- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
乐珍荣 |
男 |
196010 |
本科 |
中国 |
简 历 |
乐珍荣,男,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,会计师。曾任职于江西东风药业股份有限公司(1980-2004年,财务总监、副总经理)、江西纸业股份有限公司(2004-2005年,财务总监)、江西江中药业股份有限公司(2005-2006年,财务总监)、江西博能实业集团有限公司(2006-2009年,财务总监)、江西凯源科技有限公司(2009-2011年,总经理兼财务总监)。2011年6月加入本公司,历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书,现任本公司董事、宁波菲拉尔医疗用品有限公司董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
1172600股 |
公司于2023年4月完成了2022年度利润分配方案,以未分配利润及资本公积向全体股东每10股合计送转3股,且于2023年10月31日完成了2021年限制性股票激励计划第二个归属期股票归属。 | 2024-03-23 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
1071200股 |
送转 | 2023-08-05 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
824000股 |
2021年限制性股票激励计划第一个归属期股票归属 | 2023-03-23 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
720000股 |
2022-07-28 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
720000股 |
2021年度权益分派 | 2022-03-17 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
720000股 |
送、转 | 2021-07-22 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
480000股 |
竞价交易 | 2021-03-27 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
480000股 |
竞价交易 | 2020-08-22 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
480000股 |
竞价交易 | 2020-06-11 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
560000股 |
竞价交易 | 2020-06-10 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
640000股 |
送、转 | 2020-03-28 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
640000股 |
送、转 | 2019-08-30 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
400000股 |
股权激励 | 2019-03-16 |
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-08-25 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-17 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-08-26 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-02-25 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-08-27 |
|
江西三鑫医疗科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-02-25 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非独立董事 |
2023-04-13 |
2026-04-12 |
679900 |
|
董事会秘书 |
2015-10-22 |
2019-12-25 |
679900 |
|
副总裁 |
2015-10-22 |
2023-04-12 |
679900 |
|
财务总监 |
2013-12-25 |
2021-03-25 |
679900 |
↑返回页顶↑ |