- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
陈可 |
男 |
1950 |
大专 |
中国 |
简 历 |
陈可,男,大专学历,高级经济师。历任成都糖果糕点公司总经理,四川省成都全兴酒厂常务副厂长、副书记,全兴集团东风商贸广场有限公司董事长,四川制药股份有限公司董事长,四川成都全兴集团有限公司副董事长、副总经理,四川水井坊股份有限公司副董事长。现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2012-12-31 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
2012-04-28 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
2011-04-28 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
2010-04-02 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
2009-03-26 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
2008-08-28 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
2008-03-08 |
|
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
股改送股 | 2007-03-09 |
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
76590股 |
股改送股 | 2006-08-31 |
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
59836股 |
购买流通股 | 2006-04-29 |
四川水井坊股份有限公司 |
A股 |
5236股 |
2005-02-04 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2009-04-23 |
2011-04-26 |
225900 |
|
副董事长 |
2009-04-23 |
2011-04-26 |
225900 |
|
董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
225900 |
|
副董事长 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
225900 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
225900 |
|
常务副董事长 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
225900 |
↑返回页顶↑ |