- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
牛重军 |
男 |
196303 |
研究生 |
|
简 历 |
牛重军,男,汉族,1963年3月出生,河南省新安县人,中共党员,研究生学历,高级工程师。1981年进入安钢,历任公司第一炼钢厂原料车间副主任、供应科科长、转炉炼钢车间主任、第一炼钢厂厂长助理、副厂长、第三炼钢厂党委副书记、纪委书记、第一炼轧厂党委副书记、纪委书记、党委书记,安阳钢铁股份有限公司监事、第一炼轧厂厂长。现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2019-03-21 |
|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2018-08-03 |
|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2018-03-16 |
|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2017-08-10 |
|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2017-03-16 |
|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2016-07-30 |
|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2016-04-28 |
|
安阳钢铁股份有限公司 |
A股 |
12562股 |
2015-03-31 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
职工监事 |
2015-11-17 |
2018-07-31 |
116900 |
|
职工监事 |
2014-08-12 |
2015-11-16 |
116900 |
↑返回页顶↑ |