:2010-10-12
|
|||
职工监事 |
2009-04-22 |
2010-10-12 |
|
监事 |
2009-04-22 |
2011-04-26 |
|
监事会主席 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
监事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
监事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
监事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
监事 |
2011-04-26 |
2012-04-23 |
|
职工监事 |
2009-04-22 |
2012-04-23 |
|
职工监事 |
2010-10-12 |
2012-04-23 |
|
第4届监事会 起始日期:2006-06-09 终止日期:2009-04-21
|
|||
监事会主席 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
职工监事 |
2006-06-09 |
2008-03-24 |
|
监事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
职工监事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
监事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
监事 |
2006-06-09 |
2008-04-22 |
|
职工监事 |
2008-03-24 |
2009-04-21 |
|
监事 |
2008-04-22 |
2009-04-21 |
|
监事 |
2006-06-09 |
2009-04-21 |
|
第3届监事会 起始日期:2004-06-21 终止日期:2006-06-08
|
|||
职工监事 |
2004-06-21 |
2006-06-08 |
|
监事 |
2003-06-30 |
2006-06-08 |
|
职工监事 |
2003-11-21 |
2006-06-08 |
|
监事 |
2003-06-30 |
2003-12-05 |
|
监事 |
2003-12-05 |
2006-06-08 |
|
职工监事 |
2003-06-09 |
2006-06-08 |
|
监事会主席 |
2005-12-05 |
2006-06-08 |
|
职工监事 |
2003-06-09 |
2006-06-08 |
|
监事 |
2004-04-29 |
2006-06-08 |
|
监事 |
2003-12-05 |
2006-06-08 |
|
监事 |
2003-06-30 |
2005-12-05 |
|
监事会主席 |
2003-06-30 |
2005-12-05 |
|
监事 |
2005-12-05 |
2006-06-08 |
|
监事 |
2003-06-30 |
2004-04-29 |
↑返回页顶↑ |