今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2022-06-24 |
-- |
|
董事会秘书 |
2019-08-12 |
-- |
|
副总经理 |
2016-05-23 |
-- |
|
副总经理 |
2023-11-10 |
-- |
|
副总经理 |
2023-01-03 |
-- |
|
副总经理 |
2022-06-24 |
-- |
|
总会计师 |
2023-11-10 |
-- |
|
党委书记 |
2021-12-28 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2024-06-21 终止日期:2027-06-20
|
|||
董事长 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
非执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
非执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
非执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
非执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
第10届董事会 起始日期:2021-06-29 终止日期:2024-06-20
|
|||
执行董事 |
2021-06-29 |
2024-06-20 |
|
董事长 |
2023-06-06 |
2024-06-20 |
|
董事长 |
2021-06-29 |
2023-06-06 |
|
执行董事 |
2021-06-29 |
2023-06-06 |
|
副董事长 |
2022-05-30 |
2023-06-06 |
|
执行董事 |
2022-09-26 |
2024-06-20 |
|
副董事长 |
2021-06-29 |
2022-05-30 |
|
执行董事 |
2021-06-29 |
2022-07-22 |
|
非执行董事 |
2021-06-29 |
2023-11-14 |
|
非执行董事 |
2021-06-29 |
2024-06-20 |
|
非执行董事 |
2021-06-29 |
2021-11-19 |
|
非执行董事 |
2021-12-28 |
2024-06-20 |
|
非执行董事 |
2023-06-27 |
2024-06-20 |
|
非执行董事 |
2023-12-15 |
2024-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2021-06-29 |
2024-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2021-06-29 |
2024-06-20 |
|
独立非执行董事 |
2021-06-29 |
2024-06-20 |
|
第9届董事会 起始日期:2018-06-29 终止日期:2019-05-17
|
|||
董事长 |
2018-06-29 |
2019-05-17 |
|
执行董事 |
2018-06-29 |
2019-05-17 |
|
执行董事 |
2019-06-28 |
2021-06-28 |
|
董事长 |
2019-06-28 |
2021-06-28 |
|
副董事长 |
2018-06-29 |
2019-05-17 |
|
执行董事 |
2018-06-29 |
2019-05-17 |
|
执行董事 |
2019-06-28 |
2021-06-28 |
|
副董事长 |
2019-06-28 |
2021-06-28 |
|
执行董事 |
2018-06-29 |
2021-06-28 |
|
非执行董事 |
2018-06-29 |
2019-06-28 |
|
非执行董事 |
2018-06-29 |
2021-06-28 |
|
非执行董事 |
2018-06-29 |
2020-01-07 |
|
非执行董事 |
2019-06-28 |
2021-06-28 |
|
非执行董事 |
2020-03-26 |
2021-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2018-06-29 |
2021-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2018-06-29 |
2021-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2018-06-29 |
2021-06-28 |
|
第8届董事会 起始日期:2015-06-30 终止日期:2016-03-30
|
|||
董事长 |
2015-06-30 |
2016-03-30 |
|
执行董事 |
2015-06-30 |
2016-03-30 |
|
执行董事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
董事长 |
2016-06-30 |
2018-06-28 |
|
执行董事 |
2016-06-30 |
2018-06-28 |
|
副董事长 |
2016-06-30 |
2018-06-28 |
|
副董事长 |
2015-06-30 |
2016-06-30 |
|
副董事长 |
2015-06-30 |
2016-06-03 |
|
非执行董事 |
2015-06-30 |
2016-06-03 |
|
非执行董事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
非执行董事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
非执行董事 |
2016-06-30 |
2018-06-28 |
|
执行董事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
独立非执行董事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
第7届董事会 起始日期:2012-03-06 终止日期:2015-06-29
|
|||
董事长 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
副董事长 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
非执行董事 |
2012-03-06 |
2013-05-13 |
|
非执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
非执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
非执行董事 |
2013-09-26 |
2015-06-29 |
|
非执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
独立非执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
独立非执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
独立非执行董事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
第6届董事会 起始日期:2007-06-12 终止日期:2010-03-22
|
|||
董事 |
2007-06-12 |
2010-03-22 |
|
董事长 |
2007-06-12 |
2010-03-22 |
|
董事 |
2007-06-12 |
2009-12-14 |
|
董事 |
2007-06-12 |
2010-05-28 |
|
独立董事 |
2007-06-12 |
2011-12-14 |
|
董事 |
2010-05-28 |
2012-03-05 |
|
董事 |
2010-05-28 |
2012-03-05 |
|
董事长 |
2010-05-28 |
2012-03-05 |
|
董事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
独立董事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
董事会秘书 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
独立董事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
董事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
副董事长 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
董事 |
2009-12-23 |
2012-03-05 |
|
董事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
第5届董事会 起始日期:2004-05-12 终止日期:2007-06-11
|
|||
独立董事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
董事会秘书 |
2004-05-12 |
2006-04-20 |
|
董事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
董事长 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
董事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
董事 |
2006-06-30 |
2007-06-11 |
|
独立董事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
董事会秘书 |
2006-04-20 |
2007-06-11 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2007-06-11 |
|
董事 |
2004-05-12 |
2005-06-29 |
|
独立董事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
董事 |
2005-06-29 |
2007-06-11 |
|
副董事长 |
2006-04-20 |
2007-06-11 |
|
副董事长 |
2004-05-12 |
2006-04-20 |
|
董事 |
2004-05-12 |
2006-06-30 |
|
董事 |
2004-05-12 |
2005-06-29 |
|
董事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2024-06-21 终止日期:2027-06-20
|
|||
监事会主席 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
非职工监事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
非职工监事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
职工监事 |
2024-06-21 |
2027-06-20 |
|
第10届监事会 起始日期:2023-06-27 终止日期:2024-06-20
|
|||
非职工监事 |
2023-06-27 |
2024-06-20 |
|
监事会主席 |
2021-06-29 |
2023-06-27 |
|
非职工监事 |
2021-06-29 |
2023-06-27 |
|
监事会主席 |
2023-06-27 |
2024-06-20 |
|
非职工监事 |
2021-06-29 |
2024-06-20 |
|
职工监事 |
2021-06-29 |
2024-06-20 |
|
第9届监事会 起始日期:2018-06-29 终止日期:2019-06-28
|
|||
监事会主席 |
2018-06-29 |
2019-06-28 |
|
监事会主席 |
2019-06-28 |
2021-06-28 |
|
非职工监事 |
2018-06-29 |
2019-06-28 |
|
非职工监事 |
2019-06-28 |
2021-06-28 |
|
非职工监事 |
2020-06-29 |
2021-06-28 |
|
职工监事 |
2018-06-29 |
2020-06-29 |
|
职工监事 |
2018-06-29 |
2021-06-28 |
|
第8届监事会 起始日期:2015-06-30 终止日期:2016-06-30
|
|||
监事会主席 |
2015-06-30 |
2016-06-30 |
|
非职工监事 |
2015-06-30 |
2016-06-30 |
|
监事会主席 |
2016-06-30 |
2018-06-28 |
|
非职工监事 |
2016-06-30 |
2018-06-28 |
|
职工监事 |
2015-06-30 |
2016-06-03 |
|
职工监事 |
2015-06-30 |
2018-06-28 |
|
职工监事 |
2016-06-03 |
2018-06-28 |
|
第7届监事会 起始日期:2012-03-06 终止日期:2013-09-26
|
|||
非职工监事 |
2012-03-06 |
2013-09-26 |
|
监事会主席 |
2012-03-06 |
2013-09-26 |
|
监事会主席 |
2013-09-26 |
2015-06-29 |
|
非职工监事 |
2013-09-26 |
2015-06-29 |
|
职工监事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
职工监事 |
2012-03-06 |
2015-06-29 |
|
第6届监事会 起始日期:2007-06-12 终止日期:2008-06-26
|
|||
监事 |
2007-06-12 |
2008-06-26 |
|
职工监事 |
2007-06-12 |
2008-10-28 |
|
职工监事 |
2008-10-28 |
2012-03-05 |
|
职工监事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
独立监事 |
2008-12-31 |
2012-03-05 |
|
监事会主席 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
监事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
监事 |
2007-06-12 |
2012-03-05 |
|
第5届监事会 起始日期:2004-05-12 终止日期:2007-06-11
|
|||
独立监事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
独立监事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
职工监事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
职工监事 |
2006-04-20 |
2007-06-11 |
|
监事 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
|
监事会主席 |
2004-05-12 |
2007-06-11 |
↑返回页顶↑ |