今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2009-05-25 |
-- |
|
副总裁 |
2018-04-24 |
-- |
|
副总裁 |
2024-08-29 |
-- |
|
财务总监 |
2015-04-13 |
-- |
|
董事会秘书 |
2017-10-23 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2021-12-24 终止日期:2024-12-15
|
|||
非独立董事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
董事长 |
2021-12-24 |
2024-12-15 |
|
非独立董事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
副董事长 |
2021-12-24 |
2024-12-15 |
|
非独立董事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
非独立董事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
非独立董事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
非独立董事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
独立董事 |
2021-12-16 |
2023-10-09 |
|
独立董事 |
2021-12-16 |
2024-05-24 |
|
独立董事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
独立董事 |
2023-10-09 |
2024-12-15 |
|
独立董事 |
2024-05-24 |
2024-12-15 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-12-09 终止日期:2021-12-24
|
|||
董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
董事长 |
2018-12-21 |
2021-12-24 |
|
董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
副董事长 |
2018-12-21 |
2021-12-15 |
|
董事 |
2018-12-17 |
2020-07-27 |
|
董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
非独立董事 |
2019-05-15 |
2020-07-27 |
|
独立董事 |
2018-12-17 |
2020-01-13 |
|
非独立董事 |
2020-07-27 |
2021-12-15 |
|
独立董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
独立董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
独立董事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
独立董事 |
2020-01-13 |
2020-07-27 |
|
第6届董事会 起始日期:2017-07-13 终止日期:2018-12-21
|
|||
非独立董事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
董事长 |
2015-11-30 |
2018-12-21 |
|
非独立董事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
副董事长 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
非独立董事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
非独立董事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
非独立董事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
非独立董事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
独立董事 |
2015-11-30 |
2016-01-08 |
|
独立董事 |
2015-11-30 |
2017-09-12 |
|
独立董事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
独立董事 |
2016-01-08 |
2018-12-16 |
|
独立董事 |
2017-09-12 |
2018-12-16 |
|
独立董事 |
2018-07-20 |
2018-12-16 |
|
第5届董事会 起始日期:2014-02-26 终止日期:2015-04-28
|
|||
董事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
董事长 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
董事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
副董事长 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
董事 |
2012-12-03 |
2014-12-27 |
|
董事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
董事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
董事 |
2014-12-11 |
2015-11-29 |
|
董事 |
2012-12-03 |
2014-01-17 |
|
董事 |
2013-04-19 |
2013-07-18 |
|
独立董事 |
2013-04-19 |
2014-01-17 |
|
独立董事 |
2012-12-03 |
2014-08-18 |
|
独立董事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
独立董事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
独立董事 |
2013-12-27 |
2015-11-29 |
|
第4届董事会 起始日期:2011-03-14 终止日期:2012-08-03
|
|||
董事 |
2009-12-04 |
2011-03-25 |
|
董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
董事长 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
副董事长 |
2011-03-29 |
2012-12-02 |
|
独立董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
独立董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
独立董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
独立董事 |
2011-04-22 |
2012-12-02 |
|
独立董事 |
2011-04-22 |
2012-12-02 |
|
董事 |
2011-04-22 |
2012-12-02 |
|
董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
董事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
第3届董事会 起始日期:2008-02-28 终止日期:2009-12-03
|
|||
董事 |
2008-02-28 |
2009-12-03 |
|
董事会秘书 |
2007-07-19 |
2008-05-08 |
|
独立董事 |
2006-12-06 |
2008-08-20 |
|
董事 |
2006-12-06 |
2008-12-31 |
|
独立董事 |
2008-02-28 |
2009-12-03 |
|
董事 |
2006-12-06 |
2008-12-31 |
|
独立董事 |
2006-12-06 |
2008-08-20 |
|
董事会秘书 |
2008-11-07 |
2009-12-03 |
|
董事 |
2008-12-31 |
2009-12-03 |
|
董事 |
2006-12-06 |
2007-08-06 |
|
董事 |
2008-02-28 |
2009-12-03 |
|
董事长 |
2008-12-14 |
2009-12-03 |
|
董事 |
2008-12-31 |
2009-12-03 |
|
董事 |
2008-12-31 |
2009-12-03 |
|
独立董事 |
2008-08-20 |
2009-12-03 |
|
董事会秘书 |
2006-12-06 |
2007-06-12 |
|
董事 |
2006-12-06 |
2008-08-20 |
|
独立董事 |
2008-02-28 |
2009-12-03 |
|
代理董事会秘书 |
2007-06-12 |
2007-07-19 |
|
董事长 |
2006-12-06 |
2008-12-12 |
|
董事 |
2006-12-06 |
2008-12-31 |
|
董事 |
2008-12-31 |
2009-12-03 |
|
董事 |
2006-12-06 |
2008-08-20 |
|
独立董事 |
2006-12-06 |
2008-08-20 |
|
代理董事会秘书 |
2008-05-08 |
2008-11-07 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-10-31 终止日期:2006-12-05
|
|||
独立董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
独立董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
独立董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事会秘书 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
董事长 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2021-12-24 终止日期:2023-10-09
|
|||
监事会主席 |
2021-12-24 |
2023-10-09 |
|
非职工代表监事 |
2021-12-16 |
2023-10-09 |
|
监事会主席 |
2023-10-20 |
2024-12-15 |
|
监事 |
2023-10-09 |
2024-12-15 |
|
非职工代表监事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
职工监事 |
2021-12-16 |
2024-12-15 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-12-21 终止日期:2021-12-24
|
|||
监事会主席 |
2018-12-21 |
2021-12-24 |
|
监事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
监事 |
2018-12-17 |
2020-01-13 |
|
非职工代表监事 |
2020-01-13 |
2021-12-15 |
|
职工监事 |
2018-12-17 |
2021-12-15 |
|
第6届监事会 起始日期:2015-11-30 终止日期:2018-12-16
|
|||
监事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
监事会主席 |
2015-11-30 |
2018-12-21 |
|
监事 |
2015-11-30 |
2016-08-05 |
|
监事 |
2016-08-05 |
2018-12-16 |
|
职工监事 |
2015-11-30 |
2018-12-16 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-12-03 终止日期:2015-11-29
|
|||
监事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
监事会主席 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
监事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
职工监事 |
2012-12-03 |
2015-11-29 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-12-04 终止日期:2012-12-02
|
|||
监事会主席 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
监事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
监事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
职工代表监事 |
2009-12-04 |
2012-12-02 |
|
第3届监事会 起始日期:2006-12-06 终止日期:2008-12-12
|
|||
职工代表监事 |
2006-12-06 |
2008-12-12 |
|
监事 |
2006-12-06 |
2008-12-31 |
|
监事会主席 |
2009-01-05 |
2009-12-03 |
|
监事 |
2008-12-31 |
2009-12-03 |
|
监事 |
2008-12-31 |
2009-12-03 |
|
职工监事 |
2008-12-31 |
2009-12-03 |
|
监事 |
2006-12-06 |
2008-12-31 |
|
监事会主席 |
2006-12-06 |
2008-12-12 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-10-31 终止日期:2006-12-05
|
|||
监事会召集人 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
监事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
监事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
|
监事 |
2003-10-31 |
2006-12-05 |
↑返回页顶↑ |