- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
刘才明 |
男 |
博士 |
中国 |
|
简 历 |
刘才明先生,1962年出生,已于2018年5月25日辞任本公司非执行董事职务。刘先生毕业于复旦大学政治经济学专业,经济学博士、高级会计师,在财会行业拥有逾30年的工作经验。刘先生具有丰富的企业管理、财务管理经验,曾先后担任中国有色金属对外工程公司财务处副处长、处长,中国有色金属建设集团副总经理,中色建设集团有限公司副总经理、中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理,中国有色矿业建设集团有限公司副总经理,并曾挂职担任云南省财政厅副厅长,云南省国资委主任,云南省省长助理兼省国资委主任,中国铝业公司副总经理并兼任云南铜业(集团)有限公司董事长、中国铜业有限公司总裁,本公司高级副总裁、财务总监、执行董事、非执行董事职务,中铝集团副总经理、中铝海外控股有限公司非执行董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中国铝业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-03-29 |
|
中国铝业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-23 |
|
中国铝业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-03-24 |
|
中国铝业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-18 |
|
中国铝业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-26 |
|
中国铝业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-19 |
|
中国铝业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-28 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非执行董事 |
2016-06-28 |
2018-05-25 |
||
非执行董事 |
2015-02-26 |
2016-06-27 |
||
非执行董事 |
2013-06-27 |
2014-03-18 |
||
非执行董事 |
2011-05-31 |
2013-06-26 |
||
高级副总裁 |
2011-02-23 |
2013-03-08 |
||
财务总监 |
2011-02-23 |
2013-03-08 |
↑返回页顶↑ |