- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
叶少华 |
男 |
197009 |
研究生 |
中国 |
简 历 |
叶少华先生,1970年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,香港理工大学工商管理专业毕业,研究生。曾任中国水产有限公司副总经理兼总法律顾问,中牧实业股份有限公司党委副书记、董事会秘书。2017年10月至2018年9月任中国农业发展集团有限公司投资部总经理,2018年11月起任中水集团远洋股份有限公司总经理、党委副书记。2017年12月起担任本公司董事,现已离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中农发种业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-14 |
|
中农发种业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-03-21 |
|
中农发种业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-26 |
|
中农发种业集团股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-27 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2017-12-28 |
2020-04-22 |
↑返回页顶↑ |