今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2022-04-25 |
-- |
|
副总经理 |
2018-06-28 |
-- |
|
副总经理 |
2022-04-25 |
-- |
|
副总经理 |
2023-11-28 |
-- |
|
副总经理 |
2023-11-28 |
-- |
|
副总经理 |
2023-05-23 |
-- |
|
总会计师 |
2023-05-23 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-05-23 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2024-08-02 终止日期:2027-08-01
|
|||
董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
董事长 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
独立董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
独立董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
独立董事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
第7届董事会 起始日期:2023-06-21 终止日期:2024-08-01
|
|||
董事 |
2022-04-25 |
2024-05-01 |
|
董事长 |
2022-04-25 |
2024-05-01 |
|
董事长 |
2021-06-23 |
2021-11-11 |
|
代理董事长 |
2021-11-11 |
2022-04-25 |
|
董事 |
2021-06-23 |
2022-12-21 |
|
董事 |
2024-06-21 |
2024-08-01 |
|
董事长 |
2024-06-21 |
2024-08-01 |
|
董事 |
2021-06-23 |
2022-04-25 |
|
董事 |
2021-06-23 |
2022-04-25 |
|
董事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
董事 |
2021-06-23 |
2022-12-21 |
|
董事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
董事 |
2022-04-25 |
2024-08-01 |
|
董事 |
2022-12-21 |
2024-08-01 |
|
董事 |
2022-12-21 |
2024-08-01 |
|
独立董事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
独立董事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
独立董事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
第6届董事会 起始日期:2017-12-28 终止日期:2021-06-22
|
|||
董事 |
2018-04-09 |
2021-06-22 |
|
董事长 |
2018-04-09 |
2021-06-22 |
|
董事长 |
2017-12-28 |
2018-04-09 |
|
董事 |
2017-12-28 |
2018-04-09 |
|
副董事长 |
2017-12-28 |
2019-06-28 |
|
董事 |
2017-12-28 |
2019-06-28 |
|
董事 |
2017-12-28 |
2021-06-22 |
|
董事 |
2017-12-28 |
2019-06-28 |
|
董事 |
2017-12-28 |
2021-06-22 |
|
董事 |
2017-12-28 |
2021-06-22 |
|
董事 |
2019-06-28 |
2021-06-22 |
|
董事 |
2019-06-28 |
2021-06-22 |
|
独立董事 |
2017-12-28 |
2021-06-22 |
|
独立董事 |
2017-12-28 |
2021-06-22 |
|
独立董事 |
2017-12-28 |
2019-04-11 |
|
独立董事 |
2019-04-11 |
2021-06-22 |
|
第5届董事会 起始日期:2013-08-22 终止日期:2015-01-30
|
|||
董事长 |
2013-08-22 |
2015-01-30 |
|
董事长 |
2016-04-07 |
2017-06-27 |
|
代理董事长 |
2015-01-30 |
2016-04-07 |
|
董事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
董事长 |
2017-06-27 |
2017-12-27 |
|
副董事长 |
2013-08-22 |
2016-04-07 |
|
董事 |
2013-08-22 |
2016-04-07 |
|
董事 |
2016-04-07 |
2017-12-27 |
|
董事 |
2013-08-22 |
2015-06-12 |
|
董事 |
2016-04-07 |
2017-12-27 |
|
副董事长 |
2016-04-07 |
2017-12-27 |
|
董事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
董事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
董事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
独立董事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
独立董事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
独立董事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-07-08 终止日期:2013-06-30
|
|||
董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
董事长 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
副董事长 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
独立董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
独立董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
独立董事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
第3届董事会 起始日期:2007-10-23 终止日期:2008-04-04
|
|||
董事 |
2007-10-23 |
2008-04-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2008-04-04 |
|
董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
董事长 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
代理董事会秘书 |
2010-05-28 |
2010-07-07 |
|
董事 |
2006-10-17 |
2007-10-23 |
|
副董事长 |
2006-10-17 |
2007-10-23 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-07-07 |
|
独立董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
独立董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
董事 |
2008-04-04 |
2010-07-07 |
|
副董事长 |
2008-04-04 |
2010-07-07 |
|
董事 |
2006-10-17 |
2007-10-23 |
|
独立董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
董事 |
2006-10-17 |
2007-10-23 |
|
独立董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
董事会秘书 |
2006-10-17 |
2010-05-28 |
|
董事 |
2008-04-04 |
2010-07-07 |
|
董事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-07-28 终止日期:2006-10-16
|
|||
董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
董事长 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
代理董事会秘书 |
2004-09-23 |
2006-10-16 |
|
副董事长 |
2005-06-30 |
2006-02-21 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-04-19 |
|
董事 |
2006-04-19 |
2006-10-16 |
|
副董事长 |
2006-04-19 |
2006-10-16 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
董事会秘书 |
2003-07-28 |
2004-09-23 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-10-16 |
|
董事 |
2005-06-30 |
2006-10-16 |
|
董事 |
2005-08-10 |
2006-10-16 |
|
副董事长 |
2003-07-28 |
2005-02-05 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2005-06-30 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2005-06-30 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2005-06-30 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2024-08-02 终止日期:2027-08-01
|
|||
股东代表监事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
监事会主席 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
股东代表监事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
股东代表监事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
职工代表监事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
职工代表监事 |
2024-08-02 |
2027-08-01 |
|
第7届监事会 起始日期:2021-06-23 终止日期:2024-08-01
|
|||
监事会主席 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
监事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
监事 |
2021-06-23 |
2023-05-12 |
|
监事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
监事 |
2023-06-21 |
2024-08-01 |
|
职工监事 |
2021-06-23 |
2022-06-10 |
|
职工监事 |
2021-06-23 |
2024-08-01 |
|
职工代表监事 |
2022-06-10 |
2024-08-01 |
|
第6届监事会 起始日期:2019-06-28 终止日期:2021-06-22
|
|||
监事会主席 |
2019-06-28 |
2021-06-22 |
|
监事 |
2019-06-28 |
2021-06-22 |
|
监事会主席 |
2017-12-28 |
2019-06-28 |
|
监事 |
2017-12-28 |
2019-06-28 |
|
监事 |
2017-12-28 |
2019-06-28 |
|
监事会副主席 |
2017-12-28 |
2019-06-28 |
|
监事 |
2017-12-28 |
2021-06-22 |
|
职工代表监事 |
2017-12-28 |
2018-12-29 |
|
监事 |
2019-06-28 |
2021-06-22 |
|
职工代表监事 |
2017-12-28 |
2021-06-22 |
|
职工代表监事 |
2018-12-29 |
2021-06-22 |
|
第5届监事会 起始日期:2013-08-22 终止日期:2017-12-27
|
|||
股东代表监事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
监事会主席 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
监事会副主席 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
股东代表监事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
股东代表监事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
职工代表监事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
职工代表监事 |
2013-08-22 |
2017-12-27 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-07-08 终止日期:2013-08-21
|
|||
监事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
监事会主席 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
监事会副主席 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
监事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
监事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
职工监事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
职工监事 |
2010-07-08 |
2013-08-21 |
|
第3届监事会 起始日期:2008-04-04 终止日期:2010-07-07
|
|||
监事 |
2008-04-04 |
2010-07-07 |
|
监事 |
2008-04-04 |
2010-07-07 |
|
监事 |
2006-10-17 |
2007-10-23 |
|
监事 |
2006-10-17 |
2007-10-23 |
|
监事会主席 |
2006-10-17 |
2007-10-23 |
|
职工监事 |
2009-01-19 |
2010-07-07 |
|
监事 |
2007-10-23 |
2008-04-04 |
|
监事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
监事会副主席 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
监事 |
2007-10-23 |
2008-04-04 |
|
职工代表监事 |
2006-10-17 |
2009-01-16 |
|
职工监事 |
2009-01-19 |
2010-07-07 |
|
监事会主席 |
2008-04-04 |
2010-07-07 |
|
监事 |
2007-06-19 |
2010-07-07 |
|
职工代表监事 |
2006-10-17 |
2009-01-16 |
|
职工代表监事 |
2006-10-17 |
2010-07-07 |
|
监事会主席 |
2007-10-23 |
2008-04-04 |
|
监事 |
2006-10-17 |
2007-06-19 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-07-28 终止日期:2006-10-16
|
|||
职工代表监事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
监事 |
2003-07-28 |
2006-04-19 |
|
职工代表监事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
监事会副主席 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
监事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
监事会主席 |
2003-07-28 |
2005-06-30 |
|
监事 |
2003-07-28 |
2005-06-30 |
|
职工代表监事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
监事 |
2006-04-19 |
2006-10-16 |
|
监事 |
2003-07-28 |
2006-10-16 |
|
监事 |
2005-06-30 |
2006-10-16 |
|
监事会主席 |
2005-06-30 |
2006-10-16 |
↑返回页顶↑ |