今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-12-06 |
-- |
|
副总经理 |
2018-03-06 |
-- |
|
总工程师 |
2018-03-06 |
-- |
|
副总经理 |
2020-07-17 |
-- |
|
副总经理 |
2023-12-29 |
-- |
|
董事会秘书 |
2016-07-05 |
-- |
|
财务总监 |
2023-07-27 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2023-03-29 终止日期:2026-03-28
|
|||
董事长 |
2023-03-29 |
2024-08-23 |
|
非独立董事 |
2023-03-29 |
2024-08-23 |
|
董事长 |
2024-08-26 |
2026-03-28 |
|
非独立董事 |
2024-08-26 |
2026-03-28 |
|
非独立董事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
非独立董事 |
2023-03-29 |
2024-05-27 |
|
非独立董事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
非独立董事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
独立董事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
独立董事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
独立董事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
独立董事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
第4届董事会 起始日期:2019-08-13 终止日期:2023-03-28
|
|||
董事长 |
2022-04-22 |
2023-03-28 |
|
非独立董事 |
2022-04-21 |
2023-03-28 |
|
非独立董事 |
2019-08-12 |
2022-04-21 |
|
董事长 |
2019-08-13 |
2022-04-21 |
|
非独立董事 |
2019-08-12 |
2021-11-26 |
|
非独立董事 |
2019-08-12 |
2021-12-07 |
|
非独立董事 |
2019-08-12 |
2020-06-09 |
|
非独立董事 |
2019-08-12 |
2021-07-23 |
|
非独立董事 |
2019-08-12 |
2020-04-07 |
|
非独立董事 |
2020-04-07 |
2023-03-28 |
|
非独立董事 |
2021-08-24 |
2023-03-28 |
|
非独立董事 |
2022-06-30 |
2023-03-28 |
|
独立董事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
独立董事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
独立董事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
第3届董事会 起始日期:2019-04-24 终止日期:2019-08-13
|
|||
董事长 |
2016-07-05 |
2019-08-13 |
|
董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
独立董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
独立董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
独立董事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2023-03-29 终止日期:2023-07-05
|
|||
股东代表监事 |
2023-03-29 |
2023-07-05 |
|
监事会主席 |
2023-03-29 |
2023-07-05 |
|
股东代表监事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
股东代表监事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
股东代表监事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
职工监事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
职工监事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
职工监事 |
2023-03-29 |
2026-03-28 |
|
第4届监事会 起始日期:2019-08-13 终止日期:2023-03-28
|
|||
监事会主席 |
2019-08-13 |
2023-03-28 |
|
股东代表监事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
股东代表监事 |
2019-08-12 |
2020-09-25 |
|
股东代表监事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
股东代表监事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
股东代表监事 |
2020-09-25 |
2023-03-28 |
|
职工代表监事 |
2019-08-12 |
2020-07-16 |
|
职工代表监事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
职工代表监事 |
2019-08-12 |
2023-03-28 |
|
职工代表监事 |
2020-07-16 |
2023-03-28 |
|
第3届监事会 起始日期:2016-06-23 终止日期:2017-04-14
|
|||
监事 |
2016-06-23 |
2017-04-14 |
|
监事会主席 |
2016-07-05 |
2017-04-14 |
|
监事 |
2018-12-24 |
2019-08-11 |
|
监事 |
2016-06-23 |
2018-12-24 |
|
监事会主席 |
2018-12-25 |
2019-08-13 |
|
监事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
监事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
监事 |
2018-12-24 |
2019-08-11 |
|
职工代表监事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
职工代表监事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
|
职工代表监事 |
2016-06-23 |
2019-08-11 |
↑返回页顶↑ |