- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
李丽莎 |
女 |
197809 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
李丽莎,女,中国国籍,出生于1978年9月,硕士,无境外永久居留权。2016年10月加入公司至今,先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事,现任公司董事长、聚民生物执行董事、上海双鸽执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
14000000股 |
2024-08-29 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
14000000股 |
2024-04-26 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
14000000股 |
2022年6月20日,公司实施资本公积金向全体股东每10股转增4股。 | 2023-04-20 |
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
14000000股 |
2022年6月20日,公司实施资本公积金向全体股东每10股转增4股。 | 2022-08-30 |
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
14000000股 |
分红送转 | 2022-06-21 |
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
10000000股 |
2022-03-24 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
10000000股 |
2021-04-29 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
10000000股 |
2020-04-30 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
10000000股 |
2019-04-25 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
10000000股 |
2018-04-21 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
10000000股 |
公积金转增股本 | 2017-03-30 |
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
5000000股 |
2016-04-28 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
5000000股 |
2015-04-24 |
|
济民健康管理股份有限公司 |
A股 |
5000000股 |
2015-02-02 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
审计委员会委员 |
2023-11-21 |
2025-11-14 |
823600 |
|
提名委员会委员 |
2022-11-15 |
2025-11-14 |
823600 |
|
战略委员会委员 |
2022-11-15 |
2025-11-14 |
823600 |
|
战略委员会主任委员 |
2022-11-15 |
2025-11-14 |
823600 |
|
董事长 |
2022-11-15 |
2025-11-14 |
823600 |
|
非独立董事 |
2022-11-15 |
2025-11-14 |
823600 |
|
董事 |
2019-10-16 |
2022-11-14 |
823600 |
|
董事长 |
2019-10-16 |
2022-11-14 |
823600 |
|
董事 |
2016-10-18 |
2019-10-15 |
823600 |
|
董事长 |
2016-10-18 |
2019-10-15 |
823600 |
|
董事 |
2013-09-22 |
2016-10-17 |
823600 |
↑返回页顶↑ |