- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
彭义兴 |
男 |
195804 |
本科 |
中国 |
简 历 |
彭义兴,男,1958年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级工程师。多年来从事医疗器械行业,曾任职于丰城医疗器械厂(1988-1991年,厂长)、上海达美医用塑料厂(1992-1996年,销售经理)。自1997年3月江西三鑫医疗器械有限责任公司成立以来一直在本公司任职,曾任江西三鑫医疗器械有限责任公司董事长兼总经理,现任本公司董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
128341044股 |
公司于2023年4月完成了2022年度利润分配方案,以未分配利润及资本公积向全体股东每10股合计送转3股,且于2023年10月31日完成了2021年限制性股票激励计划第二个归属期股票归属。 | 2024-03-23 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
127756044股 |
送转 | 2023-08-05 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
98273880股 |
2021年限制性股票激励计划第一个归属期股票归属 | 2023-03-23 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
97673880股 |
2022-07-28 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
97673880股 |
2021年度权益分派 | 2022-03-17 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
97673880股 |
送、转 | 2021-07-22 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
65115920股 |
2021-03-27 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
65115920股 |
2020-08-22 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
65115920股 |
减持,送、转 | 2020-03-28 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
76444160股 |
送、转 | 2019-08-30 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
47777600股 |
2019-03-16 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
47777600股 |
2018-08-25 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
47777600股 |
2018-03-17 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
47777600股 |
2017-08-26 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
47777600股 |
转增 | 2017-02-25 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
47777600股 |
送、转 | 2016-08-27 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
23888800股 |
2016-02-25 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
23888800股 |
2015-08-07 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
23888800股 |
2015-04-24 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
审计委员会委员 |
2023-04-13 |
2026-04-12 |
793100 |
|
非独立董事 |
2023-04-13 |
2026-04-12 |
793100 |
|
董事长 |
2023-04-13 |
2026-04-12 |
793100 |
|
审计委员会委员 |
2019-12-26 |
2023-04-12 |
793100 |
|
非独立董事 |
2019-12-26 |
2023-04-12 |
793100 |
|
董事长 |
2019-12-26 |
2023-04-12 |
793100 |
|
董事 |
2016-12-23 |
2019-12-25 |
793100 |
|
董事长 |
2016-12-23 |
2019-12-25 |
793100 |
|
董事长 |
2013-12-22 |
2016-12-22 |
793100 |
|
董事 |
2013-12-22 |
2016-12-22 |
793100 |
|
代理董事会秘书 |
2015-08-26 |
2015-10-22 |
793100 |
↑返回页顶↑ |