- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
冯罡 |
男 |
197001 |
研究生 |
|
简 历 |
冯罡,男,生于1970年1月,汉族,中共党员,研究生学历。曾任乳山市金融工作办办公室主任,现任乳山市国有资本运营有限公司党委书记、董事长、总经理,本公司董事。2020年3月30日离任本公司董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
国投中鲁果汁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-03-31 |
|
国投中鲁果汁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-01 |
|
国投中鲁果汁股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-01 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2019-11-14 |
2021-03-31 |
↑返回页顶↑ |