- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
李良仕 |
男 |
195211 |
本科 |
中国 |
简 历 |
李良仕,男,1952年11月出生,本科学历,高级经济师,中共党员。曾任丰城矿务局机修厂工人、政治处干事、丰城矿务局政治部干事、科长、宣传副部长、政治工作处处长、宣传部长、丰城矿务局办公室主任、丰城矿务局副局长、党委常委、丰城矿务局党委书记、江西省煤炭集团公司党委副书记兼任纪委书记、萍乡矿业集团有限责任公司董事长、党委书记,安源股份董事长、党委书记,江西省煤炭集团公司总经理、党委书记,江西省能源集团公司党委副书记、总经理,公司董事长。2016年3月25日公司董事会届满换届离任,已退休。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
安源煤业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-26 |
|
安源煤业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-16 |
|
安源煤业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-28 |
|
安源煤业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-02 |
|
安源煤业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-30 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非独立董事 |
2012-02-16 |
2016-03-24 |
||
董事长 |
2012-02-16 |
2016-03-24 |
||
董事 |
2009-07-18 |
2012-02-15 |
||
董事长 |
2009-07-18 |
2012-02-15 |
||
董事 |
2006-06-12 |
2009-07-17 |
||
董事长 |
2006-06-12 |
2009-07-17 |
↑返回页顶↑ |