- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
吴昌明 |
男 |
195712 |
硕士研究生 |
|
简 历 |
吴昌明:男,1957年12月出生,本科学历,工商管理硕士,高级政工师。上海无线电二十四厂党办主任,上海广播电视(集团)公司宣传部副部长,上海广电信息产业股份有限公司监事、纪委书记、工会主席,上海广电(集团)有限公司工会副主席,上海广电资产经营管理有限公司党委书记,上海广电信息产业股份有限公司党委书记,上海仪电信息(集团)有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,仪电集团监事、党委办公室主任、党委宣传部部长、综合事务部总经理,公司监事会主席(离任)。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
上海华鑫股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-29 |
|
上海华鑫股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-30 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事会主席 |
2017-05-16 |
2018-03-28 |
538900 |
|
监事 |
2017-05-15 |
2018-03-28 |
538900 |
↑返回页顶↑ |