今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2023-06-30 |
-- |
|
首席执行官 |
2022-04-28 |
-- |
|
执行副总裁 |
2017-08-01 |
-- |
|
安全总监 |
2023-11-30 |
-- |
|
副总裁 |
2020-12-31 |
-- |
|
副总裁 |
2022-04-28 |
-- |
|
副总裁 |
2024-07-17 |
-- |
|
联席公司秘书 |
2022-12-22 |
-- |
|
法规主任 |
2021-05-21 |
-- |
|
总法律顾问 |
2021-05-21 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-04-28 |
-- |
|
联席公司秘书 |
2008-11-25 |
-- |
|
首席财务官 |
2023-08-25 |
-- |
|
总地质师 |
2024-07-17 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第0届董事会 起始日期:2021-05-21 终止日期:2024-06-07
|
|||
非执行董事 |
2021-05-21 |
2024-06-07 |
|
董事长 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
非执行董事 |
2024-06-07 |
||
副董事长 |
2024-05-08 |
2025-05-25 |
|
副董事长 |
2021-05-21 |
2023-12-18 |
|
非执行董事 |
2021-05-21 |
2023-12-18 |
|
执行董事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
执行董事 |
2021-05-21 |
2022-04-28 |
|
非执行董事 |
2020-05-21 |
2023-05-31 |
|
非执行董事 |
2022-04-28 |
2024-02-23 |
|
非执行董事 |
2023-05-31 |
2024-05-20 |
|
执行董事 |
2021-08-03 |
2022-05-26 |
|
执行董事 |
2022-05-26 |
2023-06-30 |
|
独立非执行董事 |
2019-05-23 |
2022-05-26 |
|
独立非执行董事 |
2020-05-21 |
2023-05-31 |
|
独立非执行董事 |
2020-05-21 |
2023-05-31 |
|
独立非执行董事 |
2021-05-21 |
2024-06-07 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-07 |
||
独立非执行董事 |
2022-05-26 |
||
独立非执行董事 |
2022-09-30 |
2023-05-31 |
|
独立非执行董事 |
2023-05-31 |
2024-05-20 |
|
独立非执行董事 |
2023-05-31 |
2024-05-20 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
↑返回页顶↑ |