- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
李军 |
男 |
195908 |
EMBA |
中国 |
简 历 |
李军,男,1959年8月出生,EMBA硕士学位,高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司总经理、党委副书记、上海天原(集团)有限公司党委副书记。现任上海华谊(集团)公司副总裁,中国氯碱工业协会理事长,上海市股份公司联合会副理事长。2014年10月29日离任上海氯碱化工股份有限公司董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2015-03-21 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2014-03-21 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2013-03-22 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2012-03-23 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2011-03-15 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2010-04-17 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2009-03-21 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
2008-03-05 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
股改10送4.3 | 2007-03-21 |
上海氯碱化工股份有限公司 |
A股 |
865股 |
股改10送4.3股 | 2006-08-30 |
上海氯碱化工股份有限公司 |
不详 |
605股 |
2006-03-31 |
|
上海氯碱化工股份有限公司 |
不详 |
605股 |
2005-02-01 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事长 |
2012-12-20 |
2014-10-29 |
||
董事 |
2012-12-20 |
2014-10-29 |
||
董事长 |
2009-12-31 |
2012-12-19 |
||
董事 |
2009-12-31 |
2012-12-19 |
||
董事长 |
2009-07-15 |
2009-12-30 |
||
董事 |
2006-12-12 |
2009-12-30 |
||
战略委员会委员 |
2004-03-23 |
2006-12-22 |
||
董事 |
2004-04-29 |
2006-12-11 |
||
总经理 |
2003-12-23 |
2009-07-15 |
↑返回页顶↑ |