今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2017-12-20 |
-- |
|
董事会秘书 |
2011-12-23 |
-- |
|
副总经理 |
2017-04-10 |
-- |
|
财务负责人 |
2016-04-06 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2023-12-18 终止日期:2026-12-17
|
|||
董事长 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
独立董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
独立董事 |
2023-12-18 |
2024-09-02 |
|
独立董事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
独立董事 |
2024-09-02 |
2026-12-17 |
|
第9届董事会 起始日期:2020-12-18 终止日期:2023-12-17
|
|||
董事长 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
独立董事 |
2020-12-18 |
2022-06-20 |
|
独立董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
独立董事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
独立董事 |
2022-06-20 |
2023-12-17 |
|
第8届董事会 起始日期:2017-12-20 终止日期:2020-12-17
|
|||
董事长 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
董事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
董事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
董事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
董事 |
2017-12-20 |
2020-05-27 |
|
董事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
董事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
董事 |
2020-06-18 |
2020-12-17 |
|
独立董事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
独立董事 |
2017-12-20 |
2020-06-18 |
|
独立董事 |
2017-12-20 |
2020-06-18 |
|
独立董事 |
2020-06-18 |
2020-12-17 |
|
独立董事 |
2020-06-18 |
2020-12-17 |
|
第7届董事会 起始日期:2014-12-30 终止日期:2017-12-19
|
|||
董事 |
2014-12-30 |
2017-05-31 |
|
董事长 |
2014-12-30 |
2017-05-31 |
|
董事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
代理董事长 |
2017-05-31 |
2017-12-19 |
|
董事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
董事 |
2014-12-30 |
2016-07-07 |
|
董事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
董事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
董事 |
2016-10-26 |
2017-12-19 |
|
独立董事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
独立董事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
独立董事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
第6届董事会 起始日期:2013-04-18 终止日期:2014-12-29
|
|||
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事长 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
副董事长 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
独立董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
独立董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
独立董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
独立董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
独立董事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
第5届董事会 起始日期:2008-12-30 终止日期:2011-01-28
|
|||
董事会秘书 |
2008-12-30 |
2011-01-28 |
|
董事 |
2009-05-22 |
2010-01-12 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2010-01-12 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2009-05-22 |
|
董事 |
2011-01-07 |
2011-12-22 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
独立董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
独立董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-01-07 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
董事长 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
独立董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
独立董事 |
2008-12-30 |
2011-01-07 |
|
董事 |
2010-05-28 |
2011-01-07 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
副董事长 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
董事 |
2010-05-28 |
2011-12-22 |
|
独立董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
代理董事会秘书 |
2011-01-28 |
2011-06-16 |
|
董事 |
2010-05-28 |
2011-12-22 |
|
董事会秘书 |
2011-06-16 |
2011-12-22 |
|
独立董事 |
2011-01-07 |
2011-12-22 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
董事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
第4届董事会 起始日期:2005-06-28 终止日期:2008-06-27
|
|||
董事 |
2005-06-28 |
2008-06-27 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2008-06-27 |
|
董事会秘书 |
2007-06-15 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2007-01-18 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2005-12-28 |
|
董事 |
2007-06-29 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2005-12-28 |
2008-12-29 |
|
董事长 |
2005-12-28 |
2008-12-29 |
|
独立董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2005-12-28 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2007-06-29 |
|
独立董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
董事会秘书 |
2005-11-23 |
2006-12-28 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2007-01-18 |
|
董事 |
2007-01-18 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2007-01-18 |
|
独立董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
副董事长 |
2005-12-28 |
2008-10-28 |
|
董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
独立董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
独立董事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
董事 |
2005-12-28 |
2008-12-29 |
|
董事会秘书 |
2006-12-28 |
2007-04-26 |
|
董事 |
2008-06-27 |
2008-12-29 |
|
第3届董事会 起始日期:2002-06-26 终止日期:2005-06-27
|
|||
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
副董事长 |
2002-06-26 |
2003-06-14 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2003-06-26 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2003-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事会秘书 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2004-11-10 |
|
董事长 |
2002-06-26 |
2004-11-10 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
副董事长 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
独立董事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2023-12-18 终止日期:2026-12-17
|
|||
监事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
监事会主席 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
监事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
监事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
职工代表监事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
职工代表监事 |
2023-12-18 |
2026-12-17 |
|
第9届监事会 起始日期:2020-12-18 终止日期:2023-12-17
|
|||
监事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
监事会主席 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
监事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
监事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
职工监事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
职工监事 |
2020-12-18 |
2023-12-17 |
|
第8届监事会 起始日期:2017-12-20 终止日期:2020-12-17
|
|||
监事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
监事会主席 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
监事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
监事 |
2017-12-20 |
2019-10-28 |
|
监事 |
2019-11-19 |
2020-12-17 |
|
职工监事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
职工监事 |
2017-12-20 |
2020-12-17 |
|
第7届监事会 起始日期:2014-12-30 终止日期:2017-12-19
|
|||
监事会主席 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
监事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
监事 |
2014-12-30 |
2016-09-22 |
|
监事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
监事 |
2016-10-26 |
2017-03-24 |
|
监事 |
2017-05-05 |
2017-12-19 |
|
职工代表监事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
职工代表监事 |
2014-12-30 |
2017-12-19 |
|
第6届监事会 起始日期:2011-12-23 终止日期:2014-12-29
|
|||
监事长 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
监事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
监事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
监事 |
2011-12-23 |
2014-12-29 |
|
职工监事 |
2013-03-13 |
2014-12-29 |
|
职工监事 |
2011-12-23 |
2013-03-13 |
|
职工监事 |
2011-12-23 |
2014-03-19 |
|
职工监事 |
2014-03-19 |
2014-12-29 |
|
第5届监事会 起始日期:2008-12-30 终止日期:2010-08-25
|
|||
监事长 |
2008-12-30 |
2010-08-25 |
|
监事 |
2008-12-30 |
2010-05-28 |
|
监事 |
2008-12-30 |
2010-08-25 |
|
职工监事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
监事 |
2011-01-07 |
2011-12-22 |
|
监事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
监事 |
2010-05-28 |
2011-12-22 |
|
监事长 |
2011-01-07 |
2011-12-22 |
|
职工监事 |
2008-12-30 |
2011-12-22 |
|
第4届监事会 起始日期:2005-04-26 终止日期:2008-12-29
|
|||
职工代表监事 |
2005-04-26 |
2008-12-29 |
|
监事 |
2007-06-29 |
2008-12-29 |
|
监事 |
2005-06-28 |
2007-01-18 |
|
监事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
监事长 |
2005-12-28 |
2008-12-29 |
|
职工代表监事 |
2005-04-26 |
2008-12-29 |
|
监事 |
2007-01-18 |
2007-06-29 |
|
监事 |
2005-06-28 |
2008-12-29 |
|
第3届监事会 起始日期:2002-06-26 终止日期:2005-06-27
|
|||
监事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
监事长 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
监事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
|
监事 |
2002-06-26 |
2005-06-27 |
↑返回页顶↑ |