今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
首席执行官(CEO) |
2020-04-30 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-30 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-30 |
-- |
|
首席运营官(COO) |
2020-04-30 |
-- |
|
副总裁 |
2020-04-30 |
-- |
|
副总裁 |
2020-04-30 |
-- |
|
副总裁 |
2020-04-30 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-30 |
-- |
|
副总裁 |
2020-04-30 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-30 |
-- |
|
总监 |
2021-07-01 |
-- |
|
副总裁 |
2024-06-18 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-30 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-10-09 |
-- |
|
财务总监 |
2020-04-30 |
-- |
|
核心技术人员 |
2020-04-30 |
-- |
|
资深总监 |
2020-04-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第2届董事会 起始日期:2023-11-30 终止日期:2026-11-29
|
|||
非独立董事 |
2023-11-30 |
2026-11-29 |
|
董事长 |
2023-11-30 |
2026-11-29 |
|
非独立董事 |
2023-11-30 |
2026-11-29 |
|
非独立董事 |
2023-11-30 |
2026-11-29 |
|
非独立董事 |
2023-11-30 |
2026-11-29 |
|
独立董事 |
2023-11-30 |
2026-03-30 |
|
独立董事 |
2023-11-30 |
2026-03-30 |
|
独立董事 |
2023-11-30 |
2026-11-29 |
|
第1届董事会 起始日期:2021-10-09 终止日期:2023-11-29
|
|||
董事长 |
2020-03-31 |
2023-11-29 |
|
董事 |
2020-03-31 |
2023-11-29 |
|
董事 |
2020-03-31 |
2023-11-29 |
|
董事 |
2020-03-31 |
2023-11-29 |
|
董事 |
2020-03-31 |
2023-11-29 |
|
独立董事 |
2020-03-31 |
2023-11-29 |
|
独立董事 |
2020-03-31 |
2023-11-29 |
|
独立董事 |
2020-04-15 |
2023-11-29 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
↑返回页顶↑ |