- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
巩君 |
女 |
197204 |
本科 |
中国 |
简 历 |
巩君女士:重庆钢铁股份有限公司原财务负责人兼财会处处长。巩女士毕业于中央广播电视大学会计学专业,获大学本科文凭,高级会计师、中国注册会计师。巩女士于1996加入母公司,于2008年3月至2010年5月出任母公司审计处处长,于2010年5月至2010年9月出任母公司财务处处长,历任重庆钢铁股份有限公司财会处会计科副科长、母公司财务处会计管理科科长、财务处副处长、审计处副处长、审计处处长、财务处处长。巩女士由于工作调整于2014年4月4日从重庆钢铁股份有限公司离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
重庆钢铁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-31 |
|
重庆钢铁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-28 |
|
重庆钢铁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-29 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事 |
2009-06-01 |
2010-08-18 |
99200 |
|
股东监事 |
2007-08-23 |
2009-05-31 |
99200 |
|
财务负责人 |
2010-09-10 |
2014-04-04 |
99200 |
↑返回页顶↑ |