今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2023-06-28 |
-- |
|
常务副总裁 |
2024-08-23 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-01-08 |
-- |
|
总会计师(财务负责人) |
2014-03-21 |
-- |
|
副总裁 |
2017-06-28 |
-- |
|
副总裁 |
2023-06-28 |
-- |
|
总工程师 |
2020-08-21 |
-- |
|
总经济师 |
2023-06-28 |
-- |
|
总裁助理 |
2020-06-22 |
-- |
|
总裁助理 |
2022-07-08 |
-- |
|
总裁助理 |
2024-08-23 |
-- |
|
总裁助理 |
2024-08-23 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2023-08-30 终止日期:2026-06-27
|
|||
非独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
董事长 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
独立董事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
第8届董事会 起始日期:2020-06-22 终止日期:2023-06-28
|
|||
非独立董事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
董事长 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
非独立董事 |
2020-12-30 |
2023-05-11 |
|
副董事长 |
2020-12-30 |
2023-05-11 |
|
非独立董事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
副董事长 |
2022-08-19 |
2023-06-27 |
|
非独立董事 |
2020-06-22 |
2023-02-16 |
|
非独立董事 |
2020-06-22 |
2021-10-20 |
|
非独立董事 |
2020-06-22 |
2020-12-08 |
|
非独立董事 |
2020-06-22 |
2022-03-10 |
|
非独立董事 |
2022-01-27 |
2023-06-27 |
|
非独立董事 |
2022-06-28 |
2023-06-27 |
|
非独立董事 |
2023-03-16 |
2023-06-27 |
|
独立董事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
独立董事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
独立董事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
第7届董事会 起始日期:2017-06-28 终止日期:2020-06-22
|
|||
非独立董事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
非独立董事 |
2017-06-28 |
2019-03-14 |
|
董事长 |
2017-06-28 |
2019-03-14 |
|
董事长 |
2019-03-22 |
2020-06-22 |
|
非独立董事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
非独立董事 |
2017-06-28 |
2019-04-16 |
|
非独立董事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
非独立董事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
独立董事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
独立董事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
独立董事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
第6届董事会 起始日期:2014-06-27 终止日期:2017-06-28
|
|||
董事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
董事长 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
董事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
副董事长 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
董事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
董事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
董事 |
2014-06-27 |
2016-04-19 |
|
董事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
董事 |
2016-05-20 |
2017-06-27 |
|
独立董事 |
2014-06-27 |
2016-05-20 |
|
独立董事 |
2014-06-27 |
2015-04-28 |
|
独立董事 |
2014-06-27 |
2015-04-28 |
|
独立董事 |
2015-04-28 |
2017-06-27 |
|
独立董事 |
2015-04-28 |
2017-06-27 |
|
独立董事 |
2016-05-20 |
2017-06-27 |
|
第5届董事会 起始日期:2011-06-24 终止日期:2014-06-27
|
|||
董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
董事长 |
2011-06-24 |
2014-06-27 |
|
董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
副董事长 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
独立董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
独立董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
独立董事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
第4届董事会 起始日期:2008-06-25 终止日期:2011-06-23
|
|||
董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
独立董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
独立董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
董事长 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
独立董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
副董事长 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
董事会秘书 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
董事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
第3届董事会 起始日期:2006-05-19 终止日期:2008-06-24
|
|||
董事 |
2006-05-19 |
2008-06-24 |
|
董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
董事 |
2005-05-27 |
2006-05-19 |
|
董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
董事长 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
副董事长 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
董事会秘书 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
独立董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
独立董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
独立董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
董事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
第2届董事会 起始日期:2002-01-19 终止日期:2005-05-26
|
|||
董事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
董事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
董事 |
2002-01-19 |
2004-10-22 |
|
副董事长 |
2002-01-19 |
2004-10-22 |
|
董事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
副董事长 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
董事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
董事长 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
副董事长 |
2004-12-10 |
2005-05-26 |
|
董事 |
2004-12-10 |
2005-05-26 |
|
董事会秘书 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
独立董事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
董事 |
2002-01-19 |
2004-10-22 |
|
独立董事 |
2003-06-27 |
2005-05-26 |
|
独立董事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
董事 |
2004-12-10 |
2005-05-26 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2023-06-28 终止日期:2026-06-27
|
|||
非职工监事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
监事会主席 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非职工监事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
非职工监事 |
2024-09-13 |
2026-06-27 |
|
非职工监事 |
2023-06-28 |
2024-06-20 |
|
职工监事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
职工监事 |
2023-06-28 |
2026-06-27 |
|
第8届监事会 起始日期:2020-06-22 终止日期:2023-06-27
|
|||
监事会主席 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
非职工监事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
非职工监事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
非职工监事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
职工监事 |
2020-06-22 |
2023-06-27 |
|
职工监事 |
2020-06-22 |
2021-05-21 |
|
职工监事 |
2021-05-21 |
2023-06-27 |
|
第7届监事会 起始日期:2017-06-28 终止日期:2020-06-21
|
|||
非职工监事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
监事会主席 |
2017-06-28 |
2020-06-22 |
|
非职工监事 |
2017-06-28 |
2019-06-03 |
|
非职工监事 |
2017-06-28 |
2018-03-16 |
|
非职工监事 |
2018-10-15 |
2020-06-21 |
|
职工监事 |
2017-06-28 |
2018-03-21 |
|
职工监事 |
2017-06-28 |
2020-06-21 |
|
职工监事 |
2018-03-21 |
2020-06-21 |
|
第6届监事会 起始日期:2015-04-28 终止日期:2017-02-20
|
|||
监事会主席 |
2015-04-28 |
2017-02-20 |
|
股东代表监事 |
2015-04-28 |
2017-02-20 |
|
股东代表监事 |
2014-06-27 |
2015-04-28 |
|
监事会主席 |
2014-06-27 |
2015-04-28 |
|
股东代表监事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
股东代表监事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
职工监事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
职工监事 |
2014-06-27 |
2017-06-27 |
|
第5届监事会 起始日期:2013-05-10 终止日期:2014-06-27
|
|||
监事会主席 |
2013-05-10 |
2014-06-27 |
|
监事 |
2013-05-10 |
2014-06-26 |
|
监事会主席 |
2011-06-24 |
2013-01-04 |
|
监事 |
2011-06-24 |
2013-01-04 |
|
监事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
监事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
职工监事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
职工监事 |
2011-06-24 |
2014-06-26 |
|
第4届监事会 起始日期:2008-06-25 终止日期:2011-06-23
|
|||
股东监事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
监事会主席 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
股东监事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
职工监事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
职工监事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
股东监事 |
2008-06-25 |
2011-06-23 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-05-27 终止日期:2008-06-24
|
|||
监事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
职工监事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
监事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
职工监事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
监事 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
监事会主席 |
2005-05-27 |
2008-06-24 |
|
第2届监事会 起始日期:2002-01-19 终止日期:2004-10-22
|
|||
监事会主席 |
2002-01-19 |
2004-10-22 |
|
监事 |
2002-01-19 |
2004-10-22 |
|
职工监事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
职工监事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
监事 |
2004-12-10 |
2005-05-26 |
|
监事 |
2004-12-10 |
2005-05-26 |
|
监事 |
2002-01-19 |
2005-05-26 |
|
监事 |
2002-01-19 |
2004-10-22 |
↑返回页顶↑ |